李慶義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李慶義的職稱是監察人, 持有股份數是1100, 公司名稱是成州股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 成州股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 李慶義 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1100 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱成州股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名李慶義 |
所代表法人(空) |
持有股份數1100 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名李慶義的職稱是監察人, 持有股份數是1100, 公司名稱是成州股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 成州股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 李慶義 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1100 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱成州股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名李慶義 |
所代表法人(空) |
持有股份數1100 |
同步更新日期2024-09-05 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年3月【閱讀書籤】寵愛女人 書展 | (中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年3月【閱讀書籤】寵愛女人 書展 | (中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年4月【閱讀書籤】世界歷史探險系列展示 書展 | (中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年4月【閱讀書籤】世界歷史探險系列展示 書展 | (中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年5月【閱讀書籤】母.親;母.欽;母.侵! 書展 | (中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年5月【閱讀書籤】母.親;母.欽;母.侵! 書展 | (中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年6月【閱讀書籤】粽夏慶端午、一見粽情 書展 | (中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年6月【閱讀書籤】粽夏慶端午、一見粽情 書展 | (中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年3月【閱讀書籤】寵愛女人 書展(中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年3月【閱讀書籤】寵愛女人 書展(中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年4月【閱讀書籤】世界歷史探險系列展示 書展(中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年4月【閱讀書籤】世界歷史探險系列展示 書展(中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年5月【閱讀書籤】母.親;母.欽;母.侵! 書展(中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年5月【閱讀書籤】母.親;母.欽;母.侵! 書展(中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年6月【閱讀書籤】粽夏慶端午、一見粽情 書展(中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室】113年6月【閱讀書籤】粽夏慶端午、一見粽情 書展(中華民國)新北市立圖書館五股成州圖書閱覽室 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 成州 ... ]
李慶義 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 慶隆興企業有限公司 | 統一編號: 54552660 @ 董監事資料集 |
李慶義 | 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商卡拓雅品牌策劃有限公司 | 統一編號: 24803134 @ 董監事資料集 |
李慶義 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144000 | 所代表法人: | 輝寶科技股份有限公司 | 統一編號: 27817385 @ 董監事資料集 |
李慶義 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達爾膚生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 80167706 @ 董監事資料集 |
李慶義 | 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商新豐有限公司 | 統一編號: 83132105 @ 董監事資料集 |
英屬維京群島商利時有限公司台灣分公司(李慶義) | 處分日期: 20200721 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20200904 | 處分字號: 北市勞動字第10960305741號 | 違反法規內容: 以定期契約雇用勞工從事繼續性工作 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
香港商利時綠適股份有限公司台灣分公司(Roots花蓮遠百櫃位)(李慶義) | 處分日期: 20200409 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200510 | 處分字號: 府社勞字第1090063182A號 | 違反法規內容: 未加給延長工作時間工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
香港商利時綠適股份有限公司台灣分公司(Roots花蓮遠百櫃位)(李慶義) | 處分日期: 20200409 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200510 | 處分字號: 府社勞字第1090063182B號 | 違反法規內容: 未依法加給休息日延長工作時間工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
李慶義職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 慶隆興企業有限公司 | 統一編號: 54552660 @ 董監事資料集 |
李慶義職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商卡拓雅品牌策劃有限公司 | 統一編號: 24803134 @ 董監事資料集 |
李慶義職稱: 監察人 | 持有股份數: 144000 | 所代表法人: | 輝寶科技股份有限公司 | 統一編號: 27817385 @ 董監事資料集 |
李慶義職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達爾膚生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 80167706 @ 董監事資料集 |
李慶義職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商新豐有限公司 | 統一編號: 83132105 @ 董監事資料集 |
英屬維京群島商利時有限公司台灣分公司(李慶義)處分日期: 20200721 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20200904 | 處分字號: 北市勞動字第10960305741號 | 違反法規內容: 以定期契約雇用勞工從事繼續性工作 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
香港商利時綠適股份有限公司台灣分公司(Roots花蓮遠百櫃位)(李慶義)處分日期: 20200409 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200510 | 處分字號: 府社勞字第1090063182A號 | 違反法規內容: 未加給延長工作時間工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
香港商利時綠適股份有限公司台灣分公司(Roots花蓮遠百櫃位)(李慶義)處分日期: 20200409 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200510 | 處分字號: 府社勞字第1090063182B號 | 違反法規內容: 未依法加給休息日延長工作時間工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 李慶義 ... ]
成州金成發商店 | 地址: 新北市五股區成泰路三段515號1樓 | 電話: 02-2291-1117 |
台北縣淡水信用合作社成州分社 | 地址: 新北市五股區成泰路三段573號1樓 | 電話: 02-8295-2929 |
新北市五股區成州國民小學 | 地址: 新北市五股區成泰路三段493號2樓 | 電話: 02-2293-3613 |
台北縣五股鄉立成州托兒所 | 地址: 新北市五股區西雲路225巷4號 | 電話: 02-2295-1914 |
台北縣五股鄉立圖書館成州分館 | 地址: 新北市五股區西雲路267號2樓 | 電話: 02-8295-1135 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
成州鎖印行 新北市五股區凌雲路1段100號(1樓) | 李泳鋐 | 14506037 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098112312) |
成州鮮花店 新北市五股區凌雲路1段24號1樓 | 陳聰敏 | 36144570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055248753) |
成州企業有限公司 高雄市前鎮區英明一路72巷10弄3之5號 | 陳白雪 | 86044549 | 核准設立 |
成州金成發 新北市五股區成泰路3段201號 | 陳岩雄 | 35164801 | 核准設立 - 獨資 |
成州服飾店 新北市五股區凌雲路1段99號1樓 | 陳碧蓮 | 02184659 | 核准停業 - 獨資 |
大成州商行 新北市五股區成泰路3段599號1樓 | 林奕翔 | 30319165 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055248706) |
成州企業社 新北市蘆洲區中山二路52巷44號1F | 陳仲勝 | 36155479 | 核准設立 - 獨資 |
全家便利商店股份有限公司五股成州分公司 新北市五股區西雲路243號、245號、247號(1樓) | 葉榮廷 | 28997152 | 廢止 |
成州鎖印行 登記地址: 新北市五股區凌雲路1段100號(1樓) | 負責人: 李泳鋐 | 統編: 14506037 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098112312) |
成州鮮花店 登記地址: 新北市五股區凌雲路1段24號1樓 | 負責人: 陳聰敏 | 統編: 36144570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055248753) |
成州企業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區英明一路72巷10弄3之5號 | 負責人: 陳白雪 | 統編: 86044549 | 核准設立 |
成州金成發 登記地址: 新北市五股區成泰路3段201號 | 負責人: 陳岩雄 | 統編: 35164801 | 核准設立 - 獨資 |
成州服飾店 登記地址: 新北市五股區凌雲路1段99號1樓 | 負責人: 陳碧蓮 | 統編: 02184659 | 核准停業 - 獨資 |
大成州商行 登記地址: 新北市五股區成泰路3段599號1樓 | 負責人: 林奕翔 | 統編: 30319165 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055248706) |
成州企業社 登記地址: 新北市蘆洲區中山二路52巷44號1F | 負責人: 陳仲勝 | 統編: 36155479 | 核准設立 - 獨資 |
全家便利商店股份有限公司五股成州分公司 登記地址: 新北市五股區西雲路243號、245號、247號(1樓) | 負責人: 葉榮廷 | 統編: 28997152 | 廢止 |
[ 查詢所有 成州 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
慶利發有限公司 嘉義縣東石鄉港墘村60之8號 | 李慶義 | 24272092 | 解散 (核准解散日期: 2015-12-25) |
慶隆興企業有限公司 臺南市永康區埔園里八德街172號2樓 | 李慶義 | 54552660 | 核准設立 |
義興礦石行 花蓮縣花蓮市新港街七號 | 李慶義 | 94300970 | 撤銷 - 獨資 |
香港商卡拓雅品牌策劃有限公司 臺北市大同區南京西路36號7樓 | 李慶義 | 24803134 | 核准登記 |
一中工程行 宜蘭縣宜蘭市凱旋里旋流路45巷5弄12號一樓 | 李慶義 | 37837543 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060903543) |
來來體育用品行 臺南市新化區中央里中正路416號 | 李慶義 | 73655595 | 歇業 - 獨資 |
英屬維京群島商新豐有限公司 臺北市大同區南京西路36號7樓 | 李慶義 | 83132105 | 核准登記 |
慶利發有限公司 登記地址: 嘉義縣東石鄉港墘村60之8號 | 負責人: 李慶義 | 統編: 24272092 | 解散 (核准解散日期: 2015-12-25) |
慶隆興企業有限公司 登記地址: 臺南市永康區埔園里八德街172號2樓 | 負責人: 李慶義 | 統編: 54552660 | 核准設立 |
義興礦石行 登記地址: 花蓮縣花蓮市新港街七號 | 負責人: 李慶義 | 統編: 94300970 | 撤銷 - 獨資 |
香港商卡拓雅品牌策劃有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路36號7樓 | 負責人: 李慶義 | 統編: 24803134 | 核准登記 |
一中工程行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市凱旋里旋流路45巷5弄12號一樓 | 負責人: 李慶義 | 統編: 37837543 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060903543) |
來來體育用品行 登記地址: 臺南市新化區中央里中正路416號 | 負責人: 李慶義 | 統編: 73655595 | 歇業 - 獨資 |
英屬維京群島商新豐有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路36號7樓 | 負責人: 李慶義 | 統編: 83132105 | 核准登記 |
[ 查詢所有 李慶義 ... ]
王珏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
王春蓮 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
王榮賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
吳銘義 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
李賴銀鐘 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
謝思涵 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
謝憲道 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
蘇勁丞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
洪明玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
李賡舜 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
林育德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
陳月霞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
賴瑞德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
廖唏雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
謝進旺 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
王珏職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
王春蓮職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
王榮賢職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
吳銘義職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
李賴銀鐘職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
謝思涵職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
謝憲道職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
蘇勁丞職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
洪明玉職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
李賡舜職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
林育德職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
陳月霞職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
賴瑞德職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
廖唏雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
謝進旺職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |