李麗紅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李麗紅的職稱是董事, 持有股份數是80000, 公司名稱是中憶鞋業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 中憶鞋業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 李麗紅 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 80000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱中憶鞋業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名李麗紅 |
所代表法人(空) |
持有股份數80000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名李麗紅的職稱是董事, 持有股份數是80000, 公司名稱是中憶鞋業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 中憶鞋業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 李麗紅 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 80000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱中憶鞋業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名李麗紅 |
所代表法人(空) |
持有股份數80000 |
同步更新日期2024-09-05 |
蕭鴻義 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李阿雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李文興 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蕭鴻年 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蕭鴻榮 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李黃勝源 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蕭鴻義職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李阿雲職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李文興職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蕭鴻年職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蕭鴻榮職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李黃勝源職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中憶鞋業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 中憶鞋業 ... ]
改變一生的巾幗女英雄 | 敍述者: 郭月貞 | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 李麗紅 | 發佈日期: 2014/04/27 | 故事摘要: 李麗紅是女青年大隊第1期畢業,因家庭關係, 16歲就自力更生到嘉義榮總灣橋分院當播音員,並報考臺北女青年大隊。第一個任務隨反共義士從臺北遊行到基隆,她就在廣播車上一路廣播宣揚反共理念,第一次住基隆旅館... @ 國民記憶庫故事資料 |
「遊於心」李麗紅師生聯展 | (中華民國)李麗紅/吳昭燕/翁玉靜/王媛儀/宋婉蓉/鄭良慧/李美林/蔡佳恩/許雪卿/ | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「遊於心」李麗紅師生聯展 | (中華民國)李麗紅/吳昭燕/翁玉靜/王媛儀/宋婉蓉/鄭良慧/李美林/蔡佳恩/許雪卿/ | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鴻騰電子股份有限公司 | 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 28818720 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三多里三俊街154號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
鴻騰電子股份有限公司 | 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區三多里三俊街154號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
鴻騰電子股份有限公司樹林廠 | 產品中類: 25金屬製品製造業 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳生里三俊街196之1號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品 269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
鴻騰電子股份有限公司樹林廠 | 主要產品: 259其他金屬製品、269其他電子零組件 | 統一編號: 28818720 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳生里三俊街196之1號 @ 登記工廠名錄 |
湳底社區活動中心 | 管理人電話: 04-8282055 | 預計收容村里: 湳底 | 適用災害類別: 水災,土石流,海嘯 | 彰化縣溪湖鎮 | 湳底里 | 湳底路27-6號 @ 避難收容處所點位檔 |
改變一生的巾幗女英雄敍述者: 郭月貞 | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 李麗紅 | 發佈日期: 2014/04/27 | 故事摘要: 李麗紅是女青年大隊第1期畢業,因家庭關係, 16歲就自力更生到嘉義榮總灣橋分院當播音員,並報考臺北女青年大隊。第一個任務隨反共義士從臺北遊行到基隆,她就在廣播車上一路廣播宣揚反共理念,第一次住基隆旅館... @ 國民記憶庫故事資料 |
「遊於心」李麗紅師生聯展(中華民國)李麗紅/吳昭燕/翁玉靜/王媛儀/宋婉蓉/鄭良慧/李美林/蔡佳恩/許雪卿/ | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「遊於心」李麗紅師生聯展(中華民國)李麗紅/吳昭燕/翁玉靜/王媛儀/宋婉蓉/鄭良慧/李美林/蔡佳恩/許雪卿/ | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鴻騰電子股份有限公司主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 28818720 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三多里三俊街154號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
鴻騰電子股份有限公司產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區三多里三俊街154號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
鴻騰電子股份有限公司樹林廠產品中類: 25金屬製品製造業 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳生里三俊街196之1號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品 269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
鴻騰電子股份有限公司樹林廠主要產品: 259其他金屬製品、269其他電子零組件 | 統一編號: 28818720 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳生里三俊街196之1號 @ 登記工廠名錄 |
湳底社區活動中心管理人電話: 04-8282055 | 預計收容村里: 湳底 | 適用災害類別: 水災,土石流,海嘯 | 彰化縣溪湖鎮 | 湳底里 | 湳底路27-6號 @ 避難收容處所點位檔 |
[ 搜尋所有 李麗紅 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
麗有商店 金門縣金城鎮北門里民生路25號10樓之7 | 李麗紅 | 31613763 | 核准設立 - 獨資 |
紅荳手作工作室 桃園市蘆竹區坑子里赤塗路500巷2號 | 李麗紅 | 41046780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069013689) |
紅昀企業社 新北市淡水區大忠街5巷26號 | 李麗紅 | 42200085 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055234530) |
名麗美髮 花蓮縣花蓮市中山路六八七號一樓 | 李麗紅 | 78044721 | 歇業 - 獨資 |
祥友文具行 臺中市北區賴興里山西路二段67號一樓 | 李麗紅 | 05497964 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108620773) |
彩虹村兒童藝術工作室 臺南市東區崇成里崇明十五街32號1樓 | 李麗紅 | 10469123 | 核准設立 - 獨資 |
昶袤商行 臺中市西區中興里美村路一段267號1樓 | 李麗紅 | 14280018 | 歇業 - 獨資 |
昱誠工程行 臺北市松山區基隆路1段26號5樓 | 李麗紅 | 18104409 | 撤銷 - 獨資 |
麗有商店 登記地址: 金門縣金城鎮北門里民生路25號10樓之7 | 負責人: 李麗紅 | 統編: 31613763 | 核准設立 - 獨資 |
紅荳手作工作室 登記地址: 桃園市蘆竹區坑子里赤塗路500巷2號 | 負責人: 李麗紅 | 統編: 41046780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069013689) |
紅昀企業社 登記地址: 新北市淡水區大忠街5巷26號 | 負責人: 李麗紅 | 統編: 42200085 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055234530) |
名麗美髮 登記地址: 花蓮縣花蓮市中山路六八七號一樓 | 負責人: 李麗紅 | 統編: 78044721 | 歇業 - 獨資 |
祥友文具行 登記地址: 臺中市北區賴興里山西路二段67號一樓 | 負責人: 李麗紅 | 統編: 05497964 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108620773) |
彩虹村兒童藝術工作室 登記地址: 臺南市東區崇成里崇明十五街32號1樓 | 負責人: 李麗紅 | 統編: 10469123 | 核准設立 - 獨資 |
昶袤商行 登記地址: 臺中市西區中興里美村路一段267號1樓 | 負責人: 李麗紅 | 統編: 14280018 | 歇業 - 獨資 |
昱誠工程行 登記地址: 臺北市松山區基隆路1段26號5樓 | 負責人: 李麗紅 | 統編: 18104409 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 李麗紅 ... ]
蕭文淵 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
呂嘉凌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
蕭渼淳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
林紀素卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
高泉發 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
張家成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
高月雲 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
張雅伶 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
周明英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
林克誠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
林文清 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
林文忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
林文源 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
楊翠芬 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
楊世各 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
蕭文淵職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
呂嘉凌職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
蕭渼淳職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
林紀素卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
高泉發職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
張家成職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
高月雲職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
張雅伶職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
周明英職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
林克誠職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
林文清職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
林文忠職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
林文源職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
楊翠芬職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
楊世各職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |