陳來興
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳來興的職稱是董事長, 持有股份數是100, 公司名稱是億進工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 億進工業股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 陳來興 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 100 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱億進工業股份有限公司 |
職稱董事長 |
姓名陳來興 |
所代表法人(空) |
持有股份數100 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名陳來興的職稱是董事長, 持有股份數是100, 公司名稱是億進工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 億進工業股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 陳來興 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 100 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱億進工業股份有限公司 |
職稱董事長 |
姓名陳來興 |
所代表法人(空) |
持有股份數100 |
同步更新日期2024-09-05 |
陳昭建 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張炳春 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃素貞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
顧舜義 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
周金益 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
周蔡素貞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
紀金地 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳洪素春 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳昭建職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張炳春職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃素貞職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
顧舜義職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
周金益職稱: 董事 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
周蔡素貞職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
紀金地職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳洪素春職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 億進工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 億進工業 ... ]
苦難中創作真摯的作品 | 敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: 陳來興 | 發佈日期: 2014/06/30 | 故事摘要: 陳來興從8歲開始便對繪畫產生興趣,就讀彰化高商時受到恩師黃文德的提拔與指導,更加立定美學藝術的志向。在國中教美術長達7年,由於升學體制讓家長與校方對美術不重視,因而辭去教職,到臺北擔任清潔工作、擺地攤... @ 國民記憶庫故事資料 |
史記臺灣風情: 陳來興畫展= Chen Lai-Hsing Solo Exhibitio | 作者: 陳來興作 | 出版機構: 靜宜大學藝術中心 | 版次: | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 64 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98295-9-5 (平裝, NT$500, 64面, 29公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
金石十二藝境 藝術家小品聯展 | (中華民國)陳來興、鄭在東、許雨仁、舒國治、顏頂生、湯瓊生、梁奕焚、周孟德、黃宏德、蕭惠明、孫文斌、邱亞才 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
金石十二藝境 藝術家小品聯展 | (中華民國)陳來興、鄭在東、許雨仁、舒國治、顏頂生、湯瓊生、梁奕焚、周孟德、黃宏德、蕭惠明、孫文斌、邱亞才 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳來興 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 博豪實業有限公司 | 統一編號: 23964863 @ 董監事資料集 |
陳來興 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鼎豐電業影視有限公司 | 統一編號: 34494615 @ 董監事資料集 |
陳來興 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉米田戶外休閒有限公司 | 統一編號: 53297868 @ 董監事資料集 |
陳來興 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 瑞士商GEMÜ Holding AG | 台灣蓋姆有限公司 | 統一編號: 69656636 @ 董監事資料集 |
苦難中創作真摯的作品敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: 陳來興 | 發佈日期: 2014/06/30 | 故事摘要: 陳來興從8歲開始便對繪畫產生興趣,就讀彰化高商時受到恩師黃文德的提拔與指導,更加立定美學藝術的志向。在國中教美術長達7年,由於升學體制讓家長與校方對美術不重視,因而辭去教職,到臺北擔任清潔工作、擺地攤... @ 國民記憶庫故事資料 |
史記臺灣風情: 陳來興畫展= Chen Lai-Hsing Solo Exhibitio作者: 陳來興作 | 出版機構: 靜宜大學藝術中心 | 版次: | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 64 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-98295-9-5 (平裝, NT$500, 64面, 29公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
金石十二藝境 藝術家小品聯展(中華民國)陳來興、鄭在東、許雨仁、舒國治、顏頂生、湯瓊生、梁奕焚、周孟德、黃宏德、蕭惠明、孫文斌、邱亞才 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
金石十二藝境 藝術家小品聯展(中華民國)陳來興、鄭在東、許雨仁、舒國治、顏頂生、湯瓊生、梁奕焚、周孟德、黃宏德、蕭惠明、孫文斌、邱亞才 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳來興職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 博豪實業有限公司 | 統一編號: 23964863 @ 董監事資料集 |
陳來興職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鼎豐電業影視有限公司 | 統一編號: 34494615 @ 董監事資料集 |
陳來興職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉米田戶外休閒有限公司 | 統一編號: 53297868 @ 董監事資料集 |
陳來興職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 瑞士商GEMÜ Holding AG | 台灣蓋姆有限公司 | 統一編號: 69656636 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳來興 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
陳來興個人計程車行 新北市樹林區文化街6巷31弄17-1號 | 陳來興 | 34476399 | 核准設立 - 獨資 |
正陳來興自營計程車行 新北市新店區??w街?7?7巷5號?0樓 | 陳來興 | 38424470 | 核准設立 - 獨資 |
玉米田戶外休閒有限公司 臺中市沙鹿區興仁里沙田路58號1樓 | 陳來興 | 53297868 | 核准設立 |
慶興電池行 高雄市左營區新下里南屏路247號 | 陳來興 | 19451882 | 歇業 - 獨資 |
清香茶行 高雄市鳳山區武漢里新甲路55巷4號3樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 陳來興 | 21907135 | 歇業 - 獨資 |
博豪實業有限公司 新北市蘆洲區中正路263巷3號1樓 | 陳來興 | 23964863 | 核准設立 |
鼎豐電業影視有限公司 新北市板橋區重慶路220號1樓 | 陳來興 | 34494615 | 核准設立 |
台灣蓋姆有限公司 新竹縣竹北市自強南路8號9樓之5 | 陳來興 | 69656636 | 核准設立 |
陳來興個人計程車行 登記地址: 新北市樹林區文化街6巷31弄17-1號 | 負責人: 陳來興 | 統編: 34476399 | 核准設立 - 獨資 |
正陳來興自營計程車行 登記地址: 新北市新店區??w街?7?7巷5號?0樓 | 負責人: 陳來興 | 統編: 38424470 | 核准設立 - 獨資 |
玉米田戶外休閒有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區興仁里沙田路58號1樓 | 負責人: 陳來興 | 統編: 53297868 | 核准設立 |
慶興電池行 登記地址: 高雄市左營區新下里南屏路247號 | 負責人: 陳來興 | 統編: 19451882 | 歇業 - 獨資 |
清香茶行 登記地址: 高雄市鳳山區武漢里新甲路55巷4號3樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 陳來興 | 統編: 21907135 | 歇業 - 獨資 |
博豪實業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中正路263巷3號1樓 | 負責人: 陳來興 | 統編: 23964863 | 核准設立 |
鼎豐電業影視有限公司 登記地址: 新北市板橋區重慶路220號1樓 | 負責人: 陳來興 | 統編: 34494615 | 核准設立 |
台灣蓋姆有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市自強南路8號9樓之5 | 負責人: 陳來興 | 統編: 69656636 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳來興 ... ]
陳昱安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
廖隆源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
陳明欽 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
周正健 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
許朝閔 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
林秀卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
郭文松 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
胡月好 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
謝偉敦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
卓統揚 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
劉慧玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
林謙遜 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林猷強 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林美月 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家輝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
陳昱安職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
廖隆源職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
陳明欽職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
周正健職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
許朝閔職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
林秀卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
郭文松職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
胡月好職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
謝偉敦職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
卓統揚職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
劉慧玲職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
林謙遜職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林猷強職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林美月職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家輝職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |