黃鳳儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃鳳儀的職稱是監察人, 持有股份數是120, 公司名稱是宏綸企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 宏綸企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃鳳儀 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 120 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱宏綸企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名黃鳳儀 |
所代表法人(空) |
持有股份數120 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名黃鳳儀的職稱是監察人, 持有股份數是120, 公司名稱是宏綸企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 宏綸企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃鳳儀 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 120 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱宏綸企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名黃鳳儀 |
所代表法人(空) |
持有股份數120 |
同步更新日期2024-09-05 |
林瑞碧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: 07182933 @ 董監事資料集 |
林聯錦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: 07182933 @ 董監事資料集 |
周幸昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
何鳴舟 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉銘智 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
藍樹枝 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳彬銓 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
侯賢正 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林瑞碧職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: 07182933 @ 董監事資料集 |
林聯錦職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: 07182933 @ 董監事資料集 |
周幸昌職稱: 董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
何鳴舟職稱: 董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉銘智職稱: 董事長 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
藍樹枝職稱: 常務董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳彬銓職稱: 常務董事 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
侯賢正職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 宏綸企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宏綸企業 ... ]
《六合群俠傳》金光布袋戲X真五洲掌中劇團|2024看家戲再現 | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《六合群俠傳》金光布袋戲X真五洲掌中劇團|2024看家戲再現 | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
凱特伯爵藍布偶貓舍 | 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/1/18 上午 12:00:00 | 彰化縣大村鄉加錫村加鍚二巷33號 @ 合法特定寵物業名單 |
覺玄寺 | 電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區圓山街30之6號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 建別: 其他 | 組織型態: 執事會 | 負責人: 黃鳳儀(釋心旻) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
寶蓮禪寺 | 電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區中圳里圓山街30-6號 | 主祀神祇: 千手觀音 | 教別: 佛教 | 建別: 其他 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 黃鳳儀 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
覺玄寺 | 電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區圓山街30之6號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 負責人: 黃鳳儀(釋心旻) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
覺玄寺 | 電話: 07-6811668 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 高雄市美濃區 | 地址: 圓山街30之6號 | 教別: 佛教 | 登記別: 補辦登記 @ 高雄市宗教團體基本資料 |
黃鳳儀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 財團法人福琳工商發展基金會 | 恒大投資股份有限公司 | 統一編號: 12403915 @ 董監事資料集 |
《六合群俠傳》金光布袋戲X真五洲掌中劇團|2024看家戲再現國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
《六合群俠傳》金光布袋戲X真五洲掌中劇團|2024看家戲再現國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
凱特伯爵藍布偶貓舍特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/1/18 上午 12:00:00 | 彰化縣大村鄉加錫村加鍚二巷33號 @ 合法特定寵物業名單 |
覺玄寺電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區圓山街30之6號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 建別: 其他 | 組織型態: 執事會 | 負責人: 黃鳳儀(釋心旻) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
寶蓮禪寺電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區中圳里圓山街30-6號 | 主祀神祇: 千手觀音 | 教別: 佛教 | 建別: 其他 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 黃鳳儀 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
覺玄寺電話: 07-6811668 | 地址: 高雄市美濃區圓山街30之6號 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 教別: 佛教 | 負責人: 黃鳳儀(釋心旻) | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
覺玄寺電話: 07-6811668 | 主祀神祇: 觀世音菩薩 | 高雄市美濃區 | 地址: 圓山街30之6號 | 教別: 佛教 | 登記別: 補辦登記 @ 高雄市宗教團體基本資料 |
黃鳳儀職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 財團法人福琳工商發展基金會 | 恒大投資股份有限公司 | 統一編號: 12403915 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃鳳儀 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
宏綸企業社 臺中市大里區仁化里工業路宏巨三巷30號2樓 | 郭秀貞 | 08817809 | 歇業 - 獨資 |
宏綸企業社 新北市土城區裕民路67巷2號 | 黃明艷 | 10614463 | 歇業 - 獨資 |
宏綸企業股份有限公司 臺北市大同區延平北路1段41號2樓 | 07182933 | 解散 (074年03月11日 建一字 第101341號) | |
宏綸企業社 臺南市安南區溪東里府安路5段11巷77弄41號1樓 | 吳勝義 | 06531758 | 歇業 - 獨資 |
宏綸企業社 登記地址: 臺中市大里區仁化里工業路宏巨三巷30號2樓 | 負責人: 郭秀貞 | 統編: 08817809 | 歇業 - 獨資 |
宏綸企業社 登記地址: 新北市土城區裕民路67巷2號 | 負責人: 黃明艷 | 統編: 10614463 | 歇業 - 獨資 |
宏綸企業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路1段41號2樓 | 統編: 07182933 | 解散 (074年03月11日 建一字 第101341號) |
宏綸企業社 登記地址: 臺南市安南區溪東里府安路5段11巷77弄41號1樓 | 負責人: 吳勝義 | 統編: 06531758 | 歇業 - 獨資 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
星格瑪企業社 新北市淡水區學府路183號2樓 | 黃鳳儀 | 02263295 | 歇業 - 獨資 |
老上海餐飲店 嘉義縣朴子市竹圍里八德路61、63號 | 黃鳳儀 | 25742064 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119301238) |
巨峯實業社 新北市新店區碧安街15巷9號 | 黃鳳儀 | 31705067 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045240393) |
澄譯傳心室內設計工作室 彰化縣大村鄉加錫村加錫二巷33號 | 黃鳳儀 | 39774306 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100820731) |
彩騰創意有限公司 新北市林口區富貴路75號14樓 | 黃鳳儀 | 50992265 | 核准設立 |
連彥股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路1段49巷23號 | 黃鳳儀 | 52560101 | 核准設立 |
泉銘有限公司 臺北市松山區南京東路5段48之1號4樓 | 黃鳳儀 | 52601460 | 核准設立 |
美之堡有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之11 | 黃鳳儀 | 52936986 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-24) |
星格瑪企業社 登記地址: 新北市淡水區學府路183號2樓 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 02263295 | 歇業 - 獨資 |
老上海餐飲店 登記地址: 嘉義縣朴子市竹圍里八德路61、63號 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 25742064 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119301238) |
巨峯實業社 登記地址: 新北市新店區碧安街15巷9號 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 31705067 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045240393) |
澄譯傳心室內設計工作室 登記地址: 彰化縣大村鄉加錫村加錫二巷33號 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 39774306 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100820731) |
彩騰創意有限公司 登記地址: 新北市林口區富貴路75號14樓 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 50992265 | 核准設立 |
連彥股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路1段49巷23號 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 52560101 | 核准設立 |
泉銘有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段48之1號4樓 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 52601460 | 核准設立 |
美之堡有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之11 | 負責人: 黃鳳儀 | 統編: 52936986 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-24) |
[ 查詢所有 黃鳳儀 ... ]
吳多 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
謝惠年 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
蘇美蓉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
李素真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
黃惠珍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
鄭日省 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
林淑蕙 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
林獻堂 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
余鴻池 | 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
林雅惠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
張哲誠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
張俊偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
鄭梅琴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
陳進財 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
林美華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
吳多職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
謝惠年職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
蘇美蓉職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
李素真職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
黃惠珍職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
鄭日省職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
林淑蕙職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
林獻堂職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
余鴻池職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
林雅惠職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
張哲誠職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
張俊偉職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
鄭梅琴職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
陳進財職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
林美華職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |