黃文郎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃文郎的職稱是執行業務股東, 持有股份數是150000, 公司名稱是宏朗有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 宏朗有限公司 |
職稱 | 執行業務股東 |
姓名 | 黃文郎 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 150000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱宏朗有限公司 |
職稱執行業務股東 |
姓名黃文郎 |
所代表法人(空) |
持有股份數150000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名黃文郎的職稱是執行業務股東, 持有股份數是150000, 公司名稱是宏朗有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 宏朗有限公司 |
職稱 | 執行業務股東 |
姓名 | 黃文郎 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 150000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱宏朗有限公司 |
職稱執行業務股東 |
姓名黃文郎 |
所代表法人(空) |
持有股份數150000 |
同步更新日期2024-09-05 |
宏朗機械有限公司 | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 24220378 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路119號 @ 登記工廠名錄 |
宏朗機械有限公司 | 臺中市太平區太平里永豐路119號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 66003772 | 統一編號: 24220378 @ 臺中市工廠廠商名冊 |
追求卓越的26個祕訣 | 作者: 邵正宏朗讀 | 出版機構: 好好聽文創 | 版次: | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 約243分 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95293-6-0 (線上有聲書(MP3), 約243分面) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
賴宬瑋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宏朗機械有限公司 | 統一編號: 24220378 @ 董監事資料集 |
宏朗機械有限公司主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 24220378 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路119號 @ 登記工廠名錄 |
宏朗機械有限公司臺中市太平區太平里永豐路119號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 66003772 | 統一編號: 24220378 @ 臺中市工廠廠商名冊 |
追求卓越的26個祕訣作者: 邵正宏朗讀 | 出版機構: 好好聽文創 | 版次: | 預訂出版日: 111/05 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 約243分 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95293-6-0 (線上有聲書(MP3), 約243分面) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
賴宬瑋職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宏朗機械有限公司 | 統一編號: 24220378 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宏朗 ... ]
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣布袋戲的興與衰 | 敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 五洲園掌中劇團團長黃文郎,是國寶黃海岱大師的孫子,見證了臺灣布袋戲從興盛到沒落。小時候放假時就在戲班幫忙,漸漸迷上布袋戲,後來甚至休學全心投入布袋戲表演。他的父親黃俊卿,人稱內臺戲霸主,最興盛時戲院裡... @ 國民記憶庫故事資料 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣布袋戲的興與衰敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 五洲園掌中劇團團長黃文郎,是國寶黃海岱大師的孫子,見證了臺灣布袋戲從興盛到沒落。小時候放假時就在戲班幫忙,漸漸迷上布袋戲,後來甚至休學全心投入布袋戲表演。他的父親黃俊卿,人稱內臺戲霸主,最興盛時戲院裡... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 黃文郎 ... ]
宏朗玻璃店 | 地址: 台中市中區中正路331號 | 電話: 04-2222-6847 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
宏朗企業社 桃園市中壢區仁德里崁頂路1401巷21號(1樓) | 曹君宏 | 95028577 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
宏朗機械有限公司 臺中市太平區太平里永豐路119號 | 賴宬瑋 | 24220378 | 核准設立 |
宏朗玻璃店 臺中市北區建興里永興街73號1樓 | 施家弘 | 51301802 | 歇業 - 獨資 |
宏朗洋傘行 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段50-1號5廣 | 76338123 |
宏朗企業社 登記地址: 桃園市中壢區仁德里崁頂路1401巷21號(1樓) | 負責人: 曹君宏 | 統編: 95028577 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
宏朗機械有限公司 登記地址: 臺中市太平區太平里永豐路119號 | 負責人: 賴宬瑋 | 統編: 24220378 | 核准設立 |
宏朗玻璃店 登記地址: 臺中市北區建興里永興街73號1樓 | 負責人: 施家弘 | 統編: 51301802 | 歇業 - 獨資 |
宏朗洋傘行 登記地址: 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段50-1號5廣 | 統編: 76338123 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
岳羿企業有限公司 臺北市信義區富陽街77號1樓 | 黃文郎 | 70393324 | 核准設立 |
得運工程行 臺南市七股區七股里七股5之1號1樓 | 黃文郎 | 10845458 | 核准設立 - 獨資 |
信發商店 桃園縣桃園市玉山里中山路299號 | 黃文郎 | 43621161 | 歇業 - 獨資 |
觀園商店 桃園縣觀音鄉觀音村中山路117號 | 黃文郎 | 43698301 | 歇業 - 獨資 |
喬山建設有限公司 臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓 | 黃文郎 | 54562506 | 解散 |
六方鼎室內裝修設計工程有限公司 高雄市楠梓區常德路221巷11號1樓 | 黃文郎 | 59167878 | 核准設立 |
萬象工程行 臺南市七股區七股里七股5之1號1樓 | 黃文郎 | 85626429 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
岳羿企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區富陽街77號1樓 | 負責人: 黃文郎 | 統編: 70393324 | 核准設立 |
得運工程行 登記地址: 臺南市七股區七股里七股5之1號1樓 | 負責人: 黃文郎 | 統編: 10845458 | 核准設立 - 獨資 |
信發商店 登記地址: 桃園縣桃園市玉山里中山路299號 | 負責人: 黃文郎 | 統編: 43621161 | 歇業 - 獨資 |
觀園商店 登記地址: 桃園縣觀音鄉觀音村中山路117號 | 負責人: 黃文郎 | 統編: 43698301 | 歇業 - 獨資 |
喬山建設有限公司 登記地址: 臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓 | 負責人: 黃文郎 | 統編: 54562506 | 解散 |
六方鼎室內裝修設計工程有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區常德路221巷11號1樓 | 負責人: 黃文郎 | 統編: 59167878 | 核准設立 |
萬象工程行 登記地址: 臺南市七股區七股里七股5之1號1樓 | 負責人: 黃文郎 | 統編: 85626429 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃文郎 ... ]
張學崇 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
陳信用 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
曾月香 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
林煊舜 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
高明舜 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
林煊彬 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
賴熙熙 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳勲台 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳善貞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳德育(CHEN,TE-YU) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
李元薇 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
蔡麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
蔡陳相而 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
陳進財 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
廖祐琪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
張學崇職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
陳信用職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
曾月香職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
林煊舜職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
高明舜職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
林煊彬職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
賴熙熙職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳勲台職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳善貞職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳德育(CHEN,TE-YU)職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
李元薇職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
蔡麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
蔡陳相而職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
陳進財職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
廖祐琪職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |