張城
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張城的職稱是董事, 持有股份數是200, 公司名稱是東野彩色印刷股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 東野彩色印刷股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 張城 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱東野彩色印刷股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名張城 |
所代表法人(空) |
持有股份數200 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名張城的職稱是董事, 持有股份數是200, 公司名稱是東野彩色印刷股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 東野彩色印刷股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 張城 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱東野彩色印刷股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名張城 |
所代表法人(空) |
持有股份數200 |
同步更新日期2024-09-05 |
吳勝雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
洪益 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃世局 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
古玉輝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
方進雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
胡瑞松 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳勝雄職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
洪益職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃世局職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
古玉輝職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
方進雄職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
胡瑞松職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 東野彩色印刷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 東野彩色印刷 ... ]
龍躍文資|新北傳統工藝暨新店十四張城市記憶特展 | 開始時間: 2024-04-27T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-12-31T23:59:59+08:00 | 電話: 886-2-29603456 | 地點: to see the official site | 地址: 新北市231新店區央北二路 206巷6號(新店十四張歷史建築園區) | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
張城吉食品行 | 食品業者登錄字號: M-200030764-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 南投縣集集鎮和平里塩水巷13號 @ 食品業者登錄資料集 |
張城吉食品行 | 食品業者登錄字號: M-200030764-00001-2 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: | 南投縣集集鎮和平里塩水巷13號 @ 食品業者登錄資料集 |
張城吉食品行 | 食品業者登錄字號: M-200030764-00002-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 南投縣集集鎮和平里塩水巷13號 @ 食品業者登錄資料集 |
社團法人高雄市合心長照協會附設高雄市私立耀歡樂居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3980067 | 機構負責人姓名: 張城垣 | 機構代碼: 1null1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路80號10樓之4 @ 長照ABC據點 |
社團法人高雄市合心長照協會附設高雄市私立耀歡樂居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3980067 | 機構負責人姓名: 張城垣 | 機構代碼: 1null1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路80號10樓之4 @ 長照C據點 |
社團法人高雄市合心長照協會附設高雄市私立耀歡樂居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3980067 | 機構負責人姓名: 張城垣 | 機構代碼: 1null1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路80號10樓之4 @ 長照B據點 |
社團法人高雄市合心長照協會附設高雄市私立耀歡樂居家長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3980067 | 機構負責人姓名: 張城垣 | 機構代碼: 1null1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路80號10樓之4 @ 長照ABC據點 |
龍躍文資|新北傳統工藝暨新店十四張城市記憶特展開始時間: 2024-04-27T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-12-31T23:59:59+08:00 | 電話: 886-2-29603456 | 地點: to see the official site | 地址: 新北市231新店區央北二路 206巷6號(新店十四張歷史建築園區) | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
張城吉食品行食品業者登錄字號: M-200030764-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 南投縣集集鎮和平里塩水巷13號 @ 食品業者登錄資料集 |
張城吉食品行食品業者登錄字號: M-200030764-00001-2 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: | 南投縣集集鎮和平里塩水巷13號 @ 食品業者登錄資料集 |
張城吉食品行食品業者登錄字號: M-200030764-00002-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 南投縣集集鎮和平里塩水巷13號 @ 食品業者登錄資料集 |
社團法人高雄市合心長照協會附設高雄市私立耀歡樂居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3980067 | 機構負責人姓名: 張城垣 | 機構代碼: 1null1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路80號10樓之4 @ 長照ABC據點 |
社團法人高雄市合心長照協會附設高雄市私立耀歡樂居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3980067 | 機構負責人姓名: 張城垣 | 機構代碼: 1null1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路80號10樓之4 @ 長照C據點 |
社團法人高雄市合心長照協會附設高雄市私立耀歡樂居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3980067 | 機構負責人姓名: 張城垣 | 機構代碼: 1null1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路80號10樓之4 @ 長照B據點 |
社團法人高雄市合心長照協會附設高雄市私立耀歡樂居家長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3980067 | 機構負責人姓名: 張城垣 | 機構代碼: 1null1500001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區民族一路80號10樓之4 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張城 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
城偉輕鋼架企業社 南投縣埔里鎮大城里大城巷9-1號 | 張城偉 | 09228766 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100001905) |
張城吉美術社 臺中市北屯區四民里昌平路二段81號1樓 | 張城吉 | 45382003 | 歇業 - 獨資 |
豪晉企業社 新北市土城區廣褔路230巷3弄13之2號3樓 | 張城銅 | 01952815 | 歇業 - 獨資 |
鑫動行銷有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 張城彥 | 00151045 | 核准設立 |
永崧工程行 臺北市內湖區康寧路3段16巷128號5樓 | 許張城 | 08591719 | 撤銷 - 獨資 |
封水企業社 臺北市中山區民權西路79號6樓之4 | 張城宣 | 13845426 | 撤銷 - 獨資 |
嘉宥生技有限公司 臺北市中山區南京西路1-1號6樓 | 張城源 | 25077981 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-31) |
日昌煤氣有限公司 新北市板橋區篤行路二段141巷17號 | 張城興 | 33030315 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-23) |
城偉輕鋼架企業社 登記地址: 南投縣埔里鎮大城里大城巷9-1號 | 負責人: 張城偉 | 統編: 09228766 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100001905) |
張城吉美術社 登記地址: 臺中市北屯區四民里昌平路二段81號1樓 | 負責人: 張城吉 | 統編: 45382003 | 歇業 - 獨資 |
豪晉企業社 登記地址: 新北市土城區廣褔路230巷3弄13之2號3樓 | 負責人: 張城銅 | 統編: 01952815 | 歇業 - 獨資 |
鑫動行銷有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 負責人: 張城彥 | 統編: 00151045 | 核准設立 |
永崧工程行 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段16巷128號5樓 | 負責人: 許張城 | 統編: 08591719 | 撤銷 - 獨資 |
封水企業社 登記地址: 臺北市中山區民權西路79號6樓之4 | 負責人: 張城宣 | 統編: 13845426 | 撤銷 - 獨資 |
嘉宥生技有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路1-1號6樓 | 負責人: 張城源 | 統編: 25077981 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-31) |
日昌煤氣有限公司 登記地址: 新北市板橋區篤行路二段141巷17號 | 負責人: 張城興 | 統編: 33030315 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-23) |
[ 查詢所有 張城 ... ]
李岳峻 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李清標 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李岳峰 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李香茹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
羅登財 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
謝慶懋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
周宏山 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
周至暐 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
葉瓊紅 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
謝憲道 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
薛夙雅 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
薛建隆 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
劉景淞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
游凱程 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
高浩然 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
李岳峻職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李清標職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李岳峰職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
李香茹職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
羅登財職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
謝慶懋職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
周宏山職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
周至暐職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
葉瓊紅職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
謝憲道職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
薛夙雅職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
薛建隆職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
劉景淞職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
游凱程職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
高浩然職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |