郭秀琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭秀琴的職稱是監察人, 持有股份數是230000, 公司名稱是東亞電子有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 東亞電子有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 郭秀琴 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 230000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱東亞電子有限公司 |
職稱監察人 |
姓名郭秀琴 |
所代表法人(空) |
持有股份數230000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名郭秀琴的職稱是監察人, 持有股份數是230000, 公司名稱是東亞電子有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 東亞電子有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 郭秀琴 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 230000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱東亞電子有限公司 |
職稱監察人 |
姓名郭秀琴 |
所代表法人(空) |
持有股份數230000 |
同步更新日期2024-09-05 |
做自己最喜歡的設計 | 敍述者: | 上傳者: 南臺科大團隊-陳姵吟 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/10/09 | 故事摘要: 郭秀琴小時候父母親都很忙,所以總是坐在旁邊拿著紙筆畫畫。國小的時候老師也會要郭秀琴參加壁報比賽,因此奠定了藝術設計方面的基礎,到了高中大學也選擇了這方面的科系就讀,後來還出國留學增加了更豐富的藝術設計... @ 國民記憶庫故事資料 |
大甲長青學苑-西畫展 | (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
大甲長青學苑-西畫展 | (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
郭秀琴即秀琴飲食店 | 處分日期: 20210720 | 罰鍰金額: 10000 | 公告日期: 20211015 | 處分字號: 新北府勞檢字第1104731756號 | 違反法規內容: 未達基本工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
嘉義縣太保市太保里辦公處 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0988-969969 | 機構負責人姓名: 郭秀琴 | 機構代碼: BG1300002 | 機構種類: BG | 地址全址: 嘉義縣太保市太保里5鄰太保112之88號 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣太保市太保里辦公處 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0988-969969 | 機構負責人姓名: 郭秀琴 | 機構代碼: BG1300002 | 機構種類: BG | 地址全址: 嘉義縣太保市太保里5鄰太保112之88號 @ 長照C據點 |
嘉義縣太保市太保里辦公處 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0988-969969 | 機構負責人姓名: 郭秀琴 | 機構代碼: BG1300002 | 機構種類: BG | 地址全址: 嘉義縣太保市太保里5鄰太保112之88號 @ 長照B據點 |
嘉義縣太保市太保里辦公處 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0988-969969 | 機構負責人姓名: 郭秀琴 | 機構代碼: BG1300002 | 機構種類: BG | 地址全址: 嘉義縣太保市太保里5鄰太保112之88號 @ 長照ABC據點 |
做自己最喜歡的設計敍述者: | 上傳者: 南臺科大團隊-陳姵吟 | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/10/09 | 故事摘要: 郭秀琴小時候父母親都很忙,所以總是坐在旁邊拿著紙筆畫畫。國小的時候老師也會要郭秀琴參加壁報比賽,因此奠定了藝術設計方面的基礎,到了高中大學也選擇了這方面的科系就讀,後來還出國留學增加了更豐富的藝術設計... @ 國民記憶庫故事資料 |
大甲長青學苑-西畫展(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
大甲長青學苑-西畫展(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
郭秀琴即秀琴飲食店處分日期: 20210720 | 罰鍰金額: 10000 | 公告日期: 20211015 | 處分字號: 新北府勞檢字第1104731756號 | 違反法規內容: 未達基本工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
嘉義縣太保市太保里辦公處特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0988-969969 | 機構負責人姓名: 郭秀琴 | 機構代碼: BG1300002 | 機構種類: BG | 地址全址: 嘉義縣太保市太保里5鄰太保112之88號 @ 長照ABC據點 |
嘉義縣太保市太保里辦公處特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0988-969969 | 機構負責人姓名: 郭秀琴 | 機構代碼: BG1300002 | 機構種類: BG | 地址全址: 嘉義縣太保市太保里5鄰太保112之88號 @ 長照C據點 |
嘉義縣太保市太保里辦公處特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0988-969969 | 機構負責人姓名: 郭秀琴 | 機構代碼: BG1300002 | 機構種類: BG | 地址全址: 嘉義縣太保市太保里5鄰太保112之88號 @ 長照B據點 |
嘉義縣太保市太保里辦公處特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0988-969969 | 機構負責人姓名: 郭秀琴 | 機構代碼: BG1300002 | 機構種類: BG | 地址全址: 嘉義縣太保市太保里5鄰太保112之88號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 郭秀琴 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
東亞電子遊戲場業 臺中市太平區新高里育賢路288號1樓、2樓 | 黃宇萱 | 39848031 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110860167) |
東亞電子遊戲場業 苗栗縣頭份市田寮里民族路743號 | 涂博淮 | 49767249 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111000153) |
東亞電子遊戲場業 臺北市中山區中山北路1段105巷14之1號、14之2號、14之2號2樓、14之2號2樓之1、14之2號2樓之2、14之2號2樓之3 | 巫雲平 | 26245493 | 歇業 - 獨資 |
東亞電子遊戲場業 登記地址: 臺中市太平區新高里育賢路288號1樓、2樓 | 負責人: 黃宇萱 | 統編: 39848031 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110860167) |
東亞電子遊戲場業 登記地址: 苗栗縣頭份市田寮里民族路743號 | 負責人: 涂博淮 | 統編: 49767249 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111000153) |
東亞電子遊戲場業 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段105巷14之1號、14之2號、14之2號2樓、14之2號2樓之1、14之2號2樓之2、14之2號2樓之3 | 負責人: 巫雲平 | 統編: 26245493 | 歇業 - 獨資 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
秀琴鮮花店 高雄市苓雅區日中里興中1路269號 | 郭秀琴 | 14238808 | 歇業 - 獨資 |
大來清潔工程行 新北市新莊區保安街1段14巷59號(1樓) | 郭秀琴 | 02186967 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108161355) |
好望角服裝行 高雄市三民區長明里長明街190號1樓 | 郭秀琴 | 06742445 | 核准停業 - 獨資 |
文祥商店 苗栗縣苗栗市綠苗里米市街五三巷一五號 | 郭秀琴 | 17340762 | 核准設立 - 獨資 |
興力企業社 新北市中和區圓通路252巷29弄15號1樓 | 王郭秀琴 | 19511328 | 歇業 - 獨資 |
鴻昌文具五金百貨行 臺南市安南區幸福里海佃路1段123號1樓 | 郭秀琴 | 19709010 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100046830) |
好運企業社 嘉義市東區荖藤里忠孝路790之55號八樓一 | 郭秀琴 | 25753511 | 歇業 - 獨資 |
新視界眼鏡行 南投縣南投市崇文里復興路199號 | 蘇郭秀琴 | 26950103 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040000969) |
秀琴鮮花店 登記地址: 高雄市苓雅區日中里興中1路269號 | 負責人: 郭秀琴 | 統編: 14238808 | 歇業 - 獨資 |
大來清潔工程行 登記地址: 新北市新莊區保安街1段14巷59號(1樓) | 負責人: 郭秀琴 | 統編: 02186967 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108161355) |
好望角服裝行 登記地址: 高雄市三民區長明里長明街190號1樓 | 負責人: 郭秀琴 | 統編: 06742445 | 核准停業 - 獨資 |
文祥商店 登記地址: 苗栗縣苗栗市綠苗里米市街五三巷一五號 | 負責人: 郭秀琴 | 統編: 17340762 | 核准設立 - 獨資 |
興力企業社 登記地址: 新北市中和區圓通路252巷29弄15號1樓 | 負責人: 王郭秀琴 | 統編: 19511328 | 歇業 - 獨資 |
鴻昌文具五金百貨行 登記地址: 臺南市安南區幸福里海佃路1段123號1樓 | 負責人: 郭秀琴 | 統編: 19709010 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100046830) |
好運企業社 登記地址: 嘉義市東區荖藤里忠孝路790之55號八樓一 | 負責人: 郭秀琴 | 統編: 25753511 | 歇業 - 獨資 |
新視界眼鏡行 登記地址: 南投縣南投市崇文里復興路199號 | 負責人: 蘇郭秀琴 | 統編: 26950103 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040000969) |
[ 查詢所有 郭秀琴 ... ]
高秀琴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
高張淑貞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
陳仲甫 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
劉俊如 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
鄭曾完妹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
陳世能 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
林正忠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
王麗雲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
吳李含笑 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
蔡張良慧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
黃威程 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
黃勝清 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
黃勝政 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
黃威智 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
余棼蘭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
高秀琴職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
高張淑貞職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
陳仲甫職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
劉俊如職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
鄭曾完妹職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
陳世能職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
林正忠職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
王麗雲職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
吳李含笑職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
蔡張良慧職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
黃威程職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
黃勝清職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
黃勝政職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
黃威智職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
余棼蘭職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |