李彩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李彩的職稱是監察人, 持有股份數是30000, 公司名稱是同業汽車貨運股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 同業汽車貨運股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 李彩 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 30000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱同業汽車貨運股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名李彩 |
所代表法人(空) |
持有股份數30000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名李彩的職稱是監察人, 持有股份數是30000, 公司名稱是同業汽車貨運股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 同業汽車貨運股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 李彩 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 30000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱同業汽車貨運股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名李彩 |
所代表法人(空) |
持有股份數30000 |
同步更新日期2024-09-05 |
陳美珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳馬波 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳家鳳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蕭清州 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳明達 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
徐禎福 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
方金土 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳瑞德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳美珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳馬波職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
吳家鳳職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
蕭清州職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳明達職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
徐禎福職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
方金土職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳瑞德職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 同業汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 同業汽車貨運 ... ]
揚明護理之家 | 電話: 03-4581899 | 分機: | 手機: | 聯絡地址: 桃園市平鎮區金陵路2段268號 | 服務項目: 機構喘息 | 類型: 護家 @ 桃園市衛政三項長照服務(居家護理、居家復健及喘息服務)合約單位 |
抗癌的故事 | 敍述者: 基隆社大 | 上傳者: 吳麗玲 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 李彩霞 | 發佈日期: 2014/11/27 | 故事摘要: 從小到大一路順遂的生活,就在民國97年的健檢確認罹患乳癌後,李彩霞的人生如晴天霹靂,平靜的生活被改變了。在長庚接受6次化療與31次電療,歷經種種痛苦與掉髮等,但後來能夠自拍光頭照,自娛娛人,並加上運動... @ 國民記憶庫故事資料 |
e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
士駖國際股份有限公司 | 公司統編: 25130775 | 臺北市大同區重慶北路3段137巷8號1樓 | 設立核准日期: 20100520 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
惟方都更事業股份有限公司 | 公司統編: 53772949 | 臺北市中山區建國北路1段71號4樓 | 設立核准日期: 20120608 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
原醇生技股份有限公司 | 公司統編: 54353022 | 臺北市中山區建國北路1段71號4樓 | 設立核准日期: 20130823 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
義竹國中第二屆美術班《五攏》畢業畫展 | (中華民國)義竹國中第二屆美術班 | 活動起始日期: 2024/03/26 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
揚明護理之家電話: 03-4581899 | 分機: | 手機: | 聯絡地址: 桃園市平鎮區金陵路2段268號 | 服務項目: 機構喘息 | 類型: 護家 @ 桃園市衛政三項長照服務(居家護理、居家復健及喘息服務)合約單位 |
抗癌的故事敍述者: 基隆社大 | 上傳者: 吳麗玲 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 李彩霞 | 發佈日期: 2014/11/27 | 故事摘要: 從小到大一路順遂的生活,就在民國97年的健檢確認罹患乳癌後,李彩霞的人生如晴天霹靂,平靜的生活被改變了。在長庚接受6次化療與31次電療,歷經種種痛苦與掉髮等,但後來能夠自拍光頭照,自娛娛人,並加上運動... @ 國民記憶庫故事資料 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
士駖國際股份有限公司公司統編: 25130775 | 臺北市大同區重慶北路3段137巷8號1樓 | 設立核准日期: 20100520 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
惟方都更事業股份有限公司公司統編: 53772949 | 臺北市中山區建國北路1段71號4樓 | 設立核准日期: 20120608 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
原醇生技股份有限公司公司統編: 54353022 | 臺北市中山區建國北路1段71號4樓 | 設立核准日期: 20130823 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
義竹國中第二屆美術班《五攏》畢業畫展(中華民國)義竹國中第二屆美術班 | 活動起始日期: 2024/03/26 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 李彩 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
阿滿彩券行 新北市板橋區民享街67號 | 李彩雲 | 92732903 | 核准設立 - 獨資 |
張李彩華獸肉號 新北市新店區中正路428巷30弄12號1F | 張李彩華 | 34626138 | 核准設立 - 獨資 |
李彩鳳農產行 雲林縣西螺鎮新豐里市場南路三一九號一樓 | 李彩鳳 | 45719132 | 歇業 - 獨資 |
大川印刷企業有限公司 臺北市大同區迪化街1段249號 | 林李彩霞 | 04288785 | 核准設立 |
彩藝美容企業有限公司 臺北市中山區林森北路289號6樓之9 | 李彩敏 | 23117404 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-10) |
彩虹森林手感生活館 高雄市大寮區翁園路70之81號1樓 | 李彩華 | 26002411 | 停業 - 獨資 |
彩雲小吃店 臺北市大同區延平北路2段272巷1號 | 李彩雲 | 26208645 | 核准設立 - 獨資 |
彩雨工業有限公司 新北市三重區三和路3段16巷44號2樓 | 張李彩絨 | 27468507 | 核准設立 |
阿滿彩券行 登記地址: 新北市板橋區民享街67號 | 負責人: 李彩雲 | 統編: 92732903 | 核准設立 - 獨資 |
張李彩華獸肉號 登記地址: 新北市新店區中正路428巷30弄12號1F | 負責人: 張李彩華 | 統編: 34626138 | 核准設立 - 獨資 |
李彩鳳農產行 登記地址: 雲林縣西螺鎮新豐里市場南路三一九號一樓 | 負責人: 李彩鳳 | 統編: 45719132 | 歇業 - 獨資 |
大川印刷企業有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段249號 | 負責人: 林李彩霞 | 統編: 04288785 | 核准設立 |
彩藝美容企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路289號6樓之9 | 負責人: 李彩敏 | 統編: 23117404 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-10) |
彩虹森林手感生活館 登記地址: 高雄市大寮區翁園路70之81號1樓 | 負責人: 李彩華 | 統編: 26002411 | 停業 - 獨資 |
彩雲小吃店 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段272巷1號 | 負責人: 李彩雲 | 統編: 26208645 | 核准設立 - 獨資 |
彩雨工業有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路3段16巷44號2樓 | 負責人: 張李彩絨 | 統編: 27468507 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李彩 ... ]
吳素端 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
吳柏辰 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
李旻芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
徐簡碧珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
黃美美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
徐行道 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
徐維隆 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
郭景星 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
趙凱貞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
賴國萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
黃裕中 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃昭明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張淑貞 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃佑中 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張庭豪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
吳素端職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
吳柏辰職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
李旻芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
徐簡碧珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
黃美美職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
徐行道職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
徐維隆職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
郭景星職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
趙凱貞職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
賴國萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
黃裕中職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃昭明職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張淑貞職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
黃佑中職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
張庭豪職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |