蕭明輝
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名蕭明輝的公司名稱是台椿股份有限公司, 統一編號是23020128.
統一編號 | 23020128 |
公司名稱 | 台椿股份有限公司 |
經理人姓名 | 蕭明輝 |
到職日期 | (空) |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號23020128 |
公司名稱台椿股份有限公司 |
經理人姓名蕭明輝 |
到職日期(空) |
同步更新日期2024-09-05 |
經理人姓名蕭明輝的公司名稱是台椿股份有限公司, 統一編號是23020128.
統一編號 | 23020128 |
公司名稱 | 台椿股份有限公司 |
經理人姓名 | 蕭明輝 |
到職日期 | (空) |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號23020128 |
公司名稱台椿股份有限公司 |
經理人姓名蕭明輝 |
到職日期(空) |
同步更新日期2024-09-05 |
陳培萱 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台椿股份有限公司 | 統一編號: 23020128 |
林秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 台椿股份有限公司 | 統一編號: 23020128 |
陳培萱職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 台椿股份有限公司 | 統一編號: 23020128 |
林秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 台椿股份有限公司 | 統一編號: 23020128 |
[ 搜尋所有相關: 蕭明輝 @ 董監事資料集 ]
無其他 23020128 資料。
[ 搜尋所有 23020128 ... ]
無其他 台椿 資料。
[ 搜尋所有 台椿 ... ]
我的彩色歲月 | 敍述者: 黃御書;洪崇格;蔡彧震;鄭毓琳 | 上傳者: 黃御書 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/21 | 故事摘要: 蕭明輝從小就喜愛畫圖,夢想未來能當個畫家。國中畢業時曾為了想唸藝專,差點掀起家庭革命,但最後選擇妥協去念了臺中師專。就讀師專的前兩年,他曾經封閉自我選擇沉默的抗議,直到發現師專中也有很多管道可以學習美... @ 國民記憶庫故事資料 |
<線。無限>2020年蕭明輝新水墨個展 | 開始時間: 2020-07-03T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-07-14T23:59:59+08:00 | 電話: 886-7-7995678 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
<線。無限>2020年蕭明輝新水墨個展 | 開始時間: 2020/07/03 | 結束時間: 2020/07/14 | 電話: 886-7-7995678 | 高雄市 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 無 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
皇家房屋仲介社 | 負責人姓名: 蕭明輝 | 統一編號: 99159635 | 所在地: 新北市板橋區大觀路3段265號 @ 不動產經紀業備查資料 |
蕭明輝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 73250 | 所代表法人: | 國貨汽車零件股份有限公司 | 統一編號: 04259374 @ 董監事資料集 |
蕭明輝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大佳實業股份有限公司 | 統一編號: 04945254 @ 董監事資料集 |
蕭明輝 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聲樂股份有限公司 | 統一編號: 15510044 @ 董監事資料集 |
蕭明輝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 億儒企業股份有限公司 | 統一編號: 23833315 @ 董監事資料集 |
我的彩色歲月敍述者: 黃御書;洪崇格;蔡彧震;鄭毓琳 | 上傳者: 黃御書 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/21 | 故事摘要: 蕭明輝從小就喜愛畫圖,夢想未來能當個畫家。國中畢業時曾為了想唸藝專,差點掀起家庭革命,但最後選擇妥協去念了臺中師專。就讀師專的前兩年,他曾經封閉自我選擇沉默的抗議,直到發現師專中也有很多管道可以學習美... @ 國民記憶庫故事資料 |
<線。無限>2020年蕭明輝新水墨個展開始時間: 2020-07-03T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-07-14T23:59:59+08:00 | 電話: 886-7-7995678 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
<線。無限>2020年蕭明輝新水墨個展開始時間: 2020/07/03 | 結束時間: 2020/07/14 | 電話: 886-7-7995678 | 高雄市 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市802苓雅區五福一路67號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 無 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
皇家房屋仲介社負責人姓名: 蕭明輝 | 統一編號: 99159635 | 所在地: 新北市板橋區大觀路3段265號 @ 不動產經紀業備查資料 |
蕭明輝職稱: 監察人 | 持有股份數: 73250 | 所代表法人: | 國貨汽車零件股份有限公司 | 統一編號: 04259374 @ 董監事資料集 |
蕭明輝職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大佳實業股份有限公司 | 統一編號: 04945254 @ 董監事資料集 |
蕭明輝職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聲樂股份有限公司 | 統一編號: 15510044 @ 董監事資料集 |
蕭明輝職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 億儒企業股份有限公司 | 統一編號: 23833315 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蕭明輝 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
台椿股份有限公司 臺北市中山區中山北路1段82號8樓 | 23020128 | 廢止 (096年04月13日 府建商字 第09637664400號) | |
台椿貿易有限公司 新北市新莊區中港路三四○之三四號一樓 | 86586847 | 撤銷 (文號: 1994-5-28 建三管字 第083352134號) |
台椿股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段82號8樓 | 統編: 23020128 | 廢止 (096年04月13日 府建商字 第09637664400號) |
台椿貿易有限公司 登記地址: 新北市新莊區中港路三四○之三四號一樓 | 統編: 86586847 | 撤銷 (文號: 1994-5-28 建三管字 第083352134號) |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
輝宏電機企業行 高雄市仁武區文學八街38號 | 蕭明輝 | 93974766 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961267100) |
東輝汽車商行 臺北市南港區東新街27號 | 蕭明輝 | 04815169 | 撤銷 - 獨資 |
政輝禮儀社 嘉義市西區劉厝里劉富街51號一樓 | 蕭明輝 | 47869516 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070170901) |
明璇商行 南投縣埔里鎮枇杷里中正路二0一之四號 | 蕭明輝 | 78113249 | 歇業 - 獨資 |
銘宏工程行 宜蘭縣員山鄉內城村內城路五二三號一樓 | 蕭明輝 | 14894629 | 核准設立 - 獨資 |
怡忠生物科技股份有限公司 臺南市東區林森路2段90號10樓之3 | 蕭明輝 | 24322522 | 解散已清算完結 (104年08月06日 南院崑民郡104年度司司字 第80號) |
遠志國際股份有限公司 臺北市大安區安和路1段49巷23號3樓 | 蕭明輝 | 27343063 | 核准設立 |
光軍體育用品店 臺北市士林區社子8街45號1樓 | 蕭明輝 | 31179732 | 撤銷 - 獨資 |
輝宏電機企業行 登記地址: 高雄市仁武區文學八街38號 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 93974766 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961267100) |
東輝汽車商行 登記地址: 臺北市南港區東新街27號 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 04815169 | 撤銷 - 獨資 |
政輝禮儀社 登記地址: 嘉義市西區劉厝里劉富街51號一樓 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 47869516 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070170901) |
明璇商行 登記地址: 南投縣埔里鎮枇杷里中正路二0一之四號 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 78113249 | 歇業 - 獨資 |
銘宏工程行 登記地址: 宜蘭縣員山鄉內城村內城路五二三號一樓 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 14894629 | 核准設立 - 獨資 |
怡忠生物科技股份有限公司 登記地址: 臺南市東區林森路2段90號10樓之3 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 24322522 | 解散已清算完結 (104年08月06日 南院崑民郡104年度司司字 第80號) |
遠志國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段49巷23號3樓 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 27343063 | 核准設立 |
光軍體育用品店 登記地址: 臺北市士林區社子8街45號1樓 | 負責人: 蕭明輝 | 統編: 31179732 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 蕭明輝 ... ]
劉興權 | 公司名稱: 陸謚企業股份有限公司 | 到職日期: 1010220 | 統一編號: 02948179 |
吳麗玉 | 公司名稱: 嵩光企業有限公司 | 到職日期: 0741111 | 統一編號: 02997620 |
黃茂松 | 公司名稱: 嵩光企業有限公司 | 到職日期: 0741111 | 統一編號: 02997620 |
林彥宏 | 公司名稱: 亞如國際企業股份有限公司 | 到職日期: 0740708 | 統一編號: 02997810 |
林麗貞 | 公司名稱: 亞如國際企業股份有限公司 | 到職日期: 0740708 | 統一編號: 02997810 |
張家謨 | 公司名稱: 利堡企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02999508 |
陳振盛 | 公司名稱: 一大亨貿易股份有限公司 | 到職日期: 0630914 | 統一編號: 03000503 |
鮑維榮 | 公司名稱: 一太企業有限公司 | 到職日期: 1040501 | 統一編號: 03000519 |
鮑維植 | 公司名稱: 一太企業有限公司 | 到職日期: 1040501 | 統一編號: 03000519 |
古吉鼐 | 公司名稱: 人和出版事業股份有限公司 | 到職日期: 0770610 | 統一編號: 03002740 |
謝辛宜 | 公司名稱: 九盈股份有限公司 | 到職日期: 0811125 | 統一編號: 03004727 |
黃在榮 | 公司名稱: 乙一股份有限公司 | 到職日期: 0550915 | 統一編號: 03006302 |
許泰傑 | 公司名稱: 大升工程貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03010018 |
柯燦煌 | 公司名稱: 三允企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03010116 |
溫世乾 | 公司名稱: 英通旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0770820 | 統一編號: 03012493 |
劉興權公司名稱: 陸謚企業股份有限公司 | 到職日期: 1010220 | 統一編號: 02948179 |
吳麗玉公司名稱: 嵩光企業有限公司 | 到職日期: 0741111 | 統一編號: 02997620 |
黃茂松公司名稱: 嵩光企業有限公司 | 到職日期: 0741111 | 統一編號: 02997620 |
林彥宏公司名稱: 亞如國際企業股份有限公司 | 到職日期: 0740708 | 統一編號: 02997810 |
林麗貞公司名稱: 亞如國際企業股份有限公司 | 到職日期: 0740708 | 統一編號: 02997810 |
張家謨公司名稱: 利堡企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02999508 |
陳振盛公司名稱: 一大亨貿易股份有限公司 | 到職日期: 0630914 | 統一編號: 03000503 |
鮑維榮公司名稱: 一太企業有限公司 | 到職日期: 1040501 | 統一編號: 03000519 |
鮑維植公司名稱: 一太企業有限公司 | 到職日期: 1040501 | 統一編號: 03000519 |
古吉鼐公司名稱: 人和出版事業股份有限公司 | 到職日期: 0770610 | 統一編號: 03002740 |
謝辛宜公司名稱: 九盈股份有限公司 | 到職日期: 0811125 | 統一編號: 03004727 |
黃在榮公司名稱: 乙一股份有限公司 | 到職日期: 0550915 | 統一編號: 03006302 |
許泰傑公司名稱: 大升工程貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03010018 |
柯燦煌公司名稱: 三允企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03010116 |
溫世乾公司名稱: 英通旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0770820 | 統一編號: 03012493 |