吳道昌
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名吳道昌的公司名稱是青峯企業股份有限公司, 到職日期是0711018, 統一編號是70019410.
統一編號 | 70019410 |
公司名稱 | 青峯企業股份有限公司 |
經理人姓名 | 吳道昌 |
到職日期 | 0711018 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號70019410 |
公司名稱青峯企業股份有限公司 |
經理人姓名吳道昌 |
到職日期0711018 |
同步更新日期2024-09-05 |
經理人姓名吳道昌的公司名稱是青峯企業股份有限公司, 到職日期是0711018, 統一編號是70019410.
統一編號 | 70019410 |
公司名稱 | 青峯企業股份有限公司 |
經理人姓名 | 吳道昌 |
到職日期 | 0711018 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號70019410 |
公司名稱青峯企業股份有限公司 |
經理人姓名吳道昌 |
到職日期0711018 |
同步更新日期2024-09-05 |
楊富琴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 青峯企業股份有限公司 | 統一編號: 70019410 |
吳道昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 112000 | 所代表法人: | 青峯企業股份有限公司 | 統一編號: 70019410 |
楊媖媖 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 364000 | 所代表法人: | 青峯企業股份有限公司 | 統一編號: 70019410 |
王博雅 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 青峯企業股份有限公司 | 統一編號: 70019410 |
楊富琴職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 青峯企業股份有限公司 | 統一編號: 70019410 |
吳道昌職稱: 董事 | 持有股份數: 112000 | 所代表法人: | 青峯企業股份有限公司 | 統一編號: 70019410 |
楊媖媖職稱: 董事 | 持有股份數: 364000 | 所代表法人: | 青峯企業股份有限公司 | 統一編號: 70019410 |
王博雅職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 青峯企業股份有限公司 | 統一編號: 70019410 |
[ 搜尋所有相關: 吳道昌 @ 董監事資料集 ]
王博雅 | 公司名稱: 青峯企業股份有限公司 | 到職日期: 0711018 | 統一編號: 70019410 |
王博雅公司名稱: 青峯企業股份有限公司 | 到職日期: 0711018 | 統一編號: 70019410 |
[ 搜尋所有相關: 吳道昌 @ 公司登記經理人資料集 ]
青峯企業股份有限公司 | 統一編號: 70019410 | 電話號碼: 06-2567015-6 | 臺南市東區富裕里裕豐街14號12樓 |
青峯企業股份有限公司統一編號: 70019410 | 電話號碼: 06-2567015-6 | 臺南市東區富裕里裕豐街14號12樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳道昌 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 70019410 資料。
[ 搜尋所有 70019410 ... ]
無其他 青峯企業 資料。
[ 搜尋所有 青峯企業 ... ]
吳道昌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
吳道昌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
吳道昌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
台灣冠冕真道理財協會 | 負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立東門社區式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立YMCA居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立YMCA居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立YMCA居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
吳道昌職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 良道投資股份有限公司 | 恒泰策略股份有限公司 | 統一編號: 24921630 @ 董監事資料集 |
吳道昌職稱: 監察人 | 持有股份數: 178345 | 所代表法人: 駿道投資股份有限公司 | 糖威投資股份有限公司 | 統一編號: 27408516 @ 董監事資料集 |
吳道昌職稱: 董事長 | 持有股份數: 1954410 | 所代表法人: | 良道投資股份有限公司 | 統一編號: 97357645 @ 董監事資料集 |
台灣冠冕真道理財協會負責人: 吳道昌 | 設立時間: 0950812 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立東門社區式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2159728#408 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 2S1400001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市東區大同里大同路一段59號 @ 長照ABC據點 |
財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立YMCA居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立YMCA居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/09/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立YMCA居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-3583000 | 機構負責人姓名: 吳道昌 | 機構代碼: 1S1500012 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區大同路一段59號5樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 吳道昌 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
青峯企業股份有限公司 臺南市東區富裕里裕豐街14號12樓 | 王博雅 | 70019410 | 核准設立 |
青峯企業社 苗栗縣頭份鎮興隆里4鄰興隆路1段441巷36號 | 張桂蘭 | 25205938 | 核准設立 - 獨資 |
青峯企業社 新北市新莊區中山路1段107號16樓之1(現場僅供辦公室使用) | 賴國華 | 13795875 | 核准設立 - 獨資 |
青峯企業股份有限公司 登記地址: 臺南市東區富裕里裕豐街14號12樓 | 負責人: 王博雅 | 統編: 70019410 | 核准設立 |
青峯企業社 登記地址: 苗栗縣頭份鎮興隆里4鄰興隆路1段441巷36號 | 負責人: 張桂蘭 | 統編: 25205938 | 核准設立 - 獨資 |
青峯企業社 登記地址: 新北市新莊區中山路1段107號16樓之1(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 賴國華 | 統編: 13795875 | 核准設立 - 獨資 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
良道投資股份有限公司 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 吳道昌 | 97357645 | 核准設立 |
冠冕全球華人股份有限公司 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 吳道昌 | 24905408 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-30) |
恒泰策略股份有限公司 臺南市新市區新和里仁愛街255號2樓 | 吳道昌 | 24921630 | 核准設立 |
南得實業股份有限公司 臺北市中正區杭州南路1段15之1號15樓 | 吳道昌 | 42836663 | 解散 |
湯尼威爾服飾股份有限公司 臺南市中西區中山路58號1樓 | 吳道昌 | 54563548 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-13) |
良道投資股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 97357645 | 核准設立 |
冠冕全球華人股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區南門路149號7樓之4 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24905408 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-30) |
恒泰策略股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區新和里仁愛街255號2樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 24921630 | 核准設立 |
南得實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段15之1號15樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 42836663 | 解散 |
湯尼威爾服飾股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區中山路58號1樓 | 負責人: 吳道昌 | 統編: 54563548 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-13) |
李正祥 | 公司名稱: 三合興業股份有限公司 | 到職日期: 0880320 | 統一編號: 03018004 |
李正祥 | 公司名稱: 三合貿易股份有限公司 | 到職日期: 0700325 | 統一編號: 03018102 |
黃世雄 | 公司名稱: 三合貿易股份有限公司 | 到職日期: 0760323 | 統一編號: 03018102 |
陳辰雄 | 公司名稱: 三合貿易股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03018102 |
莊金花 | 公司名稱: 久祥企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03021916 |
黃安國 | 公司名稱: 久祥企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03021916 |
葉人驥 | 公司名稱: 久祥企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03021916 |
錢明 | 公司名稱: 大昌紡織股份有限公司 | 到職日期: 0870518 | 統一編號: 03024603 |
李美佐 | 公司名稱: 三昇企業股份有限公司 | 到職日期: 0770205 | 統一編號: 03024701 |
許愛聲 | 公司名稱: 三欣企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03025223 |
廖金港 | 公司名稱: 東大聯合股份有限公司 | 到職日期: 0730327 | 統一編號: 03025504 |
林禎民 | 公司名稱: 宏遠證券股份有限公司 | 到職日期: 1060606 | 統一編號: 03027502 |
陳民獻 | 公司名稱: 三集企業有限公司 | 到職日期: 0660420 | 統一編號: 03032913 |
林錫金 | 公司名稱: 三烱實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03035123 |
郭進一 | 公司名稱: 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 到職日期: 1120913 | 統一編號: 03036306 |
李正祥公司名稱: 三合興業股份有限公司 | 到職日期: 0880320 | 統一編號: 03018004 |
李正祥公司名稱: 三合貿易股份有限公司 | 到職日期: 0700325 | 統一編號: 03018102 |
黃世雄公司名稱: 三合貿易股份有限公司 | 到職日期: 0760323 | 統一編號: 03018102 |
陳辰雄公司名稱: 三合貿易股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03018102 |
莊金花公司名稱: 久祥企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03021916 |
黃安國公司名稱: 久祥企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03021916 |
葉人驥公司名稱: 久祥企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03021916 |
錢明公司名稱: 大昌紡織股份有限公司 | 到職日期: 0870518 | 統一編號: 03024603 |
李美佐公司名稱: 三昇企業股份有限公司 | 到職日期: 0770205 | 統一編號: 03024701 |
許愛聲公司名稱: 三欣企業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03025223 |
廖金港公司名稱: 東大聯合股份有限公司 | 到職日期: 0730327 | 統一編號: 03025504 |
林禎民公司名稱: 宏遠證券股份有限公司 | 到職日期: 1060606 | 統一編號: 03027502 |
陳民獻公司名稱: 三集企業有限公司 | 到職日期: 0660420 | 統一編號: 03032913 |
林錫金公司名稱: 三烱實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 03035123 |
郭進一公司名稱: 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 到職日期: 1120913 | 統一編號: 03036306 |