曾清文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾清文的職稱是董事長, 持有股份數是2700000, 公司名稱是路可博環保科技股份有限公司, 統一編號是55716943.
董監事資料集 資料集的 曾清文 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾清文 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 路可博環保科技股份有限公司 | 統一編號: 55716943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 路可博環保科技股份有限公司 | 統一編號: 55716943 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 路可博環保科技股份有限公司 | 統一編號: 55716943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 路可博環保科技股份有限公司 | 統一編號: 55716943 |
[ 搜尋所有相關: 曾清文 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 55716943 | 電話號碼: 0988052186 | 新北市永和區竹林路25巷30號 |
統一編號: 55716943 | 電話號碼: 0988052186 | 新北市永和區竹林路25巷30號 |
[ 搜尋所有相關: 曾清文 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 159其他紙製品 | 統一編號: 55716943 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路51號 |
主要產品: 159其他紙製品 | 統一編號: 55716943 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路51號 |
[ 搜尋所有相關: 曾清文 @ 登記工廠名錄 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 曾清文 ...) | 食品業者登錄字號: F-155716943-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 55716943 | 新北市永和區竹林路25巷30號 |
| 食品業者登錄字號: F-155716943-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 55716943 | 新北市永和區竹林路25巷30號 |
食品業者登錄字號: F-155716943-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 55716943 | 新北市永和區竹林路25巷30號 |
食品業者登錄字號: F-155716943-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 55716943 | 新北市永和區竹林路25巷30號 |
[ 搜尋所有相關: 曾清文 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 路可博環保科技 資料。
[ 搜尋所有 路可博環保科技 ... ]
根據姓名 曾清文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾清文 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 清源營造股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6815800 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: A11500034 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市美濃區德興里忠孝路一段219號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6815800 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: A11500034 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市美濃區德興里忠孝路一段219號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照C據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 清源營造股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6815800 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: A11500034 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市美濃區德興里忠孝路一段219號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6815800 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: A11500034 | 機構種類: A1 | 地址全址: 高雄市美濃區德興里忠孝路一段219號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6969391 | 機構負責人姓名: 曾清文 | 機構代碼: 1R1500014 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市路竹區竹南街5號2樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 曾清文 ... ]
名稱 路可博環保科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 路可博環保科技)
路可博環保科技股份有限公司 登記地址: 新北市永和區竹林路25巷30號 | 負責人: 曾清文 | 統編: 55716943 | 核准設立 |
姓名 曾清文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 曾清文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
清文國際企業社 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 曾清文 | 87479280 | 核准設立 - 獨資 |
恒豐隆行 桃園市桃園區慈文里慈文路336號1樓 | 曾清文 | 67727776 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099009062) |
佰億企業社 臺北市大同區臺北市大同區重慶北路3段232號 | 曾清文 | 42274207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124110444) |
振昌工程行 屏東縣屏東市三山里金城街七一巷一號 | 曾清文 | 87660422 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10877916900) |
飛鷹物業管理顧問有限公司 新北市五股區自強路113巷1弄14號 | 曾清文 | 28880202 | 核准設立 |
祺洋企業有限公司 臺北市中山區建國北路2段262號2樓 | 曾清文 | 54680497 | 核准設立 |
飛鷹保全股份有限公司 新北市五股區自強路113巷1弄14號1樓 | 曾清文 | 70670690 | 核准設立 |
清文國際企業社 登記地址: 新北市新莊區中原東路192之1號9樓 | 負責人: 曾清文 | 統編: 87479280 | 核准設立 - 獨資 |
恒豐隆行 登記地址: 桃園市桃園區慈文里慈文路336號1樓 | 負責人: 曾清文 | 統編: 67727776 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099009062) |
佰億企業社 登記地址: 臺北市大同區臺北市大同區重慶北路3段232號 | 負責人: 曾清文 | 統編: 42274207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124110444) |
振昌工程行 登記地址: 屏東縣屏東市三山里金城街七一巷一號 | 負責人: 曾清文 | 統編: 87660422 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10877916900) |
飛鷹物業管理顧問有限公司 登記地址: 新北市五股區自強路113巷1弄14號 | 負責人: 曾清文 | 統編: 28880202 | 核准設立 |
祺洋企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段262號2樓 | 負責人: 曾清文 | 統編: 54680497 | 核准設立 |
飛鷹保全股份有限公司 登記地址: 新北市五股區自強路113巷1弄14號1樓 | 負責人: 曾清文 | 統編: 70670690 | 核准設立 |
[ 查詢所有 曾清文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
|