楊雯婷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊雯婷的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是愛瑪視興電有限公司, 統一編號是59331343.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 愛瑪視創藝有限公司 | 統一編號: 59331343 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 愛瑪視創藝有限公司 | 統一編號: 59331343 |
[ 搜尋所有相關: 楊雯婷 @ 董監事資料集 ]
無其他 愛瑪視興電 資料。
[ 搜尋所有 愛瑪視興電 ... ]
根據姓名 楊雯婷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊雯婷 ...) | (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李英慈;(中華民國)楊雯婷;(中華民國)方進蓉;(中華民國)陳俊志 | 活動起始日期: 2024/08/19 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)李英慈;(中華民國)楊雯婷;(中華民國)方進蓉;(中華民國)陳俊志 | 活動起始日期: 2024/08/19 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李英慈;(中華民國)楊雯婷;(中華民國)方進蓉;(中華民國)陳俊志 | 活動起始日期: 2024/08/19 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 電話: 04-22810888 | 許可證起始日: 20240829 | 許可證終止日: 20260828 | 負責人姓名: 楊雯婷 | 機構地址: 臺中市東區大興街20號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/10/22 上午 12:00:00 | 宜蘭縣宜蘭市嵐峰路三段50號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 聯絡方式: (02)8712-7177 #3402 | 是否收費: Y | 活動地點: 線上直播課程 | 開始日期: 20211117 | 結束日期: 20211124 | 發起單位: 劉小姐 | 主辦單位: USELECT @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李英慈;(中華民國)楊雯婷;(中華民國)方進蓉;(中華民國)陳俊志 | 活動起始日期: 2024/08/19 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)李英慈;(中華民國)楊雯婷;(中華民國)方進蓉;(中華民國)陳俊志 | 活動起始日期: 2024/08/19 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李英慈;(中華民國)楊雯婷;(中華民國)方進蓉;(中華民國)陳俊志 | 活動起始日期: 2024/08/19 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
電話: 04-22810888 | 許可證起始日: 20240829 | 許可證終止日: 20260828 | 負責人姓名: 楊雯婷 | 機構地址: 臺中市東區大興街20號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/10/22 上午 12:00:00 | 宜蘭縣宜蘭市嵐峰路三段50號 @ 合法特定寵物業名單 |
聯絡方式: (02)8712-7177 #3402 | 是否收費: Y | 活動地點: 線上直播課程 | 開始日期: 20211117 | 結束日期: 20211124 | 發起單位: 劉小姐 | 主辦單位: USELECT @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 楊雯婷 ... ]
名稱 愛瑪視興電 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 愛瑪視興電)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛瑪視興電有限公司 高雄市前鎮區一心二路152號1樓 | 楊雯婷 | 59331343 | 核准設立 |
愛瑪視興電有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區一心二路152號1樓 | 負責人: 楊雯婷 | 統編: 59331343 | 核准設立 |
姓名 楊雯婷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊雯婷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一一上通企業行 臺南市安定區港南里港口27之12號1樓 | 楊雯婷 | 13225018 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002315) |
天然企業社 新北市板橋區僑中二街116巷38號(1樓) | 楊雯婷 | 18069629 | 歇業 - 獨資 |
優質洗車行 高雄市新興區南台路69號1樓 | 楊雯婷 | 25903075 | 核准設立 - 獨資 |
文浩商行 臺北市松山區塔悠路161號3樓 | 楊雯婷 | 42555163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094101676) |
宇恩管理顧問股份有限公司 臺中市西屯區華美西街二段311號2樓之1 | 楊雯婷 | 45149718 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-21) |
承創人力資源有限公司 臺中市東區大興街20號1樓 | 楊雯婷 | 45883908 | 核准設立 |
采凌企業社 新北市新店區安泰路60巷134弄90號(1樓) | 楊雯婷 | 50648475 | 廢止 - 獨資 |
太陽風潮創意有限公司 新竹市世界街146號4樓 | 楊雯婷 | 53865290 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-16) |
一一上通企業行 登記地址: 臺南市安定區港南里港口27之12號1樓 | 負責人: 楊雯婷 | 統編: 13225018 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002315) |
天然企業社 登記地址: 新北市板橋區僑中二街116巷38號(1樓) | 負責人: 楊雯婷 | 統編: 18069629 | 歇業 - 獨資 |
優質洗車行 登記地址: 高雄市新興區南台路69號1樓 | 負責人: 楊雯婷 | 統編: 25903075 | 核准設立 - 獨資 |
文浩商行 登記地址: 臺北市松山區塔悠路161號3樓 | 負責人: 楊雯婷 | 統編: 42555163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094101676) |
宇恩管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區華美西街二段311號2樓之1 | 負責人: 楊雯婷 | 統編: 45149718 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-21) |
承創人力資源有限公司 登記地址: 臺中市東區大興街20號1樓 | 負責人: 楊雯婷 | 統編: 45883908 | 核准設立 |
采凌企業社 登記地址: 新北市新店區安泰路60巷134弄90號(1樓) | 負責人: 楊雯婷 | 統編: 50648475 | 廢止 - 獨資 |
太陽風潮創意有限公司 登記地址: 新竹市世界街146號4樓 | 負責人: 楊雯婷 | 統編: 53865290 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-16) |
[ 查詢所有 楊雯婷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
|