台灣哲學學會
- 全國性社會團體名冊-按理事長性別 @ 合作及人民團體司
名稱台灣哲學學會的負責人是陳思廷, 設立時間是0881219.
名稱 | 台灣哲學學會 |
設立時間 | 0881219 |
Session | 11 |
負責人 | 陳思廷 |
Gender | 男 |
名稱台灣哲學學會 |
設立時間0881219 |
Session11 |
負責人陳思廷 |
Gender男 |
名稱台灣哲學學會的負責人是陳思廷, 設立時間是0881219.
名稱 | 台灣哲學學會 |
設立時間 | 0881219 |
Session | 11 |
負責人 | 陳思廷 |
Gender | 男 |
名稱台灣哲學學會 |
設立時間0881219 |
Session11 |
負責人陳思廷 |
Gender男 |
台灣哲學學會 | 團體會址: 臺北市文山區指南路二段64號國立政治大學哲學系 | 成立日期: 0881219 | 理事長: 林遠澤 @ 全國性人民團體名冊 |
台灣哲學學會 | 統一編號: 17606811 | 機關所在縣市: 嘉義縣 | 最近異動日期: 0990413 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
台灣哲學學會團體會址: 臺北市文山區指南路二段64號國立政治大學哲學系 | 成立日期: 0881219 | 理事長: 林遠澤 @ 全國性人民團體名冊 |
台灣哲學學會統一編號: 17606811 | 機關所在縣市: 嘉義縣 | 最近異動日期: 0990413 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
[ 搜尋所有 台灣哲學學會 ... ]
找出自己的舞臺 | 敍述者: 蔡立 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 陳思廷 | 發佈日期: 2014/04/10 | 故事摘要: 陳思廷小學時對布袋戲有興趣,就加入李天祿老師成立的平等國小布袋戲社團。剛開始有很多同學參加,到最後前場只剩下他一個人。國高中時雖沒有繼續,但大學畢業後要找工作時,師父問他要不要加入職業劇團,因此決定試... @ 國民記憶庫故事資料 |
臺灣邏輯、方法論、科學與科技哲學學會 | 團體會址: 臺北市中正區思源街18號行政大樓臺大哲學系406室 | 成立日期: 1090706 | 理事長: 陳思廷 @ 全國性人民團體名冊 |
2024戲曲狂想兒童夏令營 | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024戲曲狂想兒童夏令營 | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
陳思廷 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 @ 董監事資料集 |
陳思廷 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 唯恆國際有限公司 | 統一編號: 90666596 @ 董監事資料集 |
陳思廷 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 卡順國際實業有限公司 | 統一編號: 93605320 @ 董監事資料集 |
臺灣邏輯、方法論、科學與科技哲學學會 | 負責人: 陳思廷 | 設立時間: 1090706 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
找出自己的舞臺敍述者: 蔡立 | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 陳思廷 | 發佈日期: 2014/04/10 | 故事摘要: 陳思廷小學時對布袋戲有興趣,就加入李天祿老師成立的平等國小布袋戲社團。剛開始有很多同學參加,到最後前場只剩下他一個人。國高中時雖沒有繼續,但大學畢業後要找工作時,師父問他要不要加入職業劇團,因此決定試... @ 國民記憶庫故事資料 |
臺灣邏輯、方法論、科學與科技哲學學會團體會址: 臺北市中正區思源街18號行政大樓臺大哲學系406室 | 成立日期: 1090706 | 理事長: 陳思廷 @ 全國性人民團體名冊 |
2024戲曲狂想兒童夏令營國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024戲曲狂想兒童夏令營國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
陳思廷職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺北木偶文化事業股份有限公司 | 統一編號: 53198071 @ 董監事資料集 |
陳思廷職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 唯恆國際有限公司 | 統一編號: 90666596 @ 董監事資料集 |
陳思廷職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 卡順國際實業有限公司 | 統一編號: 93605320 @ 董監事資料集 |
臺灣邏輯、方法論、科學與科技哲學學會負責人: 陳思廷 | 設立時間: 1090706 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 陳思廷 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
普羅門企業社 臺中市北區建興里梅亭街166號一樓 | 陳思廷 | 18004859 | 歇業 - 獨資 |
魔菇手工玉米花專賣店 新竹市北區北門里中正路285號 | 陳思廷 | 26156870 | 歇業 - 獨資 |
歡喜心商行 嘉義縣大林鎮平林里中興路158號1樓 | 陳思廷 | 40922277 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059301897) |
逆轉勝管理顧問股份有限公司 新竹市東區復興里自由路69號9樓之2 | 陳思廷 | 55935617 | 解散 (核准解散日期: 2017-09-14) |
極速夾寶商行 臺中市西屯區何福里漢口路二段302號1樓 | 陳思廷 | 72344715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080863999) |
興大發冷飲店 高雄市大寮區鳳林三路432號 | 陳思廷 | 85494927 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 11262541500) |
冠利車業 桃園市桃園區中興里民安路11之2號1樓 | 陳思廷 | 87590833 | 核准設立 - 獨資 |
唯恆國際有限公司 臺中市西屯區何福里8鄰漢口路二段302號 | 陳思廷 | 90666596 | 核准設立 |
普羅門企業社 登記地址: 臺中市北區建興里梅亭街166號一樓 | 負責人: 陳思廷 | 統編: 18004859 | 歇業 - 獨資 |
魔菇手工玉米花專賣店 登記地址: 新竹市北區北門里中正路285號 | 負責人: 陳思廷 | 統編: 26156870 | 歇業 - 獨資 |
歡喜心商行 登記地址: 嘉義縣大林鎮平林里中興路158號1樓 | 負責人: 陳思廷 | 統編: 40922277 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059301897) |
逆轉勝管理顧問股份有限公司 登記地址: 新竹市東區復興里自由路69號9樓之2 | 負責人: 陳思廷 | 統編: 55935617 | 解散 (核准解散日期: 2017-09-14) |
極速夾寶商行 登記地址: 臺中市西屯區何福里漢口路二段302號1樓 | 負責人: 陳思廷 | 統編: 72344715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080863999) |
興大發冷飲店 登記地址: 高雄市大寮區鳳林三路432號 | 負責人: 陳思廷 | 統編: 85494927 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 11262541500) |
冠利車業 登記地址: 桃園市桃園區中興里民安路11之2號1樓 | 負責人: 陳思廷 | 統編: 87590833 | 核准設立 - 獨資 |
唯恆國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何福里8鄰漢口路二段302號 | 負責人: 陳思廷 | 統編: 90666596 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳思廷 ... ]
台灣國際舞踏協會 | 負責人: 胡嘉 | 設立時間: 1090609 |
中華海峽兩岸文化教育協會 | 負責人: 何一凡 | 設立時間: 1061109 |
台灣儒商文化協會 | 負責人: 黃俊傑 | 設立時間: 1061215 |
台灣創造科學發展協會 | 負責人: 洪英鶴 | 設立時間: 1090605 |
台灣公民學社 | 負責人: 林綉卿 | 設立時間: 1090704 |
台灣多胺學會 | 負責人: 林翰佳 | 設立時間: 1061230 |
中華核心轉化教育發展協會 | 負責人: 林良位 | 設立時間: 1050416 |
中華智慧運算學會 | 負責人: 黃明祥 | 設立時間: 1080510 |
國際蒙特梭利研究發展協會 | 負責人: 萬瑞琴 | 設立時間: 1070128 |
八融般若文化教育協會 | 負責人: 郭文豪 | 設立時間: 1061203 |
華夏藝文學院群英會 | 負責人: 林旺錢 | 設立時間: 1081025 |
台灣知識交流協會 | 負責人: 林以晴 | 設立時間: 1081107 |
台灣刮痧協會 | 負責人: 黃卉君 | 設立時間: 1090119 |
臺灣鳥類學會 | 負責人: 李壽先 | 設立時間: 1080106 |
中華母嬰健康照護護理學會 | 負責人: 馮慧卿 | 設立時間: 1081221 |
台灣國際舞踏協會負責人: 胡嘉 | 設立時間: 1090609 |
中華海峽兩岸文化教育協會負責人: 何一凡 | 設立時間: 1061109 |
台灣儒商文化協會負責人: 黃俊傑 | 設立時間: 1061215 |
台灣創造科學發展協會負責人: 洪英鶴 | 設立時間: 1090605 |
台灣公民學社負責人: 林綉卿 | 設立時間: 1090704 |
台灣多胺學會負責人: 林翰佳 | 設立時間: 1061230 |
中華核心轉化教育發展協會負責人: 林良位 | 設立時間: 1050416 |
中華智慧運算學會負責人: 黃明祥 | 設立時間: 1080510 |
國際蒙特梭利研究發展協會負責人: 萬瑞琴 | 設立時間: 1070128 |
八融般若文化教育協會負責人: 郭文豪 | 設立時間: 1061203 |
華夏藝文學院群英會負責人: 林旺錢 | 設立時間: 1081025 |
台灣知識交流協會負責人: 林以晴 | 設立時間: 1081107 |
台灣刮痧協會負責人: 黃卉君 | 設立時間: 1090119 |
臺灣鳥類學會負責人: 李壽先 | 設立時間: 1080106 |
中華母嬰健康照護護理學會負責人: 馮慧卿 | 設立時間: 1081221 |