張碧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張碧的職稱是監察人, 持有股份數是250, 公司名稱是太隆工程企業股份有限公司, 統一編號是00035660.
無其他 太隆工程企業 資料。
[ 搜尋所有 太隆工程企業 ... ]
根據姓名 張碧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張碧 ...) | (中華民國)張志鴻、吳振昇、張碧鑒、趙爽妙 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張志鴻、吳振昇、張碧鑒、趙爽妙 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 張碧珠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市文山區汀州路4段85巷20號3樓 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 張碧綢 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-23589609 | 臺中市西屯區福安七街11巷15號2樓 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 張碧惠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺南市歸仁區保順路2段72號 @ 地政士開業資料 |
| 敍述者: | 上傳者: 吳麗玲 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 張碧珠 | 發佈日期: 2014/12/25 | 故事摘要: 現年80歲的張碧珠是小天使幼兒園園長,小時候住基隆南榮路,這裡叫做石硬港,家裡附近的重要地標為白磚厝。白磚厝有許多小吃攤,童年的記憶有一攤小吃賣肉圓很有名,現在還在營業。基隆有四個港叫石硬港、蚵殼港、... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)張志鴻、吳振昇、張碧鑒、趙爽妙 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張志鴻、吳振昇、張碧鑒、趙爽妙 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 張碧珠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市文山區汀州路4段85巷20號3樓 @ 地政士開業資料 |
姓名: 張碧綢 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-23589609 | 臺中市西屯區福安七街11巷15號2樓 @ 地政士開業資料 |
姓名: 張碧惠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺南市歸仁區保順路2段72號 @ 地政士開業資料 |
敍述者: | 上傳者: 吳麗玲 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 張碧珠 | 發佈日期: 2014/12/25 | 故事摘要: 現年80歲的張碧珠是小天使幼兒園園長,小時候住基隆南榮路,這裡叫做石硬港,家裡附近的重要地標為白磚厝。白磚厝有許多小吃攤,童年的記憶有一攤小吃賣肉圓很有名,現在還在營業。基隆有四個港叫石硬港、蚵殼港、... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 張碧 ... ]
姓名 張碧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張碧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
張碧成自營計程車行 新北市樹林區日新街60號2樓?0?0 | 張碧成 | 01918520 | 核准設立 - 獨資 |
張碧榕自營計程車行 宜蘭縣宜蘭市和睦里渭水路一八號 | 張碧榕 | 40669324 | 核准設立 - 獨資 |
張碧雲專業美容坊 基隆市中山區復興路一四六號一樓 | 張碧雲 | 98109258 | 核准設立 - 獨資 |
再春行 南投縣草屯鎮碧峰里碧山路一一三四號 | 張碧雪 | 61775808 | 核准設立 - 獨資 |
張碧蓮自營計程車行 臺北市松山區光復北路120巷6號1樓 | 張碧蓮 | 01563941 | 核准設立 - 獨資 |
張碧根自營計程車 臺北市中山區合江路188巷11號3樓 | 張碧根 | 12557777 | 核准設立 - 獨資 |
英屬維京群島商昌華國際有限公司 臺北市士林區磺溪街90號1樓 | 張碧華 張碧華 | 53008038 | 核准報備 |
張碧蓉 新竹市東區立功里金城一路18號1樓 | 張碧蓉 | 66886590 | 撤銷 - 獨資 |
張碧成自營計程車行 登記地址: 新北市樹林區日新街60號2樓?0?0 | 負責人: 張碧成 | 統編: 01918520 | 核准設立 - 獨資 |
張碧榕自營計程車行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市和睦里渭水路一八號 | 負責人: 張碧榕 | 統編: 40669324 | 核准設立 - 獨資 |
張碧雲專業美容坊 登記地址: 基隆市中山區復興路一四六號一樓 | 負責人: 張碧雲 | 統編: 98109258 | 核准設立 - 獨資 |
再春行 登記地址: 南投縣草屯鎮碧峰里碧山路一一三四號 | 負責人: 張碧雪 | 統編: 61775808 | 核准設立 - 獨資 |
張碧蓮自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷6號1樓 | 負責人: 張碧蓮 | 統編: 01563941 | 核准設立 - 獨資 |
張碧根自營計程車 登記地址: 臺北市中山區合江路188巷11號3樓 | 負責人: 張碧根 | 統編: 12557777 | 核准設立 - 獨資 |
英屬維京群島商昌華國際有限公司 登記地址: 臺北市士林區磺溪街90號1樓 | 負責人: 張碧華 張碧華 | 統編: 53008038 | 核准報備 |
張碧蓉 登記地址: 新竹市東區立功里金城一路18號1樓 | 負責人: 張碧蓉 | 統編: 66886590 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張碧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
|