林哲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林哲的職稱是董事, 持有股份數是9300, 公司名稱是平安報關行股份有限公司, 統一編號是00075304.
董監事資料集 資料集的 林哲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林哲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
[ 搜尋所有相關: 林哲 @ 董監事資料集 ]
| 連絡電話: 24281136~8 | 地址: 基隆市仁愛區孝二路93巷10號2樓 | 基隆關 | 報關箱號: 32 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
連絡電話: 24281136~8 | 地址: 基隆市仁愛區孝二路93巷10號2樓 | 基隆關 | 報關箱號: 32 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
[ 搜尋所有 平安報關行 ... ]
根據姓名 林哲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林哲 ...) | 鄉鎮: 板橋區 | 景點縣市: 新北市 | 緯度: | 經度: @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
| 賴新龍 Hsin-Lung Lai | 臺北市 | 場域: 其他 | 112臺北市北投區致遠三路158號 建物立面東西兩側正面花台上方之外牆 @ 文化部公共藝術 |
| 敍述者: 關山鎮生活美學協會故事蒐錄團隊 | 上傳者: 臺東縣關山鎮生活美學協會站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 林哲儀 | 發佈日期: 2014/09/23 | 故事摘要: 林哲儀出生在彰化民風純樸的鄉下,卻在新竹讀大學時迷失自己,白天是教育工作者,到了晚間卻紙醉金迷,以為自己活得很快樂,卻也發現人生不斷的在流失,兩個不同類型的生活互相拉扯,讓林哲儀覺得很痛苦。而大三時,... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 林舜龍/達達創意股份有限公司 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 國家運動選手訓練中心,
桂冠:球類館北側入口上方;
聖火:技擊館前方L行鋪面;
時間之環:球類館入口旁牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 公司統編: 56602172 | 新竹市香山區中華路六段205巷62弄1號3樓 | 設立核准日期: 20170320 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
鄉鎮: 板橋區 | 景點縣市: 新北市 | 緯度: | 經度: @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
賴新龍 Hsin-Lung Lai | 臺北市 | 場域: 其他 | 112臺北市北投區致遠三路158號 建物立面東西兩側正面花台上方之外牆 @ 文化部公共藝術 |
敍述者: 關山鎮生活美學協會故事蒐錄團隊 | 上傳者: 臺東縣關山鎮生活美學協會站管理者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 林哲儀 | 發佈日期: 2014/09/23 | 故事摘要: 林哲儀出生在彰化民風純樸的鄉下,卻在新竹讀大學時迷失自己,白天是教育工作者,到了晚間卻紙醉金迷,以為自己活得很快樂,卻也發現人生不斷的在流失,兩個不同類型的生活互相拉扯,讓林哲儀覺得很痛苦。而大三時,... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林舜龍/達達創意股份有限公司 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 國家運動選手訓練中心,
桂冠:球類館北側入口上方;
聖火:技擊館前方L行鋪面;
時間之環:球類館入口旁牆面 @ 文化部公共藝術 |
公司統編: 56602172 | 新竹市香山區中華路六段205巷62弄1號3樓 | 設立核准日期: 20170320 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 林哲 ... ]
名稱 平安報關行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 平安報關行)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
平安報關行股份有限公司 基隆市仁愛區孝二路93巷10號2樓 | 林如雪 | 00075304 | 核准設立 |
平安報關行股份有限公司 登記地址: 基隆市仁愛區孝二路93巷10號2樓 | 負責人: 林如雪 | 統編: 00075304 | 核准設立 |
姓名 林哲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林哲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林哲修自營計程車行 新北市板橋區三民路2段95巷20-2號3樓 | 林哲修 | 01861097 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160218) |
哲林商行 苗栗縣三義鄉廣盛村中正路124號1樓 | 林哲光 | 82559989 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
安哲資訊有限公司 新北市林口區民族路217號 | 林哲安 | 90452715 | 核准設立 |
林哲志自營計程車行 臺北市士林區中正路213巷26號 | 林哲志 | 01835985 | 撤銷 - 獨資 |
林哲郎自營計程車行 雲林縣斗六市鎮東里大同路四一二號 | 林哲郎 | 97629371 | 撤銷 - 獨資 |
哲政農產行 南投縣竹山鎮福興里鯉南路一三九號 | 林哲政 | 06154179 | 核准設立 - 獨資 |
哲銓工程行 高雄市三民區建國二路26號3樓之15 | 林哲全 | 07821220 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961505900) |
沅哲企業社 高雄市岡山區白米里光潭路99巷15號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 林哲雄 | 09520544 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11162427300) |
林哲修自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區三民路2段95巷20-2號3樓 | 負責人: 林哲修 | 統編: 01861097 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160218) |
哲林商行 登記地址: 苗栗縣三義鄉廣盛村中正路124號1樓 | 負責人: 林哲光 | 統編: 82559989 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
安哲資訊有限公司 登記地址: 新北市林口區民族路217號 | 負責人: 林哲安 | 統編: 90452715 | 核准設立 |
林哲志自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區中正路213巷26號 | 負責人: 林哲志 | 統編: 01835985 | 撤銷 - 獨資 |
林哲郎自營計程車行 登記地址: 雲林縣斗六市鎮東里大同路四一二號 | 負責人: 林哲郎 | 統編: 97629371 | 撤銷 - 獨資 |
哲政農產行 登記地址: 南投縣竹山鎮福興里鯉南路一三九號 | 負責人: 林哲政 | 統編: 06154179 | 核准設立 - 獨資 |
哲銓工程行 登記地址: 高雄市三民區建國二路26號3樓之15 | 負責人: 林哲全 | 統編: 07821220 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961505900) |
沅哲企業社 登記地址: 高雄市岡山區白米里光潭路99巷15號4樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 林哲雄 | 統編: 09520544 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11162427300) |
[ 查詢所有 林哲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
|