蔡政良
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡政良的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣五常股份有限公司, 統一編號是05074901.
董監事資料集 資料集的 蔡政良 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡政良 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 188000 | 所代表法人: | 台灣五常股份有限公司 | 統一編號: 05074901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣五常股份有限公司 | 統一編號: 05074901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 台灣五常股份有限公司 | 統一編號: 05074901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 188000 | 所代表法人: | 台灣五常股份有限公司 | 統一編號: 05074901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣五常股份有限公司 | 統一編號: 05074901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 台灣五常股份有限公司 | 統一編號: 05074901 |
[ 搜尋所有相關: 蔡政良 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 05074901 | 電話號碼: 02-25064684 | 臺北市中山區長安東路2段108號5樓之5 |
統一編號: 05074901 | 電話號碼: 02-25064684 | 臺北市中山區長安東路2段108號5樓之5 |
[ 搜尋所有相關: 蔡政良 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 台灣五常 資料。
[ 搜尋所有 台灣五常 ... ]
根據姓名 蔡政良 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡政良 ...) | 國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 張育銓;劉思安 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/02/16 | 故事摘要: 吳柏諺在高中、大學時參與過社運,並發起抗議,發現許多抗爭徒勞無功,覺得與其在外抗議,不如直接進入政府體制去改變它,於是更加確認未來生涯要從政。他發現臺東在地青年參與公共事務的風氣較保守,因此期望在地青... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 蕭名晟 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/03/02 | 故事摘要: 洪宗楷從就讀臺東師院開始,開啟了和臺東的緣分,他在臺東結婚生子,已經在臺東居住17年了。看見臺東的特色和潛力,因此在2014年的選舉中,由教師轉戰政壇,希望能透過自己的小小力量,來改變臺東,讓臺東更美... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 吳柏諺 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 家庭/家族,愛,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/03/02 | 故事摘要: 李冠萩是洪宗楷的妻子,兩人在大學時期認識,愛情長跑10年後,決定一起留在臺東打拼。兩人都是老師,互相扶持,李冠萩一路支持先生從政的理想,讓人看到政治人物背後的溫柔女性,是支持男人成功的力量。 @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 潘資洲 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/02/25 | 故事摘要: 林秀桃出生在玉里的松浦山上,從小就認為當農夫是一件很辛苦的事,長大以後因為不想繼續當農夫,所以和幾個朋友到台北工作。但是到台北工作更忙,連吃飯都不能坐著吃,還要邊走邊吃。在四十歲之前家裏的一切農事還是... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 電話: 06-2137961 0936-381133 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: | 歇業: | 統一編號: 99579329 | 南區大忠里國民路270巷75弄9號2樓
(原:南區國民路270號61號1樓) @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
| 敍述者: 林光亮 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 家庭/家族,其他,原住民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/03/02 | 故事摘要: 一次因緣際會下,林一凡尋找二次世界大戰時高砂義勇軍在新幾內亞的慘況。他與蔡教授一同到新幾內亞尋覓祖父當時的蹤跡,並訝異的發現新幾內亞的民族與自己的部落具有強大關聯性,像是食用檳榔、出門隨時都會帶著一把... @ 國民記憶庫故事資料 |
國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣史前文化博物館 南科考古館 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2025/03/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 張育銓;劉思安 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/02/16 | 故事摘要: 吳柏諺在高中、大學時參與過社運,並發起抗議,發現許多抗爭徒勞無功,覺得與其在外抗議,不如直接進入政府體制去改變它,於是更加確認未來生涯要從政。他發現臺東在地青年參與公共事務的風氣較保守,因此期望在地青... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 蕭名晟 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/03/02 | 故事摘要: 洪宗楷從就讀臺東師院開始,開啟了和臺東的緣分,他在臺東結婚生子,已經在臺東居住17年了。看見臺東的特色和潛力,因此在2014年的選舉中,由教師轉戰政壇,希望能透過自己的小小力量,來改變臺東,讓臺東更美... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 吳柏諺 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 家庭/家族,愛,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/03/02 | 故事摘要: 李冠萩是洪宗楷的妻子,兩人在大學時期認識,愛情長跑10年後,決定一起留在臺東打拼。兩人都是老師,互相扶持,李冠萩一路支持先生從政的理想,讓人看到政治人物背後的溫柔女性,是支持男人成功的力量。 @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 潘資洲 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/02/25 | 故事摘要: 林秀桃出生在玉里的松浦山上,從小就認為當農夫是一件很辛苦的事,長大以後因為不想繼續當農夫,所以和幾個朋友到台北工作。但是到台北工作更忙,連吃飯都不能坐著吃,還要邊走邊吃。在四十歲之前家裏的一切農事還是... @ 國民記憶庫故事資料 |
電話: 06-2137961 0936-381133 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: | 歇業: | 統一編號: 99579329 | 南區大忠里國民路270巷75弄9號2樓
(原:南區國民路270號61號1樓) @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
敍述者: 林光亮 | 上傳者: 蔡政良 | 故事類別: 家庭/家族,其他,原住民 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/03/02 | 故事摘要: 一次因緣際會下,林一凡尋找二次世界大戰時高砂義勇軍在新幾內亞的慘況。他與蔡教授一同到新幾內亞尋覓祖父當時的蹤跡,並訝異的發現新幾內亞的民族與自己的部落具有強大關聯性,像是食用檳榔、出門隨時都會帶著一把... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 蔡政良 ... ]
台灣五常股份有限公司 | 地址: 台北市中山區長安東路二段108號5樓之5 | 電話: 02-2507-3812 |
名稱 台灣五常 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣五常)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣五常股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段108號5樓之5 | 蔡鎮州 | 05074901 | 核准設立 |
台灣五常股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段108號5樓之5 | 負責人: 蔡鎮州 | 統編: 05074901 | 核准設立 |
姓名 蔡政良 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡政良)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
良妃商行 高雄市前金區自強二路188號1樓 | 蔡政良 | 38718236 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860417200) |
良興刀行 臺北市中山區民族東路410巷23弄13號1樓 | 蔡政良 | 76474870 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094107976) |
國良禮儀社 臺南市南區大忠里國民路270巷75弄9號2樓 | 蔡政良 | 99579329 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070032615) |
良湲商行 彰化縣員林市南平里台鳳路21號1樓 | 蔡政良 | 72383131 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060821197) |
龍裔企業行 高雄市鳳山區福興里五福二路100巷16號1樓 | 蔡政良 | 13326613 | 核准設立 - 獨資 |
松山企業行 高雄市鳳山區福興里五福二路100巷16號1樓 | 蔡政良 | 15531147 | 核准設立 - 獨資 |
立威冷凍空調工程有限公司 臺中市清水區橋頭里民治五街109號1樓 | 蔡政良 | 16377396 | 核准設立 |
登富冷凍食品行 臺南市北區大豐里武聖路36巷55號1樓(僅供辦公室使用) | 蔡政良 | 17210108 | 歇業 - 獨資 |
良妃商行 登記地址: 高雄市前金區自強二路188號1樓 | 負責人: 蔡政良 | 統編: 38718236 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860417200) |
良興刀行 登記地址: 臺北市中山區民族東路410巷23弄13號1樓 | 負責人: 蔡政良 | 統編: 76474870 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094107976) |
國良禮儀社 登記地址: 臺南市南區大忠里國民路270巷75弄9號2樓 | 負責人: 蔡政良 | 統編: 99579329 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070032615) |
良湲商行 登記地址: 彰化縣員林市南平里台鳳路21號1樓 | 負責人: 蔡政良 | 統編: 72383131 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060821197) |
龍裔企業行 登記地址: 高雄市鳳山區福興里五福二路100巷16號1樓 | 負責人: 蔡政良 | 統編: 13326613 | 核准設立 - 獨資 |
松山企業行 登記地址: 高雄市鳳山區福興里五福二路100巷16號1樓 | 負責人: 蔡政良 | 統編: 15531147 | 核准設立 - 獨資 |
立威冷凍空調工程有限公司 登記地址: 臺中市清水區橋頭里民治五街109號1樓 | 負責人: 蔡政良 | 統編: 16377396 | 核准設立 |
登富冷凍食品行 登記地址: 臺南市北區大豐里武聖路36巷55號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 蔡政良 | 統編: 17210108 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡政良 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
|