吳啟禎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳啟禎的職稱是董事, 持有股份數是2000, 公司名稱是逸坤企業股份有限公司, 統一編號是12455005.
董監事資料集 資料集的 吳啟禎 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳啟禎 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 逸坤企業股份有限公司 | 統一編號: 12455005 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 逸坤企業股份有限公司 | 統一編號: 12455005 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 逸坤企業股份有限公司 | 統一編號: 12455005 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 逸坤企業股份有限公司 | 統一編號: 12455005 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 逸坤企業股份有限公司 | 統一編號: 12455005 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 逸坤企業股份有限公司 | 統一編號: 12455005 |
[ 搜尋所有相關: 吳啟禎 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12455005 | 電話號碼: 02-25062336 | 臺北市中山區伊通街52巷12號(1樓) |
統一編號: 12455005 | 電話號碼: 02-25062336 | 臺北市中山區伊通街52巷12號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 吳啟禎 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 吳啟禎 ...) | 英文品名: “Medicamat” Omnigraft automated hair restoration system(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第011986號 | 有效日期: 2017/07/26 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/11/19 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 逸坤企業股份有限公司 |
| 英文品名: “Medicamat” Omnigraft automated hair restoration system(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第011986號 | 有效日期: 20170726 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191119 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 逸坤企業股份有限公司 |
英文品名: “Medicamat” Omnigraft automated hair restoration system(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第011986號 | 有效日期: 2017/07/26 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/11/19 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「一般手術用手動式器械(I.4800)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 逸坤企業股份有限公司 |
英文品名: “Medicamat” Omnigraft automated hair restoration system(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第011986號 | 有效日期: 20170726 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191119 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 逸坤企業股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 吳啟禎 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 食品業者登錄字號: A-112455005-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 12455005 | 台北市中山區伊通街52巷12號(1樓) |
食品業者登錄字號: A-112455005-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 12455005 | 台北市中山區伊通街52巷12號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 吳啟禎 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 電話: 25062336 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中山區伊通街52巷12號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 25062336 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中山區伊通街52巷12號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 逸坤企業 ... ]
根據姓名 吳啟禎 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 吳啟禎 ...) | (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 06-2391760 0932-987319 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: | 歇業: | 統一編號: 67915849 | 關廟區香洋里中央路22巷12號1樓
(原:歸仁區媽廟里和順路一段63巷10弄8號) @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
| 敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄團隊 | 故事類別: 家庭/家族,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/11/07 | 故事摘要: 吳啟禎初中參加書法社團開始學習書法,當兵在部隊也持續練習。一次部隊需要書法人才,他被調派至旅部擔任聯絡官。後來當老師時也持續創作書法,從展覽及比賽中不斷成長,獲得許多回饋。退休後成立屬於自己的工作室,... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 作者: 吳啟禎著 | 出版機構: 致琦企業 | 版次: | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 88 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97519-1-9 (平裝, NT$500, 88面, 33公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 麗馳能源科技股份有限公司 | 統一編號: 80539050 @ 董監事資料集 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 06-2391760 0932-987319 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: | 歇業: | 統一編號: 67915849 | 關廟區香洋里中央路22巷12號1樓
(原:歸仁區媽廟里和順路一段63巷10弄8號) @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄團隊 | 故事類別: 家庭/家族,生老病死/退休 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/11/07 | 故事摘要: 吳啟禎初中參加書法社團開始學習書法,當兵在部隊也持續練習。一次部隊需要書法人才,他被調派至旅部擔任聯絡官。後來當老師時也持續創作書法,從展覽及比賽中不斷成長,獲得許多回饋。退休後成立屬於自己的工作室,... @ 國民記憶庫故事資料 |
作者: 吳啟禎著 | 出版機構: 致琦企業 | 版次: | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 88 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97519-1-9 (平裝, NT$500, 88面, 33公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 麗馳能源科技股份有限公司 | 統一編號: 80539050 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳啟禎 ... ]
逸坤企業股份有限公司 | 地址: 桃園市大園區三民路二段339號 | 電話: 03-383-7981 |
名稱 逸坤企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 逸坤企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
逸坤企業股份有限公司 臺北市中山區伊通街52巷12號(1樓) | 吳啟源 | 12455005 | 核准設立 |
逸坤企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區伊通街52巷12號(1樓) | 負責人: 吳啟源 | 統編: 12455005 | 核准設立 |
姓名 吳啟禎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 吳啟禎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禎城工程行 基隆市信義區孝賢里深澳坑路2之54號底層 | 吳啟禎 | 10628425 | 歇業 - 獨資 |
聖瑋實業社 新北市三重區忠孝路1段21巷18弄7號1樓 | 吳啟禎 | 17279020 | 核准設立 - 獨資 |
鑫記金香舖 臺南市安平區建平七街458號1樓 | 吳啟禎 | 81577382 | 歇業 - 獨資 |
冠澄商行 雲林縣四湖鄉湖西村保長湖路1之17號1樓 | 吳啟禎 | 87078356 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100038832) |
麗珍工藝社 高雄市湖內區逸賢里502號 | 吳啟禎 | 88685034 | 核准設立 - 獨資 |
四湖佳音電子琴服務社 雲林縣四湖鄉新庄村下頭圍一四號一樓 | 吳啟禎 | 92836484 | 核准設立 - 獨資 |
禎城工程行 登記地址: 基隆市信義區孝賢里深澳坑路2之54號底層 | 負責人: 吳啟禎 | 統編: 10628425 | 歇業 - 獨資 |
聖瑋實業社 登記地址: 新北市三重區忠孝路1段21巷18弄7號1樓 | 負責人: 吳啟禎 | 統編: 17279020 | 核准設立 - 獨資 |
鑫記金香舖 登記地址: 臺南市安平區建平七街458號1樓 | 負責人: 吳啟禎 | 統編: 81577382 | 歇業 - 獨資 |
冠澄商行 登記地址: 雲林縣四湖鄉湖西村保長湖路1之17號1樓 | 負責人: 吳啟禎 | 統編: 87078356 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100038832) |
麗珍工藝社 登記地址: 高雄市湖內區逸賢里502號 | 負責人: 吳啟禎 | 統編: 88685034 | 核准設立 - 獨資 |
四湖佳音電子琴服務社 登記地址: 雲林縣四湖鄉新庄村下頭圍一四號一樓 | 負責人: 吳啟禎 | 統編: 92836484 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳啟禎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
|