黃厚誠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃厚誠的職稱是董事, 持有股份數是2160000, 公司名稱是軒晨營造有限公司, 統一編號是13000067.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1440000 | 所代表法人: | 軒晨營造有限公司 | 統一編號: 13000067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1440000 | 所代表法人: | 軒晨營造有限公司 | 統一編號: 13000067 |
[ 搜尋所有相關: 黃厚誠 @ 董監事資料集 ]
| 英文品名: AMINOPHYLLINE | 許可證字號: 衛署藥輸字第012781號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2005/06/03 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1994/06/30 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 治支氣管痙攣、氣喘 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 自用製劑原料 | 主成分略述: AMINOPHYLLINE (COROPHYLLIN) | 製造商名稱: ELI. LILLY & CO. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: AMINOPHYLLINE | 許可證字號: 衛署藥輸字第012781號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2005/06/03 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1994/06/30 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 治支氣管痙攣、氣喘 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 自用製劑原料 | 主成分略述: AMINOPHYLLINE (COROPHYLLIN) | 製造商名稱: ELI. LILLY & CO. @ 全部藥品許可證資料集 |
[ 搜尋所有 13000067 ... ]
無其他 軒晨營造 資料。
[ 搜尋所有 軒晨營造 ... ]
根據姓名 黃厚誠 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃厚誠 ...) | 團體會址: 臺北市中正區南昌路1段37號6樓 | 成立日期: 0950923 | 理事長: 黃厚誠 @ 全國性人民團體名冊 |
| 電話: 0933958747 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 包葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、瓜果、大漿果、柑桔、短期葉菜、豆菜 | 證書效期: 2021/04/19 | 嘉義縣水上鄉大崙村14鄰大崙109號之1 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 052217750、0933958747 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 大漿果 | 證書效期: 2024/11/26 | 嘉義縣水上鄉大崙村14鄰大崙109號之2 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0933958747 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、小漿果 | 證書效期: 2027/01/25 | 嘉義縣水上鄉大崙村大崙109號之2 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 百合錦實業有限公司 | 統一編號: 93519465 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 47000 | 所代表法人: | 御維股份有限公司 | 統一編號: 95443912 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺北市中正區南昌路1段37號6樓 | 成立日期: 0950923 | 理事長: 黃厚誠 @ 全國性人民團體名冊 |
電話: 0933958747 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 包葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、瓜果、大漿果、柑桔、短期葉菜、豆菜 | 證書效期: 2021/04/19 | 嘉義縣水上鄉大崙村14鄰大崙109號之1 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 052217750、0933958747 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 大漿果 | 證書效期: 2024/11/26 | 嘉義縣水上鄉大崙村14鄰大崙109號之2 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0933958747 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、瓜果、小漿果 | 證書效期: 2027/01/25 | 嘉義縣水上鄉大崙村大崙109號之2 @ 臺灣有機農業資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 百合錦實業有限公司 | 統一編號: 93519465 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 47000 | 所代表法人: | 御維股份有限公司 | 統一編號: 95443912 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃厚誠 ... ]
名稱 軒晨營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 軒晨營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
軒晨營造有限公司 屏東縣潮州鎮三和里太平路171巷22號1樓 | 黃厚建 | 13000067 | 核准設立 |
軒晨營造有限公司 登記地址: 屏東縣潮州鎮三和里太平路171巷22號1樓 | 負責人: 黃厚建 | 統編: 13000067 | 核准設立 |
姓名 黃厚誠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃厚誠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
火車伯食品有限公司 嘉義縣水上鄉大崙村大崙109-2號二樓 | 黃厚誠 | 00077290 | 核准設立 |
品尚企業社 桃園市中壢區水尾里永清街322巷32號1樓 | 黃厚誠 | 30126343 | 歇業 - 獨資 |
日森窯商行 桃園市龜山區新路里萬壽路二段一○六六號一樓 | 黃厚誠 | 34836681 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079006301) |
火車伯農產行 嘉義縣水上鄉大崙村109-2號 | 黃厚誠 | 47861367 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129302978) |
百合錦貿易有限公司 桃園市中壢區水尾里永清街322巷32號1樓 | 黃厚誠 | 80064764 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-04) |
軒晨工程行 屏東縣潮州鎮三和里7鄰太平路171巷22號1樓 | 黃厚誠 | 81341133 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11049223000) |
百合錦實業有限公司 嘉義縣水上鄉大崙村大崙109-2號一樓 | 黃厚誠 | 93519465 | 核准設立 |
御維股份有限公司 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 黃厚誠 | 95443912 | 核准設立 |
火車伯食品有限公司 登記地址: 嘉義縣水上鄉大崙村大崙109-2號二樓 | 負責人: 黃厚誠 | 統編: 00077290 | 核准設立 |
品尚企業社 登記地址: 桃園市中壢區水尾里永清街322巷32號1樓 | 負責人: 黃厚誠 | 統編: 30126343 | 歇業 - 獨資 |
日森窯商行 登記地址: 桃園市龜山區新路里萬壽路二段一○六六號一樓 | 負責人: 黃厚誠 | 統編: 34836681 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079006301) |
火車伯農產行 登記地址: 嘉義縣水上鄉大崙村109-2號 | 負責人: 黃厚誠 | 統編: 47861367 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129302978) |
百合錦貿易有限公司 登記地址: 桃園市中壢區水尾里永清街322巷32號1樓 | 負責人: 黃厚誠 | 統編: 80064764 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-04) |
軒晨工程行 登記地址: 屏東縣潮州鎮三和里7鄰太平路171巷22號1樓 | 負責人: 黃厚誠 | 統編: 81341133 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11049223000) |
百合錦實業有限公司 登記地址: 嘉義縣水上鄉大崙村大崙109-2號一樓 | 負責人: 黃厚誠 | 統編: 93519465 | 核准設立 |
御維股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何南里大墩二十街118號5樓之1 | 負責人: 黃厚誠 | 統編: 95443912 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃厚誠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|