李世文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李世文的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是維希化學股份有限公司, 統一編號是13006077.
| 公司名稱: 維希化學股份有限公司 | 到職日期: 0940704 | 統一編號: 13006077 |
公司名稱: 維希化學股份有限公司 | 到職日期: 0940704 | 統一編號: 13006077 |
[ 搜尋所有相關: 李世文 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據識別碼 13006077 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 13006077 ...) | 英文品名: CALCIUM PANTOTHENATE | 許可證字號: 衛署藥輸字第014240號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/10/17 | 註銷理由: 移轉(申請商);;製造廠名稱變更 | 有效日期: 1991/07/30 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 營養劑 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: PANTOTHENATE CALCIUM | 製造商名稱: DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 統一編號: 13006077 | 核准日期: 20020102 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
英文品名: CALCIUM PANTOTHENATE | 許可證字號: 衛署藥輸字第014240號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/10/17 | 註銷理由: 移轉(申請商);;製造廠名稱變更 | 有效日期: 1991/07/30 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 營養劑 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: PANTOTHENATE CALCIUM | 製造商名稱: DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
統一編號: 13006077 | 核准日期: 20020102 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋所有 13006077 ... ]
無其他 維希化學 資料。
[ 搜尋所有 維希化學 ... ]
根據姓名 李世文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李世文 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市安南區溪墘段一四三三地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D32C9844 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 簡源忠 Yuan-Jon Ja | 臺中市 | 場域: 學校 | 臺中市東區育英路60號 校門右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世晶綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 53465512 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/8/13 上午 12:00:00 | 臺中市太平區新興路30號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 文晨有限公司 | 統一編號: 91038928 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 181化學原材料、184塑膠及合成橡膠原料、192塗料、染料及顏料、199未分類其他化學製品、233水泥及其製品、239其他非金屬礦物製品 | 統一編號: 04293133 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區新安里洪圳路366號及376號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 02-24666555 | 總機構代號: 115 | 機構代號: 1150148 | 負責人: 李世文 | 地址: 基隆市信義區深溪路83號 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/1/25 上午 12:00:00 | 臺中市大雅區大林路163巷168號1樓、地下1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市安南區溪墘段一四三三地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D32C9844 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
簡源忠 Yuan-Jon Ja | 臺中市 | 場域: 學校 | 臺中市東區育英路60號 校門右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世晶綠能科技股份有限公司 | 統一編號: 53465512 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/8/13 上午 12:00:00 | 臺中市太平區新興路30號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 文晨有限公司 | 統一編號: 91038928 @ 董監事資料集 |
主要產品: 181化學原材料、184塑膠及合成橡膠原料、192塗料、染料及顏料、199未分類其他化學製品、233水泥及其製品、239其他非金屬礦物製品 | 統一編號: 04293133 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區新安里洪圳路366號及376號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 02-24666555 | 總機構代號: 115 | 機構代號: 1150148 | 負責人: 李世文 | 地址: 基隆市信義區深溪路83號 @ 金融機構基本資料查詢 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/1/25 上午 12:00:00 | 臺中市大雅區大林路163巷168號1樓、地下1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
[ 搜尋所有 李世文 ... ]
名稱 維希化學 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 維希化學)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
維希化學股份有限公司 臺中市西屯區市政北一路77號12樓之16 | | 13006077 | 解散 (096年04月04日 經授中字 第0963191895號) |
維希化學股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區市政北一路77號12樓之16 | 統編: 13006077 | 解散 (096年04月04日 經授中字 第0963191895號) |
姓名 李世文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李世文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世裕織造工廠 新北市五股區成泰路1段88號 | 李世文 | 35038684 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078131156) |
世文白鐵廢料行 臺中市西區公正里公正路208號 | 李世文 | 52534977 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
文晨有限公司 新竹縣湖口鄉仁勢村中正路一段27號2樓 | 李世文 | 91038928 | 核准設立 |
金秝豐有限公司 臺中市南屯區永春東路240號1樓 | 李世文 | 85050070 | 核准設立 |
六和化工股份有限公司 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 07057442 | 核准設立 |
歐和國際股份有限公司 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 28476717 | 核准設立 |
新光綜藝傳播 臺南市七股區永吉里永吉81號1樓 | 李世文 | 47804802 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060017101) |
邦業貿易有限公司 桃園市大溪區文化路123之10號 | 李世文 | 54156303 | 核准設立 |
世裕織造工廠 登記地址: 新北市五股區成泰路1段88號 | 負責人: 李世文 | 統編: 35038684 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078131156) |
世文白鐵廢料行 登記地址: 臺中市西區公正里公正路208號 | 負責人: 李世文 | 統編: 52534977 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
文晨有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉仁勢村中正路一段27號2樓 | 負責人: 李世文 | 統編: 91038928 | 核准設立 |
金秝豐有限公司 登記地址: 臺中市南屯區永春東路240號1樓 | 負責人: 李世文 | 統編: 85050070 | 核准設立 |
六和化工股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 負責人: 李世文 | 統編: 07057442 | 核准設立 |
歐和國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 負責人: 李世文 | 統編: 28476717 | 核准設立 |
新光綜藝傳播 登記地址: 臺南市七股區永吉里永吉81號1樓 | 負責人: 李世文 | 統編: 47804802 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060017101) |
邦業貿易有限公司 登記地址: 桃園市大溪區文化路123之10號 | 負責人: 李世文 | 統編: 54156303 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李世文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|