張坤山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張坤山的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是科技圖書股份有限公司, 統一編號是15250363.
董監事資料集 資料集的 張坤山 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張坤山 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科技圖書股份有限公司 | 統一編號: 15250363 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科技圖書股份有限公司 | 統一編號: 15250363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 科技圖書股份有限公司 | 統一編號: 15250363 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科技圖書股份有限公司 | 統一編號: 15250363 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科技圖書股份有限公司 | 統一編號: 15250363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 科技圖書股份有限公司 | 統一編號: 15250363 |
[ 搜尋所有相關: 張坤山 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 15250363 | 電話號碼: 02-2370-7080 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號17樓之35 |
統一編號: 15250363 | 電話號碼: 02-2370-7080 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號17樓之35 |
[ 搜尋所有相關: 張坤山 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 科技圖書 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 科技圖書 ...) | 主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市羅斯福路四段1號(臺灣大學圖書館) | 董事長: 陳光華 | 設立許可日期: 1985/6/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 作者: 朱佳仁著 | 出版機構: 科技圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 428 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789576555732 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 冠誼科技圖書有限公司 | 統一編號: 53171474 @ 董監事資料集 |
| 作者: 財團法人中華顧問工程司, 社團法人台灣後拉預力學會編著 | 出版機構: 科技圖書 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-655-566-4 (精裝, NT$600, 128面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 許泰文編著 | 出版機構: 科技圖書 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 448 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-655-551-0 (平裝, NT$400, 448面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市羅斯福路四段1號(臺灣大學圖書館) | 董事長: 陳光華 | 設立許可日期: 1985/6/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
作者: 朱佳仁著 | 出版機構: 科技圖書 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 428 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789576555732 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 冠誼科技圖書有限公司 | 統一編號: 53171474 @ 董監事資料集 |
作者: 財團法人中華顧問工程司, 社團法人台灣後拉預力學會編著 | 出版機構: 科技圖書 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 128 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-655-566-4 (精裝, NT$600, 128面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 許泰文編著 | 出版機構: 科技圖書 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 108/11 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 448 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-655-551-0 (平裝, NT$400, 448面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 科技圖書 ... ]
根據姓名 張坤山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張坤山 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 坤鵬螺絲有限公司 | 統一編號: 23778501 @ 董監事資料集 |
| 敍述者: 國立臺中科技大學蒐錄站 | 上傳者: 陳品源 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 王師傅 | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 王師傅出生在吉他世家,是臺灣吉他製造祖師爺張坤山第三代。他國小就開始到工廠當學徒,辛苦生活讓他一度想放棄,但想起身為吉他世家傳人,不能丟父親的臉,依然堅持至今已30餘年。近10年來臺灣吉他生產數目銳減... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區民有街三五號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 坤鵬螺絲有限公司 | 統一編號: 23778501 @ 董監事資料集 |
敍述者: 國立臺中科技大學蒐錄站 | 上傳者: 陳品源 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 王師傅 | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 王師傅出生在吉他世家,是臺灣吉他製造祖師爺張坤山第三代。他國小就開始到工廠當學徒,辛苦生活讓他一度想放棄,但想起身為吉他世家傳人,不能丟父親的臉,依然堅持至今已30餘年。近10年來臺灣吉他生產數目銳減... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區民有街三五號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 張坤山 ... ]
科技圖書股份有限公司 | 地址: 新北市土城區永豐路195巷9號1樓 | 電話: 02-2270-0054 |
科技圖書股份有限公司 | 地址: 台北市中正區忠孝西路一段50號17樓之35 | 電話: 02-2370-6160 |
超級科技圖書股份有限公司 | 地址: 台北市大安區羅斯福路四段119巷26號1樓 | 電話: 02-2732-8403 |
全華科技圖書股份有限公司 | 地址: 台中市南區樹義一巷26之1號 | 電話: 04-3600-9806 |
名稱 科技圖書 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 科技圖書)
科技圖書股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號17樓之35 | 負責人: 張秉中 | 統編: 15250363 | 核准設立 |
超級科技圖書股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路4段119巷26號1樓 | 負責人: 梁富生 | 統編: 02353887 | 核准設立 |
冠誼科技圖書有限公司 登記地址: 新竹市榮光里中正路1號2樓 | 負責人: 陳書耕 | 統編: 53171474 | 核准設立 |
華通電腦科技圖書出版社 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段75號3樓 | 負責人: 杜書伍 | 統編: 20902111 | 歇業 - 獨資 |
中興科技圖書出版社 登記地址: 臺北市文山區育英街17巷16號4樓 | 負責人: ?都源 | 統編: 01691517 | 歇業 - 獨資 |
百慶科技圖書出版社 登記地址: 臺北市中正區和平西路2段141之1號7樓 | 負責人: 葉明銓 | 統編: 15974162 | 撤銷 - 獨資 |
同步科技圖書出版有限公司 登記地址: 臺北市大安區臥龍街270號︹之1︺1樓 | 統編: 30901724 | 解散 (文號: 1998-10-17 建一字 第87340338號) |
中儀科技圖書出版社 登記地址: 新北市中和區泰和街44巷12之2號3樓 | 負責人: 施哲雄 | 統編: 09419619 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 科技圖書 ... ]
姓名 張坤山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張坤山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
坤鵬螺絲有限公司 新北市新莊區民安西路89號12樓 | 張坤山 | 23778501 | 核准設立 |
吉三青果行 高雄市大寮區江山里江山路8-4號1樓 | 張坤山 | 08488095 | 核准設立 - 獨資 |
山本檳榔行八德分行 臺北市松山區八德路4段282號 | 張坤山 | 26345155 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
鋐和紙業股份有限公司 臺南市永康區永明里永明街273巷25號1樓 | 張坤山 | 70654565 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-08) |
霖儷實業有限公司 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號1樓 | 張坤山 | 27227655 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-15) |
鼎瑒實業有限公司 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號2樓 | 張坤山 | 28307945 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
霧蘭山茶坊 基隆市仁愛區愛九路二一號一樓 | 張坤山 | 81809947 | 歇業 - 合夥 |
日銘製模工廠 臺中市東區東門里大興街177巷104號 | 張坤山 | 00015067 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
坤鵬螺絲有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安西路89號12樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 23778501 | 核准設立 |
吉三青果行 登記地址: 高雄市大寮區江山里江山路8-4號1樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 08488095 | 核准設立 - 獨資 |
山本檳榔行八德分行 登記地址: 臺北市松山區八德路4段282號 | 負責人: 張坤山 | 統編: 26345155 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
鋐和紙業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區永明里永明街273巷25號1樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 70654565 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-08) |
霖儷實業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號1樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 27227655 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-15) |
鼎瑒實業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號2樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 28307945 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
霧蘭山茶坊 登記地址: 基隆市仁愛區愛九路二一號一樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 81809947 | 歇業 - 合夥 |
日銘製模工廠 登記地址: 臺中市東區東門里大興街177巷104號 | 負責人: 張坤山 | 統編: 00015067 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張坤山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
|