吳震
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳震的職稱是監察人, 持有股份數是239000, 公司名稱是足盟股份有限公司, 統一編號是16040099.
根據名稱 足盟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 足盟 ...) | 級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: N3DS | 上市日期: 2012-09-25 @ 遊戲軟體分級 |
| 級別: 普 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: 華星科藝股份有限公司 | 遊戲平台: PC單機 | 上市日期: 2011-09-28 @ 遊戲軟體分級 |
| 級別: 普 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: 華星科藝股份有限公司 | 遊戲平台: PSVITA | 上市日期: 2012-02-15 @ 遊戲軟體分級 |
| 級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: 其他 | 上市日期: 2012-11-13 @ 遊戲軟體分級 |
| 級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: PSVITA | 上市日期: 2013-09-24 @ 遊戲軟體分級 |
| 級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: PS3 | 上市日期: 2011-09-27 @ 遊戲軟體分級 |
| 級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: Xbox360 | 上市日期: 2011-05-23 @ 遊戲軟體分級 |
| 級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: PSVITA | 上市日期: 2012-02-14 @ 遊戲軟體分級 |
級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: N3DS | 上市日期: 2012-09-25 @ 遊戲軟體分級 |
級別: 普 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: 華星科藝股份有限公司 | 遊戲平台: PC單機 | 上市日期: 2011-09-28 @ 遊戲軟體分級 |
級別: 普 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: 華星科藝股份有限公司 | 遊戲平台: PSVITA | 上市日期: 2012-02-15 @ 遊戲軟體分級 |
級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: 其他 | 上市日期: 2012-11-13 @ 遊戲軟體分級 |
級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: PSVITA | 上市日期: 2013-09-24 @ 遊戲軟體分級 |
級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: PS3 | 上市日期: 2011-09-27 @ 遊戲軟體分級 |
級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: Xbox360 | 上市日期: 2011-05-23 @ 遊戲軟體分級 |
級別: 護 | 情節: 未涉及任何情節 | 廠商名稱: Electronic Arts Asia Pacific Pte Ltd | 遊戲平台: PSVITA | 上市日期: 2012-02-14 @ 遊戲軟體分級 |
[ 搜尋所有 足盟 ... ]
根據姓名 吳震 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳震 ...) | 級別名稱: 重要民俗 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 一、歷史傳承悠久,民眾對媽祖信仰向心力強且認同度高,符合傳統藝術民俗及有關文物登錄指定及廢止審查辦法第3條第2款第1目:「風俗習慣之歷史傳承與內容顯現人民生活文化典型特色者」之指定基準。
二、保存傳... | 儀式過程及重要特徵: 北港朝天宮三月迎媽祖,係指以香期間北港媽祖遶境出巡及祝壽的相關慶典活動。早年謹訂於農曆三月十九舉行一日遶境,因民國44年(西元1955年)決定縮小上元祭慶典,始將三月遶境擴大為十九、廿日兩天。三月十九... @ 文資局民俗 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/03/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/03/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/03/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照ABC據點 |
級別名稱: 重要民俗 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 一、歷史傳承悠久,民眾對媽祖信仰向心力強且認同度高,符合傳統藝術民俗及有關文物登錄指定及廢止審查辦法第3條第2款第1目:「風俗習慣之歷史傳承與內容顯現人民生活文化典型特色者」之指定基準。
二、保存傳... | 儀式過程及重要特徵: 北港朝天宮三月迎媽祖,係指以香期間北港媽祖遶境出巡及祝壽的相關慶典活動。早年謹訂於農曆三月十九舉行一日遶境,因民國44年(西元1955年)決定縮小上元祭慶典,始將三月遶境擴大為十九、廿日兩天。三月十九... @ 文資局民俗 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/03/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/03/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/03/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 039871268 | 機構負責人姓名: 吳震世 | 機構代碼: B21700043 | 機構種類: B2 | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村中山路一段99號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳震 ... ]
名稱 足盟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 足盟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
足盟股份有限公司 桃園市平鎮區建安里平東路五六三號 | | 16040099 | 廢止 (098年03月12日 經授中字 第0983403199號) |
足盟水電工程有限公司 臺中市北屯區陳平路一二號 | | 84792701 | 解散 (087年11月13日 建三庚字 第087258385號) |
足盟企業社 桃園縣平鎮市建安里平東路563號1樓 | 吳震 | 95917811 | 歇業 - 獨資 |
足盟股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區建安里平東路五六三號 | 統編: 16040099 | 廢止 (098年03月12日 經授中字 第0983403199號) |
足盟水電工程有限公司 登記地址: 臺中市北屯區陳平路一二號 | 統編: 84792701 | 解散 (087年11月13日 建三庚字 第087258385號) |
足盟企業社 登記地址: 桃園縣平鎮市建安里平東路563號1樓 | 負責人: 吳震 | 統編: 95917811 | 歇業 - 獨資 |
姓名 吳震 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳震)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
震成鎖匙行 臺北市信義區吳興街611號1樓 | 吳震豪 | 78058127 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094103640) |
吳震華自營計程車行 花蓮縣花蓮市中福路三五之四號 | 吳震華 | 08134256 | 核准設立 - 獨資 |
震宇工程行 臺北市大安區敦化南路2段81巷39號1樓 | 吳震宇 | 33685088 | 核准設立 - 獨資 |
震儀企業社 新北市樹林區學林路66之1號(1樓) | 吳震南 | 41374925 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108173043) |
震洲全球企業社 新竹縣竹東鎮仁愛路431號 | 吳震洲 | 91375625 | 核准設立 - 獨資 |
震龍企業社 臺中市梧棲區興農里興農路267巷40號1樓 | 徐吳震雄 | 94528738 | 核准設立 - 獨資 |
震泉車業行 新北市永和區永元路14號1樓 | 吳震昌 | 14490859 | 歇業 - 獨資 |
鼎麗顧問有限公司 臺北市中山區民生東路3段13號9樓 | 吳震諒 | 00051643 | 核准設立 |
震成鎖匙行 登記地址: 臺北市信義區吳興街611號1樓 | 負責人: 吳震豪 | 統編: 78058127 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094103640) |
吳震華自營計程車行 登記地址: 花蓮縣花蓮市中福路三五之四號 | 負責人: 吳震華 | 統編: 08134256 | 核准設立 - 獨資 |
震宇工程行 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段81巷39號1樓 | 負責人: 吳震宇 | 統編: 33685088 | 核准設立 - 獨資 |
震儀企業社 登記地址: 新北市樹林區學林路66之1號(1樓) | 負責人: 吳震南 | 統編: 41374925 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108173043) |
震洲全球企業社 登記地址: 新竹縣竹東鎮仁愛路431號 | 負責人: 吳震洲 | 統編: 91375625 | 核准設立 - 獨資 |
震龍企業社 登記地址: 臺中市梧棲區興農里興農路267巷40號1樓 | 負責人: 徐吳震雄 | 統編: 94528738 | 核准設立 - 獨資 |
震泉車業行 登記地址: 新北市永和區永元路14號1樓 | 負責人: 吳震昌 | 統編: 14490859 | 歇業 - 獨資 |
鼎麗顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路3段13號9樓 | 負責人: 吳震諒 | 統編: 00051643 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳震 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
|