楊登貴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊登貴的職稱是董事長, 持有股份數是90000, 公司名稱是定準股份有限公司, 統一編號是16238607.
董監事資料集 資料集的 楊登貴 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊登貴 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 定準股份有限公司 | 統一編號: 16238607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 定準股份有限公司 | 統一編號: 16238607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 定準股份有限公司 | 統一編號: 16238607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 定準股份有限公司 | 統一編號: 16238607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 定準股份有限公司 | 統一編號: 16238607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 定準股份有限公司 | 統一編號: 16238607 |
[ 搜尋所有相關: 楊登貴 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 16238607 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區永發里大勇街八二巷二六弄二號 |
主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 16238607 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區永發里大勇街八二巷二六弄二號 |
[ 搜尋所有相關: 楊登貴 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 定準 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 定準 ...) | | 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| | 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 英文品名: "Randox" Immunoassay Speciality I Control | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033489號 | 有效日期: 2025/06/08 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 本產品使用於體外診斷,在臨床生化系統上作為免疫測定準確性的品管控制,可監測免疫測定的準確性和可重複性。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: IAS3113IAS3114IAS3115以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 元英企業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Randox" Immunoassay Speciality I Control | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033489號 | 有效日期: 20250608 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 本產品使用於體外診斷,在臨床生化系統上作為免疫測定準確性的品管控制,可監測免疫測定的準確性和可重複性。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: IAS3113IAS3114IAS3115以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 元英企業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| (中華民國)FOCA福爾摩沙馬戲團;(中華民國)金門傀儡戲劇團;(中華民國)沙丁龐客劇團;(中華民國)金門棠風舞蹈團;(中華民國)舞蹈空間舞團 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)FOCA福爾摩沙馬戲團;(中華民國)金門傀儡戲劇團;(中華民國)沙丁龐客劇團;(中華民國)金門棠風舞蹈團;(中華民國)舞蹈空間舞團 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 處分結案 | 處分日期: 04 22 2021 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 皇羿有限公司/張O騰 | 處分機關: | 違規情節: 案係臺北市政府衛生局執行109年度違規廣告查緝計畫,查獲受處分人於網路平台刊登販售「[優惠] GemLady蝶豆花賦活緊緻面膜(5片/盒)」(案件編號:109W8333)化粧品廣告(網址:https:... | 刊播日期: 12 21 2020 12:00AM | 刊播媒體: 樂天市場 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 查處情形: | 處分日期: 06 27 2024 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 綠寶維根國際有限公司/ | 處分機關: | 違規情節: 案係衛生福利部食品藥物管理署查獲蕭君於網路(XTurn轉轉)刊登「台灣神皂國際版」(下載日期:113年1月15日)化粧品廣告,內容述及:「……台灣神皂國際版……產品適用症狀:洗頭……頭皮屑……頭皮癢…... | 刊播日期: 01 15 2024 12:00AM | 刊播媒體: 轉轉Xtur @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
英文品名: "Randox" Immunoassay Speciality I Control | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033489號 | 有效日期: 2025/06/08 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 本產品使用於體外診斷,在臨床生化系統上作為免疫測定準確性的品管控制,可監測免疫測定的準確性和可重複性。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: IAS3113IAS3114IAS3115以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 元英企業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Randox" Immunoassay Speciality I Control | 許可證字號: 衛部醫器輸字第033489號 | 有效日期: 20250608 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 本產品使用於體外診斷,在臨床生化系統上作為免疫測定準確性的品管控制,可監測免疫測定的準確性和可重複性。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: IAS3113IAS3114IAS3115以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 元英企業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
(中華民國)FOCA福爾摩沙馬戲團;(中華民國)金門傀儡戲劇團;(中華民國)沙丁龐客劇團;(中華民國)金門棠風舞蹈團;(中華民國)舞蹈空間舞團 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)FOCA福爾摩沙馬戲團;(中華民國)金門傀儡戲劇團;(中華民國)沙丁龐客劇團;(中華民國)金門棠風舞蹈團;(中華民國)舞蹈空間舞團 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 處分結案 | 處分日期: 04 22 2021 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 皇羿有限公司/張O騰 | 處分機關: | 違規情節: 案係臺北市政府衛生局執行109年度違規廣告查緝計畫,查獲受處分人於網路平台刊登販售「[優惠] GemLady蝶豆花賦活緊緻面膜(5片/盒)」(案件編號:109W8333)化粧品廣告(網址:https:... | 刊播日期: 12 21 2020 12:00AM | 刊播媒體: 樂天市場 @ 違規化粧品廣告資料集 |
查處情形: | 處分日期: 06 27 2024 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 綠寶維根國際有限公司/ | 處分機關: | 違規情節: 案係衛生福利部食品藥物管理署查獲蕭君於網路(XTurn轉轉)刊登「台灣神皂國際版」(下載日期:113年1月15日)化粧品廣告,內容述及:「……台灣神皂國際版……產品適用症狀:洗頭……頭皮屑……頭皮癢…... | 刊播日期: 01 15 2024 12:00AM | 刊播媒體: 轉轉Xtur @ 違規化粧品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 定準 ... ]
根據姓名 楊登貴 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 楊登貴 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 慧登科技股份有限公司 | 統一編號: 16886568 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 韋登有限公司 | 統一編號: 83701491 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 22521341 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區中興里中興南街特三一之一號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市三重區永發里大勇街八二巷二六弄二號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市三重區中興里中興南街特三一之一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 電話: 04-2380061 | 許可證起始日: 19960929 | 許可證終止日: 19980928 | 負責人姓名: 楊登貴 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 19980929 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 04-22471567 | 許可證起始日: 20230401 | 許可證終止日: 20250331 | 負責人姓名: 楊登貴 | 機構地址: 臺中市北屯區柳陽西街64號 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 慧登科技股份有限公司 | 統一編號: 16886568 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 韋登有限公司 | 統一編號: 83701491 @ 董監事資料集 |
主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 22521341 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區中興里中興南街特三一之一號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市三重區永發里大勇街八二巷二六弄二號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市三重區中興里中興南街特三一之一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
電話: 04-2380061 | 許可證起始日: 19960929 | 許可證終止日: 19980928 | 負責人姓名: 楊登貴 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 19980929 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 04-22471567 | 許可證起始日: 20230401 | 許可證終止日: 20250331 | 負責人姓名: 楊登貴 | 機構地址: 臺中市北屯區柳陽西街64號 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
[ 搜尋所有 楊登貴 ... ]
名稱 定準 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 定準)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
定準股份有限公司 新北市三重區大勇街八二巷二六弄二號 | 楊登貴 | 16238607 | 核准設立 |
定準檢驗科技有限公司 屏東縣屏東市一心里廣東南路45號6樓 | 張麗敏 | 90325752 | 核准設立 |
醫定準數位科技有限公司 臺北市內湖區瑞光路192號7樓 | 趙仁志 | 90852923 | 核准設立 |
定準企業社 新北市汐止區秀峰路?035號5樓 | 宋鐘秀枝 | 02296789 | 核准設立 - 獨資 |
天定準鐘錶行 臺北市士林區大西路14號1樓 | 陳鏇煉 | 31186516 | 撤銷 - 獨資 |
定準股份有限公司 登記地址: 新北市三重區大勇街八二巷二六弄二號 | 負責人: 楊登貴 | 統編: 16238607 | 核准設立 |
定準檢驗科技有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市一心里廣東南路45號6樓 | 負責人: 張麗敏 | 統編: 90325752 | 核准設立 |
醫定準數位科技有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路192號7樓 | 負責人: 趙仁志 | 統編: 90852923 | 核准設立 |
定準企業社 登記地址: 新北市汐止區秀峰路?035號5樓 | 負責人: 宋鐘秀枝 | 統編: 02296789 | 核准設立 - 獨資 |
天定準鐘錶行 登記地址: 臺北市士林區大西路14號1樓 | 負責人: 陳鏇煉 | 統編: 31186516 | 撤銷 - 獨資 |
姓名 楊登貴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊登貴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
韋登有限公司 新北市新店區安興路109號13樓之1 | 楊登貴 | 83701491 | 核准設立 |
安平貴記美食文化館 臺南市安平區港仔里延平街93號1樓 | 楊登貴 | 14770710 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030002326) |
盟貴工程行 屏東縣屏東市新生里和生路1段850巷9號1樓 | 楊登貴 | 25700923 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10715075400) |
楊兄弟模具工業社 彰化縣埔鹽鄉南新村好金路3巷36-7、36-8號 | 楊登貴 | 38931530 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040816804) |
楊家傳統美食 臺南市安平區海頭里古堡街80號1樓 | 楊登貴 | 99547690 | 歇業 - 獨資 |
欣和工程行 臺南市新市區三舍里三舍201之2號 | 楊登貴 | 09150303 | 歇業 - 獨資 |
欣和工程行 臺南市佳里區忠仁里信義一街341巷18號1樓 | 楊登貴 | 17832366 | 歇業 - 獨資 |
韋登有限公司 登記地址: 新北市新店區安興路109號13樓之1 | 負責人: 楊登貴 | 統編: 83701491 | 核准設立 |
安平貴記美食文化館 登記地址: 臺南市安平區港仔里延平街93號1樓 | 負責人: 楊登貴 | 統編: 14770710 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030002326) |
盟貴工程行 登記地址: 屏東縣屏東市新生里和生路1段850巷9號1樓 | 負責人: 楊登貴 | 統編: 25700923 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10715075400) |
楊兄弟模具工業社 登記地址: 彰化縣埔鹽鄉南新村好金路3巷36-7、36-8號 | 負責人: 楊登貴 | 統編: 38931530 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040816804) |
楊家傳統美食 登記地址: 臺南市安平區海頭里古堡街80號1樓 | 負責人: 楊登貴 | 統編: 99547690 | 歇業 - 獨資 |
欣和工程行 登記地址: 臺南市新市區三舍里三舍201之2號 | 負責人: 楊登貴 | 統編: 09150303 | 歇業 - 獨資 |
欣和工程行 登記地址: 臺南市佳里區忠仁里信義一街341巷18號1樓 | 負責人: 楊登貴 | 統編: 17832366 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊登貴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
|