林永平
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林永平的職稱是董事長, 持有股份數是200000, 公司名稱是喬登運動器材股份有限公司, 統一編號是16457834.
董監事資料集 資料集的 林永平 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林永平 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 182000 | 所代表法人: | 喬登運動器材股份有限公司 | 統一編號: 16457834 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 喬登運動器材股份有限公司 | 統一編號: 16457834 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 68000 | 所代表法人: | 喬登運動器材股份有限公司 | 統一編號: 16457834 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 182000 | 所代表法人: | 喬登運動器材股份有限公司 | 統一編號: 16457834 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 喬登運動器材股份有限公司 | 統一編號: 16457834 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 68000 | 所代表法人: | 喬登運動器材股份有限公司 | 統一編號: 16457834 |
[ 搜尋所有相關: 林永平 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16457834 | 電話號碼: 07-3157515 | 高雄市三民區安東街38號 |
統一編號: 16457834 | 電話號碼: 07-3157515 | 高雄市三民區安東街38號 |
[ 搜尋所有相關: 林永平 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 林永平 ...) | 英文品名: U-CAN Limb orthosis(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004944號 | 有效日期: 2023/12/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 喬登運動器材股份有限公司 |
| 英文品名: U-CAN Limb orthosis(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004944號 | 有效日期: 20231213 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 喬登運動器材股份有限公司 |
| 英文品名: U-CAN Limb orthosis(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第004944號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/04/19 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 喬登運動器材股份有限公司 |
英文品名: U-CAN Limb orthosis(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004944號 | 有效日期: 2023/12/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 喬登運動器材股份有限公司 |
英文品名: U-CAN Limb orthosis(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004944號 | 有效日期: 20231213 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 喬登運動器材股份有限公司 |
英文品名: U-CAN Limb orthosis(Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第004944號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/04/19 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 喬登運動器材股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 林永平 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 電話: 07-3157515 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 高雄市三民區安東街38號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 07-3157515 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 高雄市三民區安東街38號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 喬登運動器材 ... ]
根據姓名 林永平 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 林永平 ...) | 糧商電話號碼: 02-25031111*3083 | 稻米、麵粉 | 買賣(零售) | 臺北市士林區永平街33號1樓 @ 糧商資訊系統 |
| 電話: 28165069 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市士林區永平街33號 @ 醫療器材商資料集 |
| 地址: 臺北市士林區延平北路6段261巷2號 | 營業時間: 24小時 | 相對位置: 管理室右側牆面 | 儲格數: 40 | 櫃型: 四代櫃 | 付費方式: 郵政金融卡/悠遊卡/一卡通/愛金卡 @ i郵箱據點 |
| 電話: 06-2639133 | 理事長: 林永平 | 臺南市南區夏林路198號 | 成立年月: 87/9 | 團體類別: 經濟業務團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 台灣紐恩格國際股份有限公司 | 統一編號: 13143044 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣騰達全球股份有限公司 | 統一編號: 25079088 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500500 | 所代表法人: | 台灣前瞻企業有限公司 | 統一編號: 89786833 @ 董監事資料集 |
糧商電話號碼: 02-25031111*3083 | 稻米、麵粉 | 買賣(零售) | 臺北市士林區永平街33號1樓 @ 糧商資訊系統 |
電話: 28165069 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市士林區永平街33號 @ 醫療器材商資料集 |
地址: 臺北市士林區延平北路6段261巷2號 | 營業時間: 24小時 | 相對位置: 管理室右側牆面 | 儲格數: 40 | 櫃型: 四代櫃 | 付費方式: 郵政金融卡/悠遊卡/一卡通/愛金卡 @ i郵箱據點 |
電話: 06-2639133 | 理事長: 林永平 | 臺南市南區夏林路198號 | 成立年月: 87/9 | 團體類別: 經濟業務團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 台灣紐恩格國際股份有限公司 | 統一編號: 13143044 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣騰達全球股份有限公司 | 統一編號: 25079088 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500500 | 所代表法人: | 台灣前瞻企業有限公司 | 統一編號: 89786833 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林永平 ... ]
名稱 喬登運動器材 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 喬登運動器材)
喬登運動器材股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區安東街38號 | 負責人: 林永平 | 統編: 16457834 | 核准設立 |
姓名 林永平 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林永平)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永珍實業社 雲林縣水林鄉山腳村蕃東路五之八號一樓 | 林永平 | 98943454 | 核准設立 - 獨資 |
萬永商店 金門縣金城鎮東門里伯玉路一段212巷6號 | 林永平 | 31666825 | 核准設立 - 獨資 |
永孝商行 金門縣金城鎮西門里民權路226巷4弄7號7樓 | 林永平 | 87440005 | 核准設立 - 獨資 |
閒霞之姨食堂 金門縣金寧鄉榜林村伯玉路一段212巷6-1號 | 林永平 | 87439491 | 核准設立 - 獨資 |
金山幼教社 臺南市西港區南海里南海埔47之58號2樓 | 林永平 | 06658919 | 核准設立 - 獨資 |
台灣紐恩格國際股份有限公司 臺南市歸仁區七甲里中正北路2段252號 | 林永平 | 13143044 | 核准設立 |
連炮商行 新北市三重區信義西街21號 | 林永平 | 21502922 | 歇業 - 獨資 |
永珍實業社 登記地址: 雲林縣水林鄉山腳村蕃東路五之八號一樓 | 負責人: 林永平 | 統編: 98943454 | 核准設立 - 獨資 |
萬永商店 登記地址: 金門縣金城鎮東門里伯玉路一段212巷6號 | 負責人: 林永平 | 統編: 31666825 | 核准設立 - 獨資 |
永孝商行 登記地址: 金門縣金城鎮西門里民權路226巷4弄7號7樓 | 負責人: 林永平 | 統編: 87440005 | 核准設立 - 獨資 |
閒霞之姨食堂 登記地址: 金門縣金寧鄉榜林村伯玉路一段212巷6-1號 | 負責人: 林永平 | 統編: 87439491 | 核准設立 - 獨資 |
金山幼教社 登記地址: 臺南市西港區南海里南海埔47之58號2樓 | 負責人: 林永平 | 統編: 06658919 | 核准設立 - 獨資 |
台灣紐恩格國際股份有限公司 登記地址: 臺南市歸仁區七甲里中正北路2段252號 | 負責人: 林永平 | 統編: 13143044 | 核准設立 |
連炮商行 登記地址: 新北市三重區信義西街21號 | 負責人: 林永平 | 統編: 21502922 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林永平 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
|