黃淑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃淑的職稱是董事長, 持有股份數是1418410, 公司名稱是牧新科技股份有限公司, 統一編號是22104009.
董監事資料集 資料集的 黃淑 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃淑 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 237821 | 所代表法人: | 牧新科技股份有限公司 | 統一編號: 22104009 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 515463 | 所代表法人: | 牧新科技股份有限公司 | 統一編號: 22104009 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 629033 | 所代表法人: | 牧新科技股份有限公司 | 統一編號: 22104009 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237821 | 所代表法人: | 牧新科技股份有限公司 | 統一編號: 22104009 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 515463 | 所代表法人: | 牧新科技股份有限公司 | 統一編號: 22104009 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 629033 | 所代表法人: | 牧新科技股份有限公司 | 統一編號: 22104009 |
[ 搜尋所有相關: 黃淑 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22104009 | 電話號碼: 04-29254611 | 南投縣南投市工業北三路3號 |
統一編號: 22104009 | 電話號碼: 04-29254611 | 南投縣南投市工業北三路3號 |
[ 搜尋所有相關: 黃淑 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、269其他電子零組件 | 統一編號: 22104009 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣南投市永豐里工業北三路三號 |
主要產品: 259其他金屬製品、269其他電子零組件 | 統一編號: 22104009 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣南投市永豐里工業北三路三號 |
[ 搜尋所有相關: 黃淑 @ 登記工廠名錄 ]
| 屆別: 第1屆 | 公司名稱(英文): HYDROTEK CORP. | 得獎標的(中文): 自動水龍頭、自動沖水器 @ 創新研究獎 |
屆別: 第1屆 | 公司名稱(英文): HYDROTEK CORP. | 得獎標的(中文): 自動水龍頭、自動沖水器 @ 創新研究獎 |
[ 搜尋所有 22104009 ... ]
| 屆別: 12 | 電話: (04)-2254611 | 地址: 南投市南崗工業區工業北三路3號 @ 小巨人獎 |
屆別: 12 | 電話: (04)-2254611 | 地址: 南投市南崗工業區工業北三路3號 @ 小巨人獎 |
[ 搜尋所有 牧新科技 ... ]
根據姓名 黃淑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃淑 ...) | 鄉鎮: 中正區 | 景點縣市: 臺北市 | 緯度: 25.042141 | 經度: 121.519872 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃淑蓮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃淑蓮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 黃淑英 | 發佈日期: 2014/09/10 | 故事摘要: 現年66歲的黃淑英,對於人生一直抱持樂觀的態度。她平時熱心於公益活動,總是義無反顧地為弱勢團體付出,樂於當志工為人服務。出身於教育界的她,退休後轉到特殊教育單位擔任志工,每次看到老師們對學生的無悔付出... @ 國民記憶庫故事資料 |
鄉鎮: 中正區 | 景點縣市: 臺北市 | 緯度: 25.042141 | 經度: 121.519872 @ 農村田媽媽田園料理及農產加工品 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃淑蓮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃淑蓮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華梨韻創作學會 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 黃淑英 | 發佈日期: 2014/09/10 | 故事摘要: 現年66歲的黃淑英,對於人生一直抱持樂觀的態度。她平時熱心於公益活動,總是義無反顧地為弱勢團體付出,樂於當志工為人服務。出身於教育界的她,退休後轉到特殊教育單位擔任志工,每次看到老師們對學生的無悔付出... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 黃淑 ... ]
名稱 牧新科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 牧新科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
牧新科技股份有限公司 南投縣南投市工業北三路3號 | 黃淑 | 22104009 | 核准設立 |
牧新科技股份有限公司 登記地址: 南投縣南投市工業北三路3號 | 負責人: 黃淑 | 統編: 22104009 | 核准設立 |
姓名 黃淑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃淑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃淑朱美式早餐屋 新北市永和區民治街29號 | 黃淑朱 | 72675968 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068126525) |
黃淑珍肉號 新北市三重區中央北路26號(三重區中央公有零售市場) | 黃淑珍 | 85174847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088128197) |
黃淑貞工作室 臺北市士林區大南路325號8樓之8 | 黃淑貞 | 88204562 | 核准設立 - 獨資 |
黃淑惠藝術文化有限公司 臺北市信義區仁愛路4段504號1樓 | 黃淑惠 | 90363100 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-10) |
黃淑貞冷飲站 高雄市三民區建興路111號1樓 | 黃淑貞 | 99715746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160469200) |
黃淑珍博士生醫科技有限公司 新北市汐止區福德一路177巷28號4樓 | 黃淑珍 | 47093916 | 核准設立 |
盧黃淑珠自營計程 臺北市中山區建國北路2段238巷30號 | 盧黃淑珠 | 01234701 | 核准設立 - 獨資 |
黃淑娥商店 新北市鶯歌區中正?0路50號?0樓 | 黃淑娥 | 02240028 | 歇業 - 獨資 |
黃淑朱美式早餐屋 登記地址: 新北市永和區民治街29號 | 負責人: 黃淑朱 | 統編: 72675968 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068126525) |
黃淑珍肉號 登記地址: 新北市三重區中央北路26號(三重區中央公有零售市場) | 負責人: 黃淑珍 | 統編: 85174847 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088128197) |
黃淑貞工作室 登記地址: 臺北市士林區大南路325號8樓之8 | 負責人: 黃淑貞 | 統編: 88204562 | 核准設立 - 獨資 |
黃淑惠藝術文化有限公司 登記地址: 臺北市信義區仁愛路4段504號1樓 | 負責人: 黃淑惠 | 統編: 90363100 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-10) |
黃淑貞冷飲站 登記地址: 高雄市三民區建興路111號1樓 | 負責人: 黃淑貞 | 統編: 99715746 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160469200) |
黃淑珍博士生醫科技有限公司 登記地址: 新北市汐止區福德一路177巷28號4樓 | 負責人: 黃淑珍 | 統編: 47093916 | 核准設立 |
盧黃淑珠自營計程 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段238巷30號 | 負責人: 盧黃淑珠 | 統編: 01234701 | 核准設立 - 獨資 |
黃淑娥商店 登記地址: 新北市鶯歌區中正?0路50號?0樓 | 負責人: 黃淑娥 | 統編: 02240028 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃淑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
|