鍾進忠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鍾進忠的職稱是監察人, 持有股份數是120, 公司名稱是原輪股份有限公司, 統一編號是22287529.
董監事資料集 資料集的 鍾進忠 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鍾進忠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 原輪股份有限公司 | 統一編號: 22287529 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 原輪股份有限公司 | 統一編號: 22287529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 原輪股份有限公司 | 統一編號: 22287529 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 原輪股份有限公司 | 統一編號: 22287529 |
[ 搜尋所有相關: 鍾進忠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22287529 | 電話號碼: 02-26371328 | 新北市三芝區田心子18之7號 |
統一編號: 22287529 | 電話號碼: 02-26371328 | 新北市三芝區田心子18之7號 |
[ 搜尋所有相關: 鍾進忠 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、251金屬刀具、手工具及模具、252金屬結構及建築組件、293通用機械設備 | 統一編號: 22287529 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三芝區興華里田心子18之7號1樓 |
主要產品: 259其他金屬製品、251金屬刀具、手工具及模具、252金屬結構及建築組件、293通用機械設備 | 統一編號: 22287529 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三芝區興華里田心子18之7號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 鍾進忠 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 原輪 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 原輪 ...) | 級別名稱: 民俗 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定/登錄理由: 一、村落、庄頭聚集,保有民俗信仰之發展脈絡,反映傳統地域性信仰之民俗活動生命力,深具傳統性。
二、九年一輪,無廟有像,為重要地域民間信仰之表徵,民俗特色為其他地區所少見,深具地方性。
三、發展歷史... | 儀式過程及重要特徵: 在臺灣的宗教祭祀中多半都改採建立寺廟,雖然仍有部份神明還有採爐主方式輪值,但以保生大帝的信仰中仍有大規模採取輪祀爐主厝的方式可謂是目前碩果僅存,尤其每月初二、十六仍保有搞軍儀式,是非常傳統和周全的祭拜... @ 文資局民俗 |
| 英文品名: “En Yun” Wheeled Stretcher (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002619號 | 有效日期: 2019/09/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「輪式擔床(J.6910)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 一原汽車有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “En Yun” Wheeled Stretcher (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002619號 | 有效日期: 20190915 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「輪式擔床(J.6910)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 一原汽車有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三芝區興華里田心子18之7號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
251金屬刀具、手工具及模具
252金屬結構及建築組件
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 證書期限: 2026/06/10 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 原輪股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2027/01/31 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 原輪股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
級別名稱: 民俗 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定/登錄理由: 一、村落、庄頭聚集,保有民俗信仰之發展脈絡,反映傳統地域性信仰之民俗活動生命力,深具傳統性。
二、九年一輪,無廟有像,為重要地域民間信仰之表徵,民俗特色為其他地區所少見,深具地方性。
三、發展歷史... | 儀式過程及重要特徵: 在臺灣的宗教祭祀中多半都改採建立寺廟,雖然仍有部份神明還有採爐主方式輪值,但以保生大帝的信仰中仍有大規模採取輪祀爐主厝的方式可謂是目前碩果僅存,尤其每月初二、十六仍保有搞軍儀式,是非常傳統和周全的祭拜... @ 文資局民俗 |
英文品名: “En Yun” Wheeled Stretcher (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002619號 | 有效日期: 2019/09/15 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「輪式擔床(J.6910)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 一原汽車有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “En Yun” Wheeled Stretcher (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002619號 | 有效日期: 20190915 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「輪式擔床(J.6910)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 一原汽車有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三芝區興華里田心子18之7號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
251金屬刀具、手工具及模具
252金屬結構及建築組件
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
證書期限: 2026/06/10 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 原輪股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2027/01/31 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 原輪股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 原輪 ... ]
無其他 鍾進忠 資料。
[ 搜尋所有 鍾進忠 ... ]
原輪股份有限公司 | 地址: 新北市三芝區興華里田心子18號之8 | 電話: 02-2637-1326 |
吉原輪胎行 | 地址: 台南市善化區大同路201號 | 電話: 0800-033-669 |
裕原輪胎行 | 地址: 高雄市苓雅區建國一路195號 | 電話: 07-225-9275 |
固特原輪胎行 | 地址: 宜蘭縣羅東鎮公正里公正路222號 | 電話: 03-954-2434 |
名稱 原輪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 原輪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正原輪胎行 臺中市豐原區中陽里愛國街150號1樓 | 廖彥人 | 87285496 | 核准設立 - 獨資 |
光原輪胎行 臺中市北屯區水景里太原路3段795號1樓 | 廖秀鑾 | 99942496 | 核准設立 - 獨資 |
裕原輪胎行 高雄市苓雅區5權里大順3路11巷2弄9號1樓 | 簡裕原 | 99701341 | 核准設立 - 獨資 |
平原輪胎行 臺中市太平區東和里東平路372號﹝限一樓﹞ | 黃士福 | 45546821 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080874656) |
大原輪胎行 臺中市大肚區頂街里沙田路3段416號(限一樓) | 陳賢德 | 98845524 | 核准設立 - 獨資 |
原輪股份有限公司 新北市三芝區田心子18之7號 | 廖國興 | 22287529 | 核准設立 |
信原輪業 桃園市中壢區普強里環中東路二段162號 | 邱子源 | 87594401 | 核准設立 - 合夥 |
世原輪胎有限公司 高雄市三民區天民路125號1樓 | | 16333433 | 解散 (107年09月11日 高市府經商公字 第1075342031號) |
正原輪胎行 登記地址: 臺中市豐原區中陽里愛國街150號1樓 | 負責人: 廖彥人 | 統編: 87285496 | 核准設立 - 獨資 |
光原輪胎行 登記地址: 臺中市北屯區水景里太原路3段795號1樓 | 負責人: 廖秀鑾 | 統編: 99942496 | 核准設立 - 獨資 |
裕原輪胎行 登記地址: 高雄市苓雅區5權里大順3路11巷2弄9號1樓 | 負責人: 簡裕原 | 統編: 99701341 | 核准設立 - 獨資 |
平原輪胎行 登記地址: 臺中市太平區東和里東平路372號﹝限一樓﹞ | 負責人: 黃士福 | 統編: 45546821 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080874656) |
大原輪胎行 登記地址: 臺中市大肚區頂街里沙田路3段416號(限一樓) | 負責人: 陳賢德 | 統編: 98845524 | 核准設立 - 獨資 |
原輪股份有限公司 登記地址: 新北市三芝區田心子18之7號 | 負責人: 廖國興 | 統編: 22287529 | 核准設立 |
信原輪業 登記地址: 桃園市中壢區普強里環中東路二段162號 | 負責人: 邱子源 | 統編: 87594401 | 核准設立 - 合夥 |
世原輪胎有限公司 登記地址: 高雄市三民區天民路125號1樓 | 統編: 16333433 | 解散 (107年09月11日 高市府經商公字 第1075342031號) |
[ 查詢所有 原輪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 中台企業股份有限公司 | 統一編號: 00000052 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 中台企業股份有限公司 | 統一編號: 00000052 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
|