蔡榮崇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡榮崇的職稱是董事長, 持有股份數是7700, 公司名稱是佫鈦股份有限公司, 統一編號是22501680.
董監事資料集 資料集的 蔡榮崇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡榮崇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 佫鈦股份有限公司 | 統一編號: 22501680 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 佫鈦股份有限公司 | 統一編號: 22501680 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 佫鈦股份有限公司 | 統一編號: 22501680 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 佫鈦股份有限公司 | 統一編號: 22501680 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 佫鈦股份有限公司 | 統一編號: 22501680 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 佫鈦股份有限公司 | 統一編號: 22501680 |
[ 搜尋所有相關: 蔡榮崇 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22501680 | 電話號碼: 04-7554375 | 彰化縣和美鎮月眉里北辰路165號 |
統一編號: 22501680 | 電話號碼: 04-7554375 | 彰化縣和美鎮月眉里北辰路165號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡榮崇 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 22501680 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮月眉里北辰路158巷5之1號 |
主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 22501680 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮月眉里北辰路158巷5之1號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡榮崇 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 佫鈦 資料。
[ 搜尋所有 佫鈦 ... ]
根據姓名 蔡榮崇 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡榮崇 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照B據點 |
| 電話: 062622570 | 地址鄉鎮市區: 南區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 蔡榮崇 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 協瀛興業有限公司 | 統一編號: 16891674 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照B據點 |
電話: 062622570 | 地址鄉鎮市區: 南區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 蔡榮崇 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-2621125 | 機構負責人姓名: 蔡榮崇 | 機構代碼: BE1400025 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市南區喜南里喜樹路181號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 協瀛興業有限公司 | 統一編號: 16891674 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡榮崇 ... ]
名稱 佫鈦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 佫鈦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佫鈦股份有限公司 彰化縣和美鎮月眉里北辰路165號 | 蔡榮崇 | 22501680 | 核准設立 |
佫鈦股份有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮月眉里北辰路165號 | 負責人: 蔡榮崇 | 統編: 22501680 | 核准設立 |
姓名 蔡榮崇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 蔡榮崇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
協瀛興業有限公司 高雄市大樹區九大路372號2樓 | 蔡榮崇 | 16891674 | 核准設立 |
安心藥局 臺南市南區喜東里喜樹路151巷33號 | 蔡榮崇 | 69518515 | 核准設立 - 獨資 |
嘉誼有限公司 臺中市北屯區三光里北屯路315號 | 蔡榮崇 | 89923999 | 核准設立 |
協瀛興業有限公司 登記地址: 高雄市大樹區九大路372號2樓 | 負責人: 蔡榮崇 | 統編: 16891674 | 核准設立 |
安心藥局 登記地址: 臺南市南區喜東里喜樹路151巷33號 | 負責人: 蔡榮崇 | 統編: 69518515 | 核准設立 - 獨資 |
嘉誼有限公司 登記地址: 臺中市北屯區三光里北屯路315號 | 負責人: 蔡榮崇 | 統編: 89923999 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
|