陳總明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳總明的職稱是監察人, 持有股份數是30, 公司名稱是柯樂股份有限公司, 統一編號是22752460.
根據名稱 柯樂 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 柯樂 ...) | 英文品名: "Cradle" Abrasive device and accessories(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003352號 | 有效日期: 2023/02/02 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 台灣柯樂德有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Cradle" Abrasive device and accessories(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003352號 | 有效日期: 20230202 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 台灣柯樂德有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Cradle" Abrasive device and accessories(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹登字第003352號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/06 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 台灣柯樂德有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 統一編號: 55657022 | 電話號碼: 0939320525 | 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: 04-3584868 | 許可證起始日: 19970913 | 許可證終止日: 19990912 | 負責人姓名: 柯樂禮 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 19981028 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 02-25570101 | 許可證起始日: 20020405 | 許可證終止日: 20040404 | 負責人姓名: 柯樂禮 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 20021120 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 07-3412222 | 許可證起始日: 20020405 | 許可證終止日: 20040404 | 負責人姓名: 柯樂禮 | 機構地址: 高雄市三民區鼎瑞街1號1樓 | 終止營業日期: 20040302 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 投資型態: 投資現有公司 | 核准月年: 10710 | 國內被投資事業名稱: 台灣柯樂德有限公司 | 統一編號: 55657022 | 國內被投資事業登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 投資金額(新台幣): 125,000 | 行業分類: 批發及零售業 | 備註: @ 陸資來臺投資事業名錄 |
英文品名: "Cradle" Abrasive device and accessories(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003352號 | 有效日期: 2023/02/02 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 台灣柯樂德有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Cradle" Abrasive device and accessories(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003352號 | 有效日期: 20230202 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 台灣柯樂德有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Cradle" Abrasive device and accessories(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹登字第003352號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/06 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「研磨裝置及其附件(F.6010)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 台灣柯樂德有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
統一編號: 55657022 | 電話號碼: 0939320525 | 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: 04-3584868 | 許可證起始日: 19970913 | 許可證終止日: 19990912 | 負責人姓名: 柯樂禮 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 19981028 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 02-25570101 | 許可證起始日: 20020405 | 許可證終止日: 20040404 | 負責人姓名: 柯樂禮 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 20021120 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 07-3412222 | 許可證起始日: 20020405 | 許可證終止日: 20040404 | 負責人姓名: 柯樂禮 | 機構地址: 高雄市三民區鼎瑞街1號1樓 | 終止營業日期: 20040302 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
投資型態: 投資現有公司 | 核准月年: 10710 | 國內被投資事業名稱: 台灣柯樂德有限公司 | 統一編號: 55657022 | 國內被投資事業登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 投資金額(新台幣): 125,000 | 行業分類: 批發及零售業 | 備註: @ 陸資來臺投資事業名錄 |
[ 搜尋所有 柯樂 ... ]
根據姓名 陳總明 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 陳總明 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 銳柏股份有限公司 | 統一編號: 12962121 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 進輝企業股份有限公司 | 統一編號: 14057427 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 允滙有限公司 | 統一編號: 22336535 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 超杰國際有限公司 | 統一編號: 53079461 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 銳柏股份有限公司 | 統一編號: 12962121 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 進輝企業股份有限公司 | 統一編號: 14057427 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 允滙有限公司 | 統一編號: 22336535 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 超杰國際有限公司 | 統一編號: 53079461 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳總明 ... ]
名稱 柯樂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 柯樂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣柯樂德有限公司 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 陳鎮火 | 55657022 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-21) |
柯樂股份有限公司 臺北市復興南路一段90號12樓之3 | | 22752460 | 撤銷 |
台灣柯樂德有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 負責人: 陳鎮火 | 統編: 55657022 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-21) |
柯樂股份有限公司 登記地址: 臺北市復興南路一段90號12樓之3 | 統編: 22752460 | 撤銷 |
姓名 陳總明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陳總明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
億成重機零件商行 臺中市南屯區田心里大墩路319巷15號一樓 | 陳總明 | 17573924 | 歇業 - 獨資 |
美之仙小吃店 基隆市仁愛區仁德里愛一路三五號三樓之一 | 陳總明 | 18307256 | 歇業 - 獨資 |
允滙有限公司 臺北市南港區忠孝東路6段180號5樓 | 陳總明 | 22336535 | 核准設立 |
超杰國際有限公司 臺北市南港區忠孝東路6段180號5樓 | 陳總明 | 53079461 | 核准設立 |
億成重機零件商行 登記地址: 臺中市南屯區田心里大墩路319巷15號一樓 | 負責人: 陳總明 | 統編: 17573924 | 歇業 - 獨資 |
美之仙小吃店 登記地址: 基隆市仁愛區仁德里愛一路三五號三樓之一 | 負責人: 陳總明 | 統編: 18307256 | 歇業 - 獨資 |
允滙有限公司 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路6段180號5樓 | 負責人: 陳總明 | 統編: 22336535 | 核准設立 |
超杰國際有限公司 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路6段180號5樓 | 負責人: 陳總明 | 統編: 53079461 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|