郭立霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭立霖的職稱是董事長, 持有股份數是926200, 公司名稱是東建安股份有限公司, 統一編號是23800834.
董監事資料集 資料集的 郭立霖 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭立霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東建安股份有限公司 | 統一編號: 23800834 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 47600 | 所代表法人: | 東建安股份有限公司 | 統一編號: 23800834 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 926200 | 所代表法人: | 東建安股份有限公司 | 統一編號: 23800834 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東建安股份有限公司 | 統一編號: 23800834 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 47600 | 所代表法人: | 東建安股份有限公司 | 統一編號: 23800834 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 926200 | 所代表法人: | 東建安股份有限公司 | 統一編號: 23800834 |
[ 搜尋所有相關: 郭立霖 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 東建安股份有限公司 | 到職日期: 0790606 | 統一編號: 23800834 |
公司名稱: 東建安股份有限公司 | 到職日期: 0790606 | 統一編號: 23800834 |
[ 搜尋所有相關: 郭立霖 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 23800834 | 電話號碼: 06-2323101 | 臺南市永康區永科三路99號3樓 |
統一編號: 23800834 | 電話號碼: 06-2323101 | 臺南市永康區永科三路99號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 郭立霖 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 郭立霖 ...) | 英文品名: AUTOLAND Medical Face 3D Mask (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009224號 | 有效日期: 2026/08/10 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/10/20 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人立體,以下空白。 | 限制項目: QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 東建安股份有限公司 |
| 英文品名: AUTOLAND Medical 3D Mask (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009163號 | 有效日期: 2026/07/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/10/20 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人立體,以下空白。 | 限制項目: QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 東建安股份有限公司 |
英文品名: AUTOLAND Medical Face 3D Mask (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009224號 | 有效日期: 2026/08/10 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/10/20 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人立體,以下空白。 | 限制項目: QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 東建安股份有限公司 |
英文品名: AUTOLAND Medical 3D Mask (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009163號 | 有效日期: 2026/07/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/10/20 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人立體,以下空白。 | 限制項目: QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 東建安股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 郭立霖 @ 醫療器材許可證資料集 ]
根據名稱 東建安 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 東建安 ...) | 處分日期: 20211014 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20211110 | 處分字號: 南市勞安字第1101219791號 | 違反法規內容: 未依規定給予特別休假。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 許可編號: GMP5162 | 是否在3年有效期間內: Y | 有效期限: 2024-06-23 | 製造廠名稱: 東建安股份有限公司 | 製造廠地址: 臺南市永康區永科南路30號1樓 @ 醫療器材QMS製造許可資料集 |
| 臺南市永康區王行里永科南路30號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,33其他製造業 @ 113年臺南市工廠登記清冊 |
| 許可編號: QMS5162 | 是否在3年有效期間內: Y | 有效期限: 2024-06-23 | 製造廠名稱: 東建安股份有限公司 | 製造廠地址: 臺南市永康區永科南路30號1樓 @ 醫療器材QMS製造許可資料集 |
| 電話: | 種類: 製造業 | 開業狀態: 歇業 | 臺南市永康區永科南路30號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
處分日期: 20211014 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20211110 | 處分字號: 南市勞安字第1101219791號 | 違反法規內容: 未依規定給予特別休假。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
許可編號: GMP5162 | 是否在3年有效期間內: Y | 有效期限: 2024-06-23 | 製造廠名稱: 東建安股份有限公司 | 製造廠地址: 臺南市永康區永科南路30號1樓 @ 醫療器材QMS製造許可資料集 |
臺南市永康區王行里永科南路30號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,33其他製造業 @ 113年臺南市工廠登記清冊 |
許可編號: QMS5162 | 是否在3年有效期間內: Y | 有效期限: 2024-06-23 | 製造廠名稱: 東建安股份有限公司 | 製造廠地址: 臺南市永康區永科南路30號1樓 @ 醫療器材QMS製造許可資料集 |
電話: | 種類: 製造業 | 開業狀態: 歇業 | 臺南市永康區永科南路30號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 東建安 ... ]
無其他 郭立霖 資料。
[ 搜尋所有 郭立霖 ... ]
東建安股份有限公司 | 地址: 台南市永康區中正南路344巷9號 | 電話: 06-243-7559 |
名稱 東建安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 東建安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東建安全網有限公司 臺中市龍井區龍津里蚵寮路311號1樓 | 林荐紘 | 54258765 | 核准設立 |
東建安股份有限公司 臺南市永康區永科三路99號3樓 | 郭立霖 | 23800834 | 核准設立 |
東建安全網有限公司 登記地址: 臺中市龍井區龍津里蚵寮路311號1樓 | 負責人: 林荐紘 | 統編: 54258765 | 核准設立 |
東建安股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區永科三路99號3樓 | 負責人: 郭立霖 | 統編: 23800834 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|