藍元宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名藍元宏的職稱是董事長, 持有股份數是1400, 公司名稱是長陞輔具股份有限公司, 統一編號是28030130.
董監事資料集 資料集的 藍元宏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 藍元宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 長陞輔具股份有限公司 | 統一編號: 28030130 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 長陞輔具股份有限公司 | 統一編號: 28030130 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 長陞輔具股份有限公司 | 統一編號: 28030130 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 長陞輔具股份有限公司 | 統一編號: 28030130 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 長陞輔具股份有限公司 | 統一編號: 28030130 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 長陞輔具股份有限公司 | 統一編號: 28030130 |
[ 搜尋所有相關: 藍元宏 @ 董監事資料集 ]
| 臺中市大肚區王田里興和路272號 | 符合之產業類別: 33其他製造業 | 登記編號: 99703473 | 統一編號: 28030130 |
臺中市大肚區王田里興和路272號 | 符合之產業類別: 33其他製造業 | 登記編號: 99703473 | 統一編號: 28030130 |
[ 搜尋所有相關: 藍元宏 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 332醫療器材及用品 | 統一編號: 28030130 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大肚區王田里興和路272號 |
主要產品: 332醫療器材及用品 | 統一編號: 28030130 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大肚區王田里興和路272號 |
[ 搜尋所有相關: 藍元宏 @ 登記工廠名錄 ]
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 藍元宏 ...) | 英文品名: "CHARNG SHENG" External limb prosthetic component (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第a00267號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
| 英文品名: “CHARNG SHENG”Limb Orthosis (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001331號 | 有效日期: 2011/05/04 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/11/23 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
| 英文品名: “CHARNG SHENG”Limb Orthosis (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001331號 | 有效日期: 20110504 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20121123 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
| 英文品名: "CHARNG SHENG" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第003849號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
| 英文品名: "CHARNG SHENG" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003849號 | 有效日期: 2021/11/22 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
| 英文品名: "CHARNG SHENG" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003849號 | 有效日期: 20211122 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
英文品名: "CHARNG SHENG" External limb prosthetic component (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第a00267號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「體外肢體義肢用組件(O.3420)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
英文品名: “CHARNG SHENG”Limb Orthosis (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001331號 | 有效日期: 2011/05/04 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/11/23 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
英文品名: “CHARNG SHENG”Limb Orthosis (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001331號 | 有效日期: 20110504 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20121123 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
英文品名: "CHARNG SHENG" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第003849號 | 有效日期: 2024/10/31 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
英文品名: "CHARNG SHENG" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003849號 | 有效日期: 2021/11/22 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
英文品名: "CHARNG SHENG" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003849號 | 有效日期: 20211122 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 長陞輔具股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 藍元宏 @ 醫療器材許可證資料集 ]
無其他 長陞輔具 資料。
[ 搜尋所有 長陞輔具 ... ]
無其他 藍元宏 資料。
[ 搜尋所有 藍元宏 ... ]
名稱 長陞輔具 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 長陞輔具)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長陞輔具股份有限公司 臺中市大肚區王田里興和路272號1樓 | 藍元宏 | 28030130 | 核准設立 |
長陞輔具股份有限公司 登記地址: 臺中市大肚區王田里興和路272號1樓 | 負責人: 藍元宏 | 統編: 28030130 | 核准設立 |
姓名 藍元宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 藍元宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一品廣告工程 南投縣埔里鎮北門里西安路一段224號 | 藍元宏 | 45488343 | 核准設立 - 獨資 |
泳泰工程行 南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段155巷5號一樓 | 藍元宏 | 82554751 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003298) |
昌欣食品行 桃園市龍潭區聖德里聖亭路八德段672號 | 藍元宏 | 91836633 | 核准設立 - 獨資 |
一品廣告工程 登記地址: 南投縣埔里鎮北門里西安路一段224號 | 負責人: 藍元宏 | 統編: 45488343 | 核准設立 - 獨資 |
泳泰工程行 登記地址: 南投縣草屯鎮富寮里富頂路一段155巷5號一樓 | 負責人: 藍元宏 | 統編: 82554751 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080003298) |
昌欣食品行 登記地址: 桃園市龍潭區聖德里聖亭路八德段672號 | 負責人: 藍元宏 | 統編: 91836633 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|