李岳霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李岳霖的職稱是監察人, 持有股份數是43500, 公司名稱是新寶服務事業股份有限公司, 統一編號是28037458.
無其他 新寶服務事業 資料。
[ 搜尋所有 新寶服務事業 ... ]
根據姓名 李岳霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李岳霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 利霖實業有限公司 | 統一編號: 53547205 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 菁霖投資有限公司 | 統一編號: 90018369 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 孟霖開發有限公司 | 統一編號: 93532397 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 07196009 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市淡水區民生里民權路一之一號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 27386409 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路64號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 339未分類其他製品 | 統一編號: 70598261 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里板南路490號2樓之8 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市淡水區民生里民權路一之一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 敍述者: 黃麗娟、李岳霖 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: 周平德 | 發佈日期: 2014/02/24 | 故事摘要: 1979年12月10日發生美麗島事件,政府單位自12月12日起展開大規模逮捕行動,周平德便於隔日凌晨在家中被捕,隨即送至臺北警備總部審訊。起訴後移送軍法處看守所,全案於1980年9月16日定讞,周平德... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 利霖實業有限公司 | 統一編號: 53547205 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 菁霖投資有限公司 | 統一編號: 90018369 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 孟霖開發有限公司 | 統一編號: 93532397 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 07196009 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市淡水區民生里民權路一之一號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 27386409 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路64號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 339未分類其他製品 | 統一編號: 70598261 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里板南路490號2樓之8 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市淡水區民生里民權路一之一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
敍述者: 黃麗娟、李岳霖 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: 周平德 | 發佈日期: 2014/02/24 | 故事摘要: 1979年12月10日發生美麗島事件,政府單位自12月12日起展開大規模逮捕行動,周平德便於隔日凌晨在家中被捕,隨即送至臺北警備總部審訊。起訴後移送軍法處看守所,全案於1980年9月16日定讞,周平德... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 李岳霖 ... ]
名稱 新寶服務事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新寶服務事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新寶服務事業股份有限公司 新北市蘆洲區中央路10號3樓 | | 28037458 | 解散 (核准解散日期: 2013-07-24) |
新寶服務事業股份有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中央路10號3樓 | 統編: 28037458 | 解散 (核准解散日期: 2013-07-24) |
姓名 李岳霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李岳霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
岳霖攝影工作室 臺中市潭子區福仁里興華一路141巷41號﹝限一樓﹞ | 李岳霖 | 21840037 | 核准設立 - 獨資 |
岳霖企業行 高雄市三民區正興里建安街43巷1號3樓之1 | 李岳霖 | 14234140 | 歇業 - 獨資 |
岳宇企業社 桃園市桃園區東門里春日路142號 | 李岳霖 | 85244371 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129011247) |
岳泳興商行 臺北市信義區忠孝東路5段520號 | 李岳霖 | 93114295 | 核准設立 - 獨資 |
利霖實業有限公司 桃園市桃園區泰昌一街53號1樓 | 李岳霖 | 53547205 | 核准設立 |
菁霖投資有限公司 新北市新莊區中正路514巷33弄22號 | 李岳霖 | 90018369 | 核准設立 |
孟霖開發有限公司 桃園市桃園區瑞慶里中正路1353號18樓 | 李岳霖 | 93532397 | 核准設立 |
誠心堂化學股份有限公司 臺北市中山區復興北路164號11樓 | 李岳霖律師 | 03543627 | 解散 (106年02月20日 府產業商字 第10650934610號) |
岳霖攝影工作室 登記地址: 臺中市潭子區福仁里興華一路141巷41號﹝限一樓﹞ | 負責人: 李岳霖 | 統編: 21840037 | 核准設立 - 獨資 |
岳霖企業行 登記地址: 高雄市三民區正興里建安街43巷1號3樓之1 | 負責人: 李岳霖 | 統編: 14234140 | 歇業 - 獨資 |
岳宇企業社 登記地址: 桃園市桃園區東門里春日路142號 | 負責人: 李岳霖 | 統編: 85244371 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129011247) |
岳泳興商行 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段520號 | 負責人: 李岳霖 | 統編: 93114295 | 核准設立 - 獨資 |
利霖實業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區泰昌一街53號1樓 | 負責人: 李岳霖 | 統編: 53547205 | 核准設立 |
菁霖投資有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路514巷33弄22號 | 負責人: 李岳霖 | 統編: 90018369 | 核准設立 |
孟霖開發有限公司 登記地址: 桃園市桃園區瑞慶里中正路1353號18樓 | 負責人: 李岳霖 | 統編: 93532397 | 核准設立 |
誠心堂化學股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路164號11樓 | 負責人: 李岳霖律師 | 統編: 03543627 | 解散 (106年02月20日 府產業商字 第10650934610號) |
[ 查詢所有 李岳霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|