陳琬竣
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳琬竣的職稱是董事, 持有股份數是25000, 公司名稱是方寸有限公司, 統一編號是28636144.
根據名稱 方寸 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 方寸 ...) | (中華民國)鄭俊逸 | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)鄭俊逸 | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭双富 | 活動起始日期: 2024/05/23 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭双富 | 活動起始日期: 2024/05/23 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 董陽孜 | 高雄市 | 場域: 交通建設 | 81157高雄市楠梓區金田里18鄰加昌路178號 @ 文化部公共藝術 |
| 電話: 04-25773017 | 營業時間: | 景點縣市: 臺中市 | 東勢區 | 地址: 台中市東勢區東關路民安巷9-1號 | 費用簡介: | 最佳時令: | 主人的話: 客家婦女幾乎人人都是醃漬高手,只要家裡備有一罐自製醬料,不管是搭配簡單的清湯掛麵或是白斬雞,往往可以在餐桌上小兵立大功。。。 田媽媽林玉娟從小吃家裡的自己醃漬的小菜長大,深受阿嬤與母親保存食物的習慣影... @ 農村地方美食小吃特色料理 |
| 吳達坤 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍二樓挑高層的大牆面 戶外廣場入口花台 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)國立故宮博物院 | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
(中華民國)鄭俊逸 | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)鄭俊逸 | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭双富 | 活動起始日期: 2024/05/23 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭双富 | 活動起始日期: 2024/05/23 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
董陽孜 | 高雄市 | 場域: 交通建設 | 81157高雄市楠梓區金田里18鄰加昌路178號 @ 文化部公共藝術 |
電話: 04-25773017 | 營業時間: | 景點縣市: 臺中市 | 東勢區 | 地址: 台中市東勢區東關路民安巷9-1號 | 費用簡介: | 最佳時令: | 主人的話: 客家婦女幾乎人人都是醃漬高手,只要家裡備有一罐自製醬料,不管是搭配簡單的清湯掛麵或是白斬雞,往往可以在餐桌上小兵立大功。。。 田媽媽林玉娟從小吃家裡的自己醃漬的小菜長大,深受阿嬤與母親保存食物的習慣影... @ 農村地方美食小吃特色料理 |
吳達坤 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍二樓挑高層的大牆面 戶外廣場入口花台 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)國立故宮博物院 | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 方寸 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三勝文具廠股份有限公司 | 統一編號: 69285749 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三勝文具廠股份有限公司 | 統一編號: 69285749 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳琬竣 ... ]
方寸數位科技有限公司 | 地址: 新北市汐止區青山路12號12樓 | 電話: 02-2648-1442 |
方寸經緯股份有限公司 | 地址: 台北市中正區新生南路一段50號5樓之2 | 電話: 02-2395-5052 |
名稱 方寸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 方寸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
方寸海納有限公司 臺北市中山區民權東路3段37號12樓 | 廖胤鈞 | 90769615 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-15) |
方寸設計工作室 桃園縣蘆竹鄉羊稠村吉林路152之3號5樓 | 邱翊恩 | 18101254 | 核准設立 - 獨資 |
方寸文創事業有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段221號10樓 | 顏少鵬 | 24939961 | 核准設立 |
方寸國際企業社 雲林縣林內鄉湖本村三權路308巷26號1樓 | 蔡大千 | 25486584 | 核准設立 - 合夥 |
方寸有限公司 臺南市南區金華路二段345巷2號2樓 | 陳琬竣 | 28636144 | 核准設立 |
方寸設計工作室 臺北市中山區遼寧街185巷7弄11號 | 陳珮惠 | 42337532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056000201) |
方寸本室有限公司 臺北市大安區信義路4段132號 | 林孟璇 | 50753686 | 核准設立 |
方寸管理顧問有限公司 臺北市內湖區成功路4段223巷6弄7號2樓 | 陳盈君 | 50790351 | 核准設立 |
方寸海納有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段37號12樓 | 負責人: 廖胤鈞 | 統編: 90769615 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-15) |
方寸設計工作室 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉羊稠村吉林路152之3號5樓 | 負責人: 邱翊恩 | 統編: 18101254 | 核准設立 - 獨資 |
方寸文創事業有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號10樓 | 負責人: 顏少鵬 | 統編: 24939961 | 核准設立 |
方寸國際企業社 登記地址: 雲林縣林內鄉湖本村三權路308巷26號1樓 | 負責人: 蔡大千 | 統編: 25486584 | 核准設立 - 合夥 |
方寸有限公司 登記地址: 臺南市南區金華路二段345巷2號2樓 | 負責人: 陳琬竣 | 統編: 28636144 | 核准設立 |
方寸設計工作室 登記地址: 臺北市中山區遼寧街185巷7弄11號 | 負責人: 陳珮惠 | 統編: 42337532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056000201) |
方寸本室有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段132號 | 負責人: 林孟璇 | 統編: 50753686 | 核准設立 |
方寸管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段223巷6弄7號2樓 | 負責人: 陳盈君 | 統編: 50790351 | 核准設立 |
[ 查詢所有 方寸 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|