黃彥溥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃彥溥的職稱是董事長, 持有股份數是110000, 公司名稱是煌成股份有限公司, 統一編號是42896943.
董監事資料集 資料集的 黃彥溥 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃彥溥 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 煌成股份有限公司 | 統一編號: 42896943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 煌成股份有限公司 | 統一編號: 42896943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 煌成股份有限公司 | 統一編號: 42896943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 煌成股份有限公司 | 統一編號: 42896943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 煌成股份有限公司 | 統一編號: 42896943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 煌成股份有限公司 | 統一編號: 42896943 |
[ 搜尋所有相關: 黃彥溥 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 煌成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 煌成 ...) | 開放時間: 周一至周六08:00~17:00,周日及假日08:00~18:00,請先預約 | | 電話: 886-49-2642508 | 地址: 南投縣竹山鎮延祥里延祥路362巷7號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)臺中市纖維工藝博物館 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市纖維工藝博物館 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 名稱: 白木全 | 開放時間: 週一至週五09:00~12:00;13:00~17:00(10人內) | 電話: 049-2305235 | 地址: 南投縣草屯鎮碧山路727巷364弄63號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 敍述者: | 上傳者: 曾荃鈺 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 鄭勇信 | 發佈日期: 2014/12/27 | 故事摘要: 在國立臺灣體育運動大學擔任田徑隊教練的鄭勇信,從小成長路都是孤單一人,他不是班上成績最突出丶身材最魁梧丶也不是技術最卓越的學生,但卻最能忍受辛苦,也最願意挑戰自己。 一個人的田徑訓練是相當寂寞的,他常... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: | 上傳者: 陳暐勝 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/13 | 故事摘要: 原本國小時跆拳道已練到黑帶也拿過比賽冠軍成績不錯,後來因緣際會接觸曲棍球這項運動,也拿到輝煌成績,雖然後來中間因為先天膝蓋的關係,放棄一陣子,如果沒有教練不放棄地常常鼓勵開導我,我不會堅持到現在,感謝... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 王明榮 | 臺中市 | 場域: 學校 | 437 臺中市大甲區中山路一段720號 @ 文化部公共藝術 |
| 片長: 5:19 | 影片分類: 科技 | 授權單位: 農業部畜牧司 | 影片簡介: 蛋殼裂痕自動化檢測系統就是取代傳統的人工方式,用專業儀器判別,產量也不如機器的數量,如此一來大大減少人工操作,也讓產量能夠得到更多的產值,這些傲人的成就也歸功於研發人員,歷經數十年的改良及梗進才得以擁... @ 農業虛擬博物館 |
開放時間: 周一至周六08:00~17:00,周日及假日08:00~18:00,請先預約 | | 電話: 886-49-2642508 | 地址: 南投縣竹山鎮延祥里延祥路362巷7號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)臺中市纖維工藝博物館 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市纖維工藝博物館 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
名稱: 白木全 | 開放時間: 週一至週五09:00~12:00;13:00~17:00(10人內) | 電話: 049-2305235 | 地址: 南投縣草屯鎮碧山路727巷364弄63號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
敍述者: | 上傳者: 曾荃鈺 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: 鄭勇信 | 發佈日期: 2014/12/27 | 故事摘要: 在國立臺灣體育運動大學擔任田徑隊教練的鄭勇信,從小成長路都是孤單一人,他不是班上成績最突出丶身材最魁梧丶也不是技術最卓越的學生,但卻最能忍受辛苦,也最願意挑戰自己。 一個人的田徑訓練是相當寂寞的,他常... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: | 上傳者: 陳暐勝 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/13 | 故事摘要: 原本國小時跆拳道已練到黑帶也拿過比賽冠軍成績不錯,後來因緣際會接觸曲棍球這項運動,也拿到輝煌成績,雖然後來中間因為先天膝蓋的關係,放棄一陣子,如果沒有教練不放棄地常常鼓勵開導我,我不會堅持到現在,感謝... @ 國民記憶庫故事資料 |
王明榮 | 臺中市 | 場域: 學校 | 437 臺中市大甲區中山路一段720號 @ 文化部公共藝術 |
片長: 5:19 | 影片分類: 科技 | 授權單位: 農業部畜牧司 | 影片簡介: 蛋殼裂痕自動化檢測系統就是取代傳統的人工方式,用專業儀器判別,產量也不如機器的數量,如此一來大大減少人工操作,也讓產量能夠得到更多的產值,這些傲人的成就也歸功於研發人員,歷經數十年的改良及梗進才得以擁... @ 農業虛擬博物館 |
[ 搜尋所有 煌成 ... ]
根據姓名 黃彥溥 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 黃彥溥 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 煌成股份有限公司 | 有盛股份有限公司 | 統一編號: 24820014 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: 青松健康股份有限公司 | 宜和室內裝修股份有限公司 | 統一編號: 45197963 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國洲一開發股份有限公司 | 統一編號: 53201842 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1198500 | 所代表法人: 青松健康股份有限公司 | 青松大武股份有限公司 | 統一編號: 83296063 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 青松健康股份有限公司 | 青松沙鹿股份有限公司 | 統一編號: 90191971 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 煌成股份有限公司 | 有盛股份有限公司 | 統一編號: 24820014 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: 青松健康股份有限公司 | 宜和室內裝修股份有限公司 | 統一編號: 45197963 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國洲一開發股份有限公司 | 統一編號: 53201842 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1198500 | 所代表法人: 青松健康股份有限公司 | 青松大武股份有限公司 | 統一編號: 83296063 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 青松健康股份有限公司 | 青松沙鹿股份有限公司 | 統一編號: 90191971 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃彥溥 ... ]
煌成烘焙器具材料專賣店 | 地址: 新北市三重區力行路二段79號 | 電話: 02-8287-2586 |
裕煌成金屬有限公司 | 地址: 新北市泰山區民生路193號之2、1樓 | 電話: 02-2297-1223 |
裕煌成金屬有限公司 | 地址: 新北市樹林區三俊街65巷18弄16號 | 電話: 02-2688-6736 |
名稱 煌成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 煌成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
煌成禮儀社 嘉義市東區頂庄里義教街706巷5號一樓 | 黃也煌 | 25751513 | 核准設立 - 獨資 |
煌成企業工程行 臺南市南區南華里金華路1段95巷33號1樓 | 杜耿煌 | 47954055 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070029209) |
煌成股份有限公司 臺中市南區長榮里愛國街55號1樓 | 黃彥溥 | 42896943 | 核准設立 |
煌成汽車修配場 臺南市西港區慶安里中山路119之2號 | 李秀戀 | 74723121 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1121285457) |
裕煌成金屬有限公司 新北市樹林區鎮前街三六七巷九號二樓 | 陳廣淵 | 97415975 | 核准設立 |
煌成烘焙器具原料行 新北市三重區力行路2段79號 | 黃筆煌 | 13689810 | 歇業 - 獨資 |
煌成禮儀社 嘉義縣民雄鄉金興村集福街26巷23號1樓 | 黃也煌 | 21666451 | 歇業 - 獨資 |
煌成五金行 屏東縣林邊鄉林邊村中山路100-1號 | 陳炳煌 | 91460100 | 核准設立 - 獨資 |
煌成禮儀社 登記地址: 嘉義市東區頂庄里義教街706巷5號一樓 | 負責人: 黃也煌 | 統編: 25751513 | 核准設立 - 獨資 |
煌成企業工程行 登記地址: 臺南市南區南華里金華路1段95巷33號1樓 | 負責人: 杜耿煌 | 統編: 47954055 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070029209) |
煌成股份有限公司 登記地址: 臺中市南區長榮里愛國街55號1樓 | 負責人: 黃彥溥 | 統編: 42896943 | 核准設立 |
煌成汽車修配場 登記地址: 臺南市西港區慶安里中山路119之2號 | 負責人: 李秀戀 | 統編: 74723121 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1121285457) |
裕煌成金屬有限公司 登記地址: 新北市樹林區鎮前街三六七巷九號二樓 | 負責人: 陳廣淵 | 統編: 97415975 | 核准設立 |
煌成烘焙器具原料行 登記地址: 新北市三重區力行路2段79號 | 負責人: 黃筆煌 | 統編: 13689810 | 歇業 - 獨資 |
煌成禮儀社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉金興村集福街26巷23號1樓 | 負責人: 黃也煌 | 統編: 21666451 | 歇業 - 獨資 |
煌成五金行 登記地址: 屏東縣林邊鄉林邊村中山路100-1號 | 負責人: 陳炳煌 | 統編: 91460100 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 煌成 ... ]
姓名 黃彥溥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 黃彥溥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有盛股份有限公司 臺中市大里區國光里大里二街29號1樓 | 黃彥溥 | 24820014 | 核准設立 |
青松沙鹿股份有限公司 臺中市南區樹義五巷137弄26號1樓 | 黃彥溥 | 90191971 | 核准設立 |
有盛股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區國光里大里二街29號1樓 | 負責人: 黃彥溥 | 統編: 24820014 | 核准設立 |
青松沙鹿股份有限公司 登記地址: 臺中市南區樹義五巷137弄26號1樓 | 負責人: 黃彥溥 | 統編: 90191971 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
|