林天鵬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林天鵬的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是共力有限公司, 統一編號是45071486.
| 統一編號: 45071486 | 電話號碼: 03-4529631 | 桃園市中壢區忠義里南園路 2之14號 |
統一編號: 45071486 | 電話號碼: 03-4529631 | 桃園市中壢區忠義里南園路 2之14號 |
[ 搜尋所有相關: 林天鵬 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 共力 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 共力 ...) | 開始時間: 2018/5/26 | 結束時間: 2018/9/1 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 作為臺灣東部對南部的重要聯外公路-臺九線南迴段,蘊藏著豐富的自然紋理與文化樣貌,更是南島文化的重要地域。本計畫希冀連繫人與自然,試圖探討地域文化的承傳與發展,以自然作為舞台,藝術作為工具將民眾於南迴地... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 英文品名: “Kyoriki”Cold Pack (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第004643號 | 有效日期: 2011/06/02 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/11/19 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫療用冷敷包(O.5700)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 臺灣中井企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 食品業者登錄字號: A-190867165-00001-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90867165 | 台北市信義區松仁路58號B3(遠東百貨台北信義A13) @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-190867165-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90867165 | 台中市西區精明一街63號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 英文品名: “Kyoriki”Cold Pack (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第004643號 | 有效日期: 20110602 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20121119 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 臺灣中井企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 團體會址: 臺北市文山區景後街122號5樓 | 成立日期: 1071214 | 理事長: 黃國治 @ 全國性人民團體名冊 |
| 食品業者登錄字號: E-190867165-00002-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90867165 | 高雄市前鎮區中安路1-1號 @ 食品業者登錄資料集 |
開始時間: 2018/5/26 | 結束時間: 2018/9/1 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 作為臺灣東部對南部的重要聯外公路-臺九線南迴段,蘊藏著豐富的自然紋理與文化樣貌,更是南島文化的重要地域。本計畫希冀連繫人與自然,試圖探討地域文化的承傳與發展,以自然作為舞台,藝術作為工具將民眾於南迴地... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
英文品名: “Kyoriki”Cold Pack (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第004643號 | 有效日期: 2011/06/02 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/11/19 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫療用冷敷包(O.5700)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 臺灣中井企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
食品業者登錄字號: A-190867165-00001-1 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90867165 | 台北市信義區松仁路58號B3(遠東百貨台北信義A13) @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-190867165-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 90867165 | 台中市西區精明一街63號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
英文品名: “Kyoriki”Cold Pack (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第004643號 | 有效日期: 20110602 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20121119 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 臺灣中井企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
團體會址: 臺北市文山區景後街122號5樓 | 成立日期: 1071214 | 理事長: 黃國治 @ 全國性人民團體名冊 |
食品業者登錄字號: E-190867165-00002-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 90867165 | 高雄市前鎮區中安路1-1號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 共力 ... ]
根據姓名 林天鵬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林天鵬 ...) | 電話: 07-7818567 | 主祀神祇: 池府千歲 | 高雄市大寮區 | 地址: 三隆里慈隆街9-1號 | 教別: 道教 | 登記別: 正式登記 @ 高雄市宗教團體基本資料 |
| 電話: 07-7818567 | 地址: 高雄市大寮區三隆里慈隆街9-1號 | 主祀神祇: 池府千歲 | 教別: 道教 | 負責人: 林天鵬 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 新泊國際股份有限公司 | 統一編號: 42851586 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3700000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 富虹飯店股份有限公司 | 統一編號: 50980015 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 新泊國際股份有限公司 | 品泊股份有限公司 | 統一編號: 52247222 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易福網科技股份有限公司 | 統一編號: 53367033 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 苙豐實業股份有限公司 | 統一編號: 54329831 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 意樸科技整合有限公司 | 統一編號: 83484234 @ 董監事資料集 |
電話: 07-7818567 | 主祀神祇: 池府千歲 | 高雄市大寮區 | 地址: 三隆里慈隆街9-1號 | 教別: 道教 | 登記別: 正式登記 @ 高雄市宗教團體基本資料 |
電話: 07-7818567 | 地址: 高雄市大寮區三隆里慈隆街9-1號 | 主祀神祇: 池府千歲 | 教別: 道教 | 負責人: 林天鵬 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 新泊國際股份有限公司 | 統一編號: 42851586 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3700000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 富虹飯店股份有限公司 | 統一編號: 50980015 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 新泊國際股份有限公司 | 品泊股份有限公司 | 統一編號: 52247222 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易福網科技股份有限公司 | 統一編號: 53367033 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 苙豐實業股份有限公司 | 統一編號: 54329831 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 意樸科技整合有限公司 | 統一編號: 83484234 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林天鵬 ... ]
共力有限公司 | 地址: 桃園市中壢區南園路2號之14 | 電話: 03-452-9631 |
名稱 共力 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 共力)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
共力有限公司 桃園市中壢區忠義里南園路 2之14號 | 林天鵬 | 45071486 | 核准設立 |
南方共力養殖顧問有限公司 臺南市安平區平安里民權路四段381-8號2樓 | 張峰賓 | 64978736 | 核准設立 |
共力國際股份有限公司 臺中市西區精明一街63號1樓 | 曾美玲 | 90867165 | 核准設立 |
共力汽車商行 臺中市潭子區頭家里榮興街一二一巷四號一樓 | 莊新淮 | 18330952 | 核准設立 - 獨資 |
共力汽車有限公司 臺中市南區福平里復興路二段一○六之五號 | | 23240122 | 解散 (文號: 1990-8-10 建三庚字 第079276076號) |
共力實業有限公司 高雄市三民區中華三路300號2樓 | 蔡書宗 | 23346949 | 核准設立 |
共力企業行 高雄市小港區桂林里桂陽路175巷3弄35號 | 蔡龍 | 78709156 | 核准停業 - 獨資 |
共力彩色印刷有限公司 新北市中和區中山路二段568巷14之1號 | | 86111687 | 撤銷 |
共力有限公司 登記地址: 桃園市中壢區忠義里南園路 2之14號 | 負責人: 林天鵬 | 統編: 45071486 | 核准設立 |
南方共力養殖顧問有限公司 登記地址: 臺南市安平區平安里民權路四段381-8號2樓 | 負責人: 張峰賓 | 統編: 64978736 | 核准設立 |
共力國際股份有限公司 登記地址: 臺中市西區精明一街63號1樓 | 負責人: 曾美玲 | 統編: 90867165 | 核准設立 |
共力汽車商行 登記地址: 臺中市潭子區頭家里榮興街一二一巷四號一樓 | 負責人: 莊新淮 | 統編: 18330952 | 核准設立 - 獨資 |
共力汽車有限公司 登記地址: 臺中市南區福平里復興路二段一○六之五號 | 統編: 23240122 | 解散 (文號: 1990-8-10 建三庚字 第079276076號) |
共力實業有限公司 登記地址: 高雄市三民區中華三路300號2樓 | 負責人: 蔡書宗 | 統編: 23346949 | 核准設立 |
共力企業行 登記地址: 高雄市小港區桂林里桂陽路175巷3弄35號 | 負責人: 蔡龍 | 統編: 78709156 | 核准停業 - 獨資 |
共力彩色印刷有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路二段568巷14之1號 | 統編: 86111687 | 撤銷 |
[ 查詢所有 共力 ... ]
姓名 林天鵬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 林天鵬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新泊國際股份有限公司 臺北市中山區林森北路96號3樓 | 林天鵬 | 42851586 | 核准設立 |
意芙旅店股份有限公司 臺北市大同區延平北路2段197號2樓 | 林天鵬 | 53912575 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-28) |
意樸科技整合有限公司 臺北市大同區延平北路2段197號2樓 | 林天鵬 | 83484234 | 核准設立 |
意芙行旅有限公司 臺北市大同區延平北路2段197號2樓 | 林天鵬 | 90885733 | 核准設立 |
意環投資股份有限公司 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 | 林天鵬 | 94255292 | 核准設立 |
新泊國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路96號3樓 | 負責人: 林天鵬 | 統編: 42851586 | 核准設立 |
意芙旅店股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段197號2樓 | 負責人: 林天鵬 | 統編: 53912575 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-28) |
意樸科技整合有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段197號2樓 | 負責人: 林天鵬 | 統編: 83484234 | 核准設立 |
意芙行旅有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段197號2樓 | 負責人: 林天鵬 | 統編: 90885733 | 核准設立 |
意環投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 | 負責人: 林天鵬 | 統編: 94255292 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
|