蔡財源
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡財源的職稱是董事長, 持有股份數是1560000, 所代表法人是吉本投資有限公司, 公司名稱是達科曼股份有限公司, 統一編號是50904376.
董監事資料集 資料集的 蔡財源 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡財源 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達科曼股份有限公司 | 統一編號: 50904376 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 達科曼股份有限公司 | 統一編號: 50904376 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達科曼股份有限公司 | 統一編號: 50904376 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 達科曼股份有限公司 | 統一編號: 50904376 |
[ 搜尋所有相關: 蔡財源 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 50904376 | 電話號碼: 02-27138222 | 臺北市中山區復興北路150號12樓之6 |
統一編號: 50904376 | 電話號碼: 02-27138222 | 臺北市中山區復興北路150號12樓之6 |
[ 搜尋所有相關: 蔡財源 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 英文品名: “RIVIERA” Cool Muscles & Joints Spray (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第022201號 | 有效日期: 2025/12/24 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「皮膚局部冷凍劑(O.0003)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 達科曼股份有限公司 |
英文品名: “RIVIERA” Cool Muscles & Joints Spray (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第022201號 | 有效日期: 2025/12/24 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「皮膚局部冷凍劑(O.0003)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 達科曼股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 蔡財源 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 電話: 02-27138222 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中山區復興北路150號12樓之6 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 02-27138222 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中山區復興北路150號12樓之6 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 達科曼 ... ]
根據姓名 蔡財源 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡財源 ...) | 敍述者: 高雄市立歷史博物館 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: 董自得 | 發佈日期: 2014/07/26 | 故事摘要: 董自得1962年因涉入「興臺會」案而被捕。「興臺會」為「臺灣獨立聯盟」案的分支,該案包含了3個組織:「興臺會」、「亞細亞同盟」及「自治互助會」。因此案而與施明德、蔡財源與陳三興熟識,而施明德、蔡財源又... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 源平科技有限公司 | 統一編號: 00050383 @ 董監事資料集 |
| 電話: 07-6791890 | 地址: 高雄市六龜區新發里新開二二鄰三七號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 蔡財源 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 敍述者: | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/05 | 故事摘要: 蔡財源自幼成績優異,成為少數高雄中學畢業而讀陸軍官校的異類。受一位踏入政府反共自覺運動的興臺會友人所累,1962年6月於陸軍官校上課時被捕,被起訴的時候23歲,判處12年有期徒刑。出獄前兩年,1971... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 舞津濃創意生活股份有限公司 | 統一編號: 24469617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20428000 | 所代表法人: | 吉本投資有限公司 | 統一編號: 42623113 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1358000 | 所代表法人: 吉本投資有限公司 | 桑士達實業股份有限公司 | 統一編號: 97273688 @ 董監事資料集 |
敍述者: 高雄市立歷史博物館 | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: 董自得 | 發佈日期: 2014/07/26 | 故事摘要: 董自得1962年因涉入「興臺會」案而被捕。「興臺會」為「臺灣獨立聯盟」案的分支,該案包含了3個組織:「興臺會」、「亞細亞同盟」及「自治互助會」。因此案而與施明德、蔡財源與陳三興熟識,而施明德、蔡財源又... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 源平科技有限公司 | 統一編號: 00050383 @ 董監事資料集 |
電話: 07-6791890 | 地址: 高雄市六龜區新發里新開二二鄰三七號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 蔡財源 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
敍述者: | 上傳者: 林修逸 | 故事類別: 災難,政治社會事件 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/12/05 | 故事摘要: 蔡財源自幼成績優異,成為少數高雄中學畢業而讀陸軍官校的異類。受一位踏入政府反共自覺運動的興臺會友人所累,1962年6月於陸軍官校上課時被捕,被起訴的時候23歲,判處12年有期徒刑。出獄前兩年,1971... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 舞津濃創意生活股份有限公司 | 統一編號: 24469617 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20428000 | 所代表法人: | 吉本投資有限公司 | 統一編號: 42623113 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金日盛股份有限公司 | 統一編號: 80369533 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1358000 | 所代表法人: 吉本投資有限公司 | 桑士達實業股份有限公司 | 統一編號: 97273688 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡財源 ... ]
名稱 達科曼 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 達科曼)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
達科曼股份有限公司 臺北市中山區復興北路150號12樓之6 | 蔡財源 | 50904376 | 核准設立 |
達科曼股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路150號12樓之6 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 50904376 | 核准設立 |
姓名 蔡財源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡財源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
源平科技有限公司 新北市新店區中正路442號3樓 | 蔡財源 | 00050383 | 核准設立 |
源芳電器行 高雄市岡山區仁壽里中華路37號1樓 | 蔡財源 | 88741155 | 核准設立 - 獨資 |
明星行 基隆市仁愛區愛一路九一號 | 蔡財源 | 00160701 | 核准設立 - 獨資 |
舞津濃創意生活股份有限公司 臺北市中山區復興北路150號12樓之7 | 蔡財源 | 24469617 | 核准設立 |
佳興機車行 嘉義縣中埔鄉和美村仁義路188號1樓 | 蔡財源 | 26498026 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079301342) |
錢進企業社 嘉義縣太保市太保里1鄰太保26號一樓 | 蔡財源 | 37713901 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039301898) |
吉本投資有限公司 臺北市中山區復興北路150號12樓之5 | 蔡財源 | 42623113 | 核准設立 |
源平科技有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路442號3樓 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 00050383 | 核准設立 |
源芳電器行 登記地址: 高雄市岡山區仁壽里中華路37號1樓 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 88741155 | 核准設立 - 獨資 |
明星行 登記地址: 基隆市仁愛區愛一路九一號 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 00160701 | 核准設立 - 獨資 |
舞津濃創意生活股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路150號12樓之7 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 24469617 | 核准設立 |
佳興機車行 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和美村仁義路188號1樓 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 26498026 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079301342) |
錢進企業社 登記地址: 嘉義縣太保市太保里1鄰太保26號一樓 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 37713901 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039301898) |
吉本投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路150號12樓之5 | 負責人: 蔡財源 | 統編: 42623113 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蔡財源 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|