黃天福
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃天福的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是杏樺行企業股份有限公司, 統一編號是52433339.
| 英文品名: ZIREMILON | 許可證字號: 衛署藥輸字第006729號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/08/13 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1984/12/10 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 骨質鬆弛、體重減輕 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: NANDROLONE DECANOATE | 製造商名稱: DEMO PHARMACEUTICAL INDUSTRY S. A. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: ZIREMILON | 許可證字號: 衛署藥輸字第006729號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/08/13 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1984/12/10 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 骨質鬆弛、體重減輕 | 劑型: 注射劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: NANDROLONE DECANOATE | 製造商名稱: DEMO PHARMACEUTICAL INDUSTRY S. A. @ 全部藥品許可證資料集 |
[ 搜尋所有 杏樺行企業 ... ]
根據姓名 黃天福 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃天福 ...) | 敍述者: | 上傳者: 官有紘 | 故事類別: 愛,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/04/13 | 故事摘要: 77歲的黃遠文,前民進黨立委黃天福胞兄,最大興趣是畫油畫,用了他一生的時間在作畫,看似平凡的畫,裡面竟藏了無數的熱情與生命,想要將這份熱情分享給所有人,夢想80歲那年捐出所有畫作義賣,並將基金捐贈給盲... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 電話: 02-26415298 | 地址: 新北市汐止區樟樹一路129巷34弄21號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 黃天福 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 02-26415298 | 地址: 新北市汐止區樟樹一路129巷34弄21號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 黃天福 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市土城區中山路一二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 新燕企業股份有限公司 | 統一編號: 07487034 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 525 | 所代表法人: | 源成營造工程股份有限公司 | 統一編號: 09423022 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 鴻鏈砂石有限公司 | 統一編號: 12649994 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 金尚企業股份有限公司 | 統一編號: 22409826 @ 董監事資料集 |
敍述者: | 上傳者: 官有紘 | 故事類別: 愛,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/04/13 | 故事摘要: 77歲的黃遠文,前民進黨立委黃天福胞兄,最大興趣是畫油畫,用了他一生的時間在作畫,看似平凡的畫,裡面竟藏了無數的熱情與生命,想要將這份熱情分享給所有人,夢想80歲那年捐出所有畫作義賣,並將基金捐贈給盲... @ 國民記憶庫故事資料 |
電話: 02-26415298 | 地址: 新北市汐止區樟樹一路129巷34弄21號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 黃天福 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 02-26415298 | 地址: 新北市汐止區樟樹一路129巷34弄21號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 黃天福 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
產品中類: | 廠址: 新北市土城區中山路一二號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 新燕企業股份有限公司 | 統一編號: 07487034 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 525 | 所代表法人: | 源成營造工程股份有限公司 | 統一編號: 09423022 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 鴻鏈砂石有限公司 | 統一編號: 12649994 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 金尚企業股份有限公司 | 統一編號: 22409826 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃天福 ... ]
名稱 杏樺行企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 杏樺行企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
杏樺行企業股份有限公司 臺中市西屯區一段二二八之四號 | | 52433339 | 廢止 (文號: 2005-4-28 經授中字 第0943469887號) |
杏樺行企業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區一段二二八之四號 | 統編: 52433339 | 廢止 (文號: 2005-4-28 經授中字 第0943469887號) |
姓名 黃天福 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃天福)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天福農產品批發商行 臺南市白河區大竹里大排竹133號 | 黃天福 | 40710180 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080012478) |
黃天福個人計程車行 金門縣金湖鎮瓊林里瓊林7號 | 黃天福 | 77299106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070042729) |
天福農產品批發商行 臺南市白河區大竹里大排竹133號 | 黃天福 | 78472309 | 歇業 - 獨資 |
天福企業社 高雄市阿蓮區中路里中路111號 | 黃天福 | 88732120 | 撤銷 - 獨資 |
天秀商店 金門縣金寧鄉榜林村昔果山4號(限建築物第一層使用) | 黃天福 | 77280269 | 核准設立 - 獨資 |
福新洗衣店 高雄市三民區本舘里大裕路102號 | 黃天福 | 06723025 | 核准設立 - 獨資 |
福記商號 臺南市北門區永隆里17號 | 黃天福 | 74390307 | 歇業 - 獨資 |
五大企業社 桃園縣桃園市中興里孝二街41號 | 黃天福 | 02637560 | 撤銷 - 獨資 |
天福農產品批發商行 登記地址: 臺南市白河區大竹里大排竹133號 | 負責人: 黃天福 | 統編: 40710180 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080012478) |
黃天福個人計程車行 登記地址: 金門縣金湖鎮瓊林里瓊林7號 | 負責人: 黃天福 | 統編: 77299106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070042729) |
天福農產品批發商行 登記地址: 臺南市白河區大竹里大排竹133號 | 負責人: 黃天福 | 統編: 78472309 | 歇業 - 獨資 |
天福企業社 登記地址: 高雄市阿蓮區中路里中路111號 | 負責人: 黃天福 | 統編: 88732120 | 撤銷 - 獨資 |
天秀商店 登記地址: 金門縣金寧鄉榜林村昔果山4號(限建築物第一層使用) | 負責人: 黃天福 | 統編: 77280269 | 核准設立 - 獨資 |
福新洗衣店 登記地址: 高雄市三民區本舘里大裕路102號 | 負責人: 黃天福 | 統編: 06723025 | 核准設立 - 獨資 |
福記商號 登記地址: 臺南市北門區永隆里17號 | 負責人: 黃天福 | 統編: 74390307 | 歇業 - 獨資 |
五大企業社 登記地址: 桃園縣桃園市中興里孝二街41號 | 負責人: 黃天福 | 統編: 02637560 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃天福 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
|