張萬福
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張萬福的職稱是董事, 持有股份數是25000, 公司名稱是美樂多股份有限公司, 統一編號是53087461.
董監事資料集 資料集的 張萬福 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張萬福 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 美樂多股份有限公司 | 統一編號: 53087461 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 美樂多股份有限公司 | 統一編號: 53087461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 美樂多股份有限公司 | 統一編號: 53087461 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 美樂多股份有限公司 | 統一編號: 53087461 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 美樂多股份有限公司 | 統一編號: 53087461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 美樂多股份有限公司 | 統一編號: 53087461 |
[ 搜尋所有相關: 張萬福 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53087461 | 電話號碼: 02-89702098 | 新北市樹林區大雅路49號2樓 |
統一編號: 53087461 | 電話號碼: 02-89702098 | 新北市樹林區大雅路49號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 張萬福 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: F-153087461-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53087461 | 新北市樹林區大雅路49號2樓 |
食品業者登錄字號: F-153087461-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53087461 | 新北市樹林區大雅路49號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 張萬福 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 美樂多 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 美樂多 ...) | 英文品名: MERATRAN TABLETS | 許可證字號: 內衛藥輸字第004138號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1984/05/22 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 1985/06/25 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 抑鬱狀態 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: PIPRADROL HCL | 製造商名稱: SHIONOGI & CO. LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: MERATRAN TABLETS | 許可證字號: 內衛藥輸字第004138號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
| 英文品名: MILD PERMA COLD WAVE LOTION | 用途: 燙髮 | 劑型: | 包裝: 瓶裝 | 化粧品類別: 燙髮用劑 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 海草企業有限公司 | 有效日期: 2024/06/30 @ 特定用途化粧品許可證資料集 |
| 統一編號: 12869167 | 核准日期: 20010507 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 電話: 26576851 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市內湖區港華街18號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市士林區重慶北路四段四十七號二樓 @ 醫療器材商資料集 |
英文品名: MERATRAN TABLETS | 許可證字號: 內衛藥輸字第004138號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1984/05/22 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 1985/06/25 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 抑鬱狀態 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: PIPRADROL HCL | 製造商名稱: SHIONOGI & CO. LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: MERATRAN TABLETS | 許可證字號: 內衛藥輸字第004138號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
英文品名: MILD PERMA COLD WAVE LOTION | 用途: 燙髮 | 劑型: | 包裝: 瓶裝 | 化粧品類別: 燙髮用劑 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 海草企業有限公司 | 有效日期: 2024/06/30 @ 特定用途化粧品許可證資料集 |
統一編號: 12869167 | 核准日期: 20010507 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
電話: 26576851 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市內湖區港華街18號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市士林區重慶北路四段四十七號二樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 美樂多 ... ]
根據姓名 張萬福 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張萬福 ...) | 開放時間: 10:00 - 17:30 | | 電話: 886-4-25571919 | 地址: 臺中市421后里區大圳路473-2號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: (04)25571919 | 門票/收費: | 地址: 大圳路473-2號 | 后里區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
| 敍述者: | 上傳者: 張萬福 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/18 | 故事摘要: 我的父親張光鉞,民國二十七年出生於大連市,因受國共內戰所迫,十一歲跟隨父母逃來臺灣,並在此生活了六十七年,如今年歲已高,其一生經歷風雨,見證時代的變遷。
因父親想留下自己生平的故事,於是我協助他錄製了... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 435200 | 所代表法人: | 福鈞開發股份有限公司 | 統一編號: 24242464 @ 董監事資料集 |
| 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市新莊區五權一路一一之一號一樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 161印刷及其輔助 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 大西藏宇宙股份有限公司 | 統一編號: 16159173 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 上野建材股份有限公司 | 統一編號: 24275160 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 后里薩克斯風玩家館有限公司 | 統一編號: 28020175 @ 董監事資料集 |
開放時間: 10:00 - 17:30 | | 電話: 886-4-25571919 | 地址: 臺中市421后里區大圳路473-2號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: (04)25571919 | 門票/收費: | 地址: 大圳路473-2號 | 后里區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
敍述者: | 上傳者: 張萬福 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/10/18 | 故事摘要: 我的父親張光鉞,民國二十七年出生於大連市,因受國共內戰所迫,十一歲跟隨父母逃來臺灣,並在此生活了六十七年,如今年歲已高,其一生經歷風雨,見證時代的變遷。
因父親想留下自己生平的故事,於是我協助他錄製了... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 435200 | 所代表法人: | 福鈞開發股份有限公司 | 統一編號: 24242464 @ 董監事資料集 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市新莊區五權一路一一之一號一樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 161印刷及其輔助 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 大西藏宇宙股份有限公司 | 統一編號: 16159173 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 上野建材股份有限公司 | 統一編號: 24275160 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 后里薩克斯風玩家館有限公司 | 統一編號: 28020175 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張萬福 ... ]
名稱 美樂多 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 美樂多)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美樂多股份有限公司 新北市樹林區大雅路49號2樓 | 張福田 | 53087461 | 核准設立 |
美樂多媒體企業社 新北市永和區得和路184號1樓 | 林瑜惠 | 13365994 | 歇業 - 獨資 |
美樂多企業股份有限公司 臺北市士林區重慶北路4段47號2樓 | 陳吉興 | 12869167 | 核准設立 |
美樂多餐廳 臺北市中山區中山北路2段27巷12之1號2樓 | 曾傅玉雪 | 31227811 | 撤銷 - 獨資 |
美樂多股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區大雅路49號2樓 | 負責人: 張福田 | 統編: 53087461 | 核准設立 |
美樂多媒體企業社 登記地址: 新北市永和區得和路184號1樓 | 負責人: 林瑜惠 | 統編: 13365994 | 歇業 - 獨資 |
美樂多企業股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段47號2樓 | 負責人: 陳吉興 | 統編: 12869167 | 核准設立 |
美樂多餐廳 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段27巷12之1號2樓 | 負責人: 曾傅玉雪 | 統編: 31227811 | 撤銷 - 獨資 |
姓名 張萬福 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張萬福)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
張萬福自營計程車行 臺北市北投區吉利街259巷15號3樓 | 張萬福 | 31184361 | 歇業 - 獨資 |
福興車行 臺中市霧峰區萬豐里中正路126巷8-14號1樓 | 張萬福 | 09310651 | 核准停業 - 獨資 |
新萬利號 基隆市中正區中正路八O巷二號 | 張萬福 | 00872574 | 歇業 - 獨資 |
佑典企業行 新北市三重區正義南路7?0巷6號?7樓 | 張萬福 | 02241862 | 歇業 - 獨資 |
宏庚企業社 臺北市南港區玉成街59巷1號 | 張萬福 | 04837847 | 歇業 - 獨資 |
嘉信佳行 新北市汐止區民族六街6巷2號 | 張萬福 | 10504326 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035231109) |
亞特藍美食館 臺中市沙鹿區鹿寮里光華路三0七號 | 張萬福 | 13809104 | 歇業 - 合夥 |
上野建材股份有限公司 嘉義市西區北新里世賢路一段122號 | 張萬福 | 24275160 | 核准設立 |
張萬福自營計程車行 登記地址: 臺北市北投區吉利街259巷15號3樓 | 負責人: 張萬福 | 統編: 31184361 | 歇業 - 獨資 |
福興車行 登記地址: 臺中市霧峰區萬豐里中正路126巷8-14號1樓 | 負責人: 張萬福 | 統編: 09310651 | 核准停業 - 獨資 |
新萬利號 登記地址: 基隆市中正區中正路八O巷二號 | 負責人: 張萬福 | 統編: 00872574 | 歇業 - 獨資 |
佑典企業行 登記地址: 新北市三重區正義南路7?0巷6號?7樓 | 負責人: 張萬福 | 統編: 02241862 | 歇業 - 獨資 |
宏庚企業社 登記地址: 臺北市南港區玉成街59巷1號 | 負責人: 張萬福 | 統編: 04837847 | 歇業 - 獨資 |
嘉信佳行 登記地址: 新北市汐止區民族六街6巷2號 | 負責人: 張萬福 | 統編: 10504326 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035231109) |
亞特藍美食館 登記地址: 臺中市沙鹿區鹿寮里光華路三0七號 | 負責人: 張萬福 | 統編: 13809104 | 歇業 - 合夥 |
上野建材股份有限公司 登記地址: 嘉義市西區北新里世賢路一段122號 | 負責人: 張萬福 | 統編: 24275160 | 核准設立 |
[ 查詢所有 張萬福 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
|