賴清豐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴清豐的職稱是董事, 持有股份數是2841900, 公司名稱是豐田生醫有限公司, 統一編號是53382203.
| 統一編號: 53382203 | 電話號碼: 04-24792569 | 臺中市烏日區三榮十五路36號1樓 |
統一編號: 53382203 | 電話號碼: 04-24792569 | 臺中市烏日區三榮十五路36號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 賴清豐 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 賴清豐 ...) | 英文品名: "FengTien" Patient Transfer Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第007044號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「手動病患輸送裝置(J.6785)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 豐田生醫有限公司 |
| 英文品名: "FengTien" Patient Transfer Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007044號 | 有效日期: 2022/12/04 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手動病患輸送裝置(J.6785)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 豐田生醫有限公司 |
| 英文品名: "FengTien" Patient Transfer Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007044號 | 有效日期: 20221204 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 豐田生醫有限公司 |
英文品名: "FengTien" Patient Transfer Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第007044號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「手動病患輸送裝置(J.6785)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 豐田生醫有限公司 |
英文品名: "FengTien" Patient Transfer Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007044號 | 有效日期: 2022/12/04 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手動病患輸送裝置(J.6785)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 豐田生醫有限公司 |
英文品名: "FengTien" Patient Transfer Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007044號 | 有效日期: 20221204 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 豐田生醫有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 賴清豐 @ 醫療器材許可證資料集 ]
根據名稱 豐田生醫 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 豐田生醫 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 361904 | 所代表法人: 豐田生醫有限公司 | 豐盛管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 42664021 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 輔具及居家無障礙環境服務 | 特約起日: 20220701 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-23371470 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BB0800059 | 機構種類: BB | 地址全址: 臺中市烏日區三榮十五路36號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 輔具及居家無障礙環境服務 | 特約起日: 20240701 | 特約迄日: 20270630 | 機構電話: 04-23371470 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BB0800059 | 機構種類: BB | 地址全址: 臺中市烏日區三榮十五路36號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14998 | 所代表法人: 豐田生醫有限公司 | 多加股份有限公司 | 統一編號: 82776634 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 361904 | 所代表法人: 豐田生醫有限公司 | 豐盛管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 42664021 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 輔具及居家無障礙環境服務 | 特約起日: 20220701 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 04-23371470 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BB0800059 | 機構種類: BB | 地址全址: 臺中市烏日區三榮十五路36號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 輔具及居家無障礙環境服務 | 特約起日: 20240701 | 特約迄日: 20270630 | 機構電話: 04-23371470 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BB0800059 | 機構種類: BB | 地址全址: 臺中市烏日區三榮十五路36號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14998 | 所代表法人: 豐田生醫有限公司 | 多加股份有限公司 | 統一編號: 82776634 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 豐田生醫 ... ]
根據姓名 賴清豐 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 賴清豐 ...) | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-2479-2569 | 機構負責人姓名: 賴清豐 | 機構代碼: BD0800009 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市南屯區楓樹里25鄰楓和路701號1樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 賴清豐 ... ]
名稱 豐田生醫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 豐田生醫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐田生醫有限公司 臺中市烏日區三榮十五路36號1樓 | 賴清豐 | 53382203 | 核准設立 |
豐田生醫有限公司 登記地址: 臺中市烏日區三榮十五路36號1樓 | 負責人: 賴清豐 | 統編: 53382203 | 核准設立 |
姓名 賴清豐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 賴清豐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐盛管理顧問股份有限公司 臺中市南屯區楓樹里楓和路701號1、2樓 | 賴清豐 | 42664021 | 核准設立 |
世紀視廳社 臺東縣臺東市仁愛里中華路一段二二三號一樓 | 賴清豐 | 12074792 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
多加股份有限公司 臺中市北區頂厝里崇德路一段631號7樓之2 | 賴清豐 | 82776634 | 核准設立 |
豐盛管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區楓樹里楓和路701號1、2樓 | 負責人: 賴清豐 | 統編: 42664021 | 核准設立 |
世紀視廳社 登記地址: 臺東縣臺東市仁愛里中華路一段二二三號一樓 | 負責人: 賴清豐 | 統編: 12074792 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
多加股份有限公司 登記地址: 臺中市北區頂厝里崇德路一段631號7樓之2 | 負責人: 賴清豐 | 統編: 82776634 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
|