楊旭義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊旭義的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是艾爾斯股份有限公司, 統一編號是53418125.
董監事資料集 資料集的 楊旭義 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊旭義 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾爾斯股份有限公司 | 統一編號: 53418125 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 艾爾斯股份有限公司 | 統一編號: 53418125 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 艾爾斯股份有限公司 | 統一編號: 53418125 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾爾斯股份有限公司 | 統一編號: 53418125 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 艾爾斯股份有限公司 | 統一編號: 53418125 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 艾爾斯股份有限公司 | 統一編號: 53418125 |
[ 搜尋所有相關: 楊旭義 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 艾爾斯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 艾爾斯 ...) | 英文品名: "AYERS" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第014893號 | 有效日期: 2020/01/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "AYERS" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第014893號 | 有效日期: 20200129 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Ayers” Stoma Dental hand instrument(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第022743號 | 有效日期: 2027/02/11 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「牙科手用器械(F.4565)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 艾爾斯國際諮詢顧問有限公司 | 艾爾斯國際文教有限公司 | 統一編號: 50875301 @ 董監事資料集 |
| 英文品名: “Medentika”Microcone Implant Endosseous Implant | 許可證字號: 衛署醫器輸字第024349號 | 有效日期: 2027/12/19 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本。規格變更:詳如中文仿單核定本(原101.12.27核准之仿單、標籤核定本予以回收作廢)。規格變更及標籤、說明書或包裝變更,詳如核定之中文說明書(原104年11月13日核定之標籤、說... | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: ELITechGroup Aerospray Stain Reagent(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008022號 | 有效日期: 2024/09/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「染料及化學溶液染料(B.1850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 太暘生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Medentika” M-Implant Endosseous Implant prosthetic part | 許可證字號: 衛部醫器輸字第026355號 | 有效日期: 2024/07/28 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本。註銷規格:詳如中文仿單核定本 ,以下空白。新增規格:詳如中文仿單核定本。註銷規格及規格變更:詳如中文仿單核定本(原103.8.7核准之仿單、標籤核定本正本予以回收作廢),以下空白。... | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “KYOCERA” FINATITE HAC Implant System | 許可證字號: 衛署醫器輸字第022360號 | 有效日期: 2016/05/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/06/25 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "AYERS" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第014893號 | 有效日期: 2020/01/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "AYERS" Dental handpiece and accessories (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第014893號 | 有效日期: 20200129 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科手機及其附件(F.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Ayers” Stoma Dental hand instrument(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第022743號 | 有效日期: 2027/02/11 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「牙科手用器械(F.4565)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 艾爾斯國際諮詢顧問有限公司 | 艾爾斯國際文教有限公司 | 統一編號: 50875301 @ 董監事資料集 |
英文品名: “Medentika”Microcone Implant Endosseous Implant | 許可證字號: 衛署醫器輸字第024349號 | 有效日期: 2027/12/19 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本。規格變更:詳如中文仿單核定本(原101.12.27核准之仿單、標籤核定本予以回收作廢)。規格變更及標籤、說明書或包裝變更,詳如核定之中文說明書(原104年11月13日核定之標籤、說... | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: ELITechGroup Aerospray Stain Reagent(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第008022號 | 有效日期: 2024/09/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「染料及化學溶液染料(B.1850)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 太暘生物科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Medentika” M-Implant Endosseous Implant prosthetic part | 許可證字號: 衛部醫器輸字第026355號 | 有效日期: 2024/07/28 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本。註銷規格:詳如中文仿單核定本 ,以下空白。新增規格:詳如中文仿單核定本。註銷規格及規格變更:詳如中文仿單核定本(原103.8.7核准之仿單、標籤核定本正本予以回收作廢),以下空白。... | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “KYOCERA” FINATITE HAC Implant System | 許可證字號: 衛署醫器輸字第022360號 | 有效日期: 2016/05/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/06/25 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 艾爾斯企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 艾爾斯 ... ]
無其他 楊旭義 資料。
[ 搜尋所有 楊旭義 ... ]
艾爾斯實業股份有限公司 | 地址: 台北市大同區延平北路一段139號1樓 | 電話: 02-2516-6771 |
艾爾斯實業股份有限公司 | 地址: 台北市大同區延平北路一段139號1樓 | 電話: 02-2558-1350 |
艾爾斯企業有限公司 | 地址: 桃園市中壢區五族二街190號2樓 | 電話: 03-491-3168 |
名稱 艾爾斯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 艾爾斯)
艾爾斯白有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段33巷35之1號1樓 | 負責人: 陳彥霖 | 統編: 04378097 | 核准設立 |
艾爾斯國際諮詢顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段176之1號3樓 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 25132247 | 核准設立 |
艾爾斯髮型 登記地址: 新竹市北區中寮里延平路三段531號一樓 | 負責人: 潘瑞嬌 | 統編: 26694717 | 核准設立 - 獨資 |
艾爾斯企業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區五族二街190號2樓 | 負責人: 杜宜樺 | 統編: 28898955 | 核准設立 |
艾爾斯企業有限公司台北分公司 登記地址: 新北市三重區興德路111-6號2樓 | 負責人: 杜宜樺 | 統編: 42561931 | 核准設立 |
艾爾斯國際文教有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段176之1號3樓 | 負責人: 黃健哲 | 統編: 50875301 | 核准設立 |
艾爾斯國際諮詢顧問有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市新興區中正三路2號4樓 | 負責人: 彭怡婷 | 統編: 54343138 | 核准設立 |
艾爾斯半導體股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區南科七路1號 | 負責人: 方永義 | 統編: 54789975 | 核准設立 |
[ 查詢所有 艾爾斯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
|