温承翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名温承翰的職稱是董事, 持有股份數是1080000, 公司名稱是入發有限公司, 統一編號是53647056.
根據名稱 入發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 入發 ...) | 核准國家: 日本 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 人本感知與智慧生活整合服務發展計畫 | 專利發明人: 李岳峰, 彭俊豪, 蘇有為, 劉新盛 | 證書號碼: 5563810 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 發布日期: 2001/5/25 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 開始時間: 2019/03/21 | 結束時間: 2019/12/31 | 電話: 886-6-6353226 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 於今(108)年3月至12月期間,每月與臺南相關主題特色擇一周間日訂為臺南主題日,並搭配臺南市旅宿業者提供每月主題日超值住宿優惠專案,讓民眾於主題日來到臺南住宿除享有住宿超值,登錄參與本活動旅宿業者之... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 發布日期: 2001/6/1 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 發布日期: 2007/4/14 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
| 資料集識別碼: 33271 | 詮釋資料更新時間: 2024-02-20 14:15:30 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 經濟部能源署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 我國近21年液化天然氣供給與消費數據 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 160058 | 詮釋資料更新時間: 2024-02-20 14:17:46 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 經濟部能源署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1.資料內涵:呈現我國當月天然氣(包含自產天然氣與進口液化天然氣)供需數據統計表。
2.蒐集目的:做為我國天然氣相關政策規劃與管理之依據。
3.收集方式:由天然氣使用端之進口及消費數據彙整計算而得。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| (中華民國)榮芳杰 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
核准國家: 日本 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 人本感知與智慧生活整合服務發展計畫 | 專利發明人: 李岳峰, 彭俊豪, 蘇有為, 劉新盛 | 證書號碼: 5563810 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
發布日期: 2001/5/25 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
開始時間: 2019/03/21 | 結束時間: 2019/12/31 | 電話: 886-6-6353226 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 於今(108)年3月至12月期間,每月與臺南相關主題特色擇一周間日訂為臺南主題日,並搭配臺南市旅宿業者提供每月主題日超值住宿優惠專案,讓民眾於主題日來到臺南住宿除享有住宿超值,登錄參與本活動旅宿業者之... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
發布日期: 2001/6/1 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
發布日期: 2007/4/14 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
資料集識別碼: 33271 | 詮釋資料更新時間: 2024-02-20 14:15:30 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 經濟部能源署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 我國近21年液化天然氣供給與消費數據 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 160058 | 詮釋資料更新時間: 2024-02-20 14:17:46 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 經濟部能源署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1.資料內涵:呈現我國當月天然氣(包含自產天然氣與進口液化天然氣)供需數據統計表。
2.蒐集目的:做為我國天然氣相關政策規劃與管理之依據。
3.收集方式:由天然氣使用端之進口及消費數據彙整計算而得。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
(中華民國)榮芳杰 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 入發 ... ]
根據姓名 温承翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 温承翰 ...) | (中華民國)TAI身體劇場 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)TAI身體劇場 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 悅軒國際股份有限公司 | 統一編號: 24580990 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 79700000 | 所代表法人: | 鈞維實業有限公司 | 統一編號: 27296625 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1470000 | 所代表法人: | 愛倪加加有限公司 | 統一編號: 29121377 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 德發事業有限公司 | 統一編號: 59777512 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 時發股份有限公司 | 統一編號: 59802625 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鼎薪防災科技有限公司 | 統一編號: 83282650 @ 董監事資料集 |
(中華民國)TAI身體劇場 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)TAI身體劇場 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 悅軒國際股份有限公司 | 統一編號: 24580990 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 79700000 | 所代表法人: | 鈞維實業有限公司 | 統一編號: 27296625 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1470000 | 所代表法人: | 愛倪加加有限公司 | 統一編號: 29121377 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 德發事業有限公司 | 統一編號: 59777512 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 時發股份有限公司 | 統一編號: 59802625 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鼎薪防災科技有限公司 | 統一編號: 83282650 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 温承翰 ... ]
名稱 入發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 入發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
入發有限公司 臺中市龍井區新庄里新仁路45巷11號2樓 | 温承翰 | 53647056 | 核准設立 |
入發商行 宜蘭縣員山鄉永和村中和路十一號一樓 | 陳蒼淵 | 13662452 | 歇業 - 獨資 |
入發企業社 宜蘭縣員山鄉永和村中和路一一號一樓 | 陳蒼淵 | 13660882 | 歇業 - 獨資 |
入發有限公司 登記地址: 臺中市龍井區新庄里新仁路45巷11號2樓 | 負責人: 温承翰 | 統編: 53647056 | 核准設立 |
入發商行 登記地址: 宜蘭縣員山鄉永和村中和路十一號一樓 | 負責人: 陳蒼淵 | 統編: 13662452 | 歇業 - 獨資 |
入發企業社 登記地址: 宜蘭縣員山鄉永和村中和路一一號一樓 | 負責人: 陳蒼淵 | 統編: 13660882 | 歇業 - 獨資 |
姓名 温承翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 温承翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈞維實業有限公司 臺中市龍井區新庄里新仁路45巷11號1樓 | 温承翰 | 27296625 | 核准設立 |
愛倪加加有限公司 臺中市霧峰區本堂里中正路577之3號 | 温承翰 | 29121377 | 核准設立 |
德發事業有限公司 臺東縣太麻里鄉金崙村245-1號 | 温承翰 | 59777512 | 核准設立 |
鼎薪防災科技有限公司 臺中市北區中清路一段372號2樓 | 温承翰 | 83282650 | 核准設立 |
春日城建設有限公司 臺中市龍井區新仁路45巷11號3樓 | 温承翰 | 96588990 | 核准設立 |
鈞維實業有限公司 登記地址: 臺中市龍井區新庄里新仁路45巷11號1樓 | 負責人: 温承翰 | 統編: 27296625 | 核准設立 |
愛倪加加有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區本堂里中正路577之3號 | 負責人: 温承翰 | 統編: 29121377 | 核准設立 |
德發事業有限公司 登記地址: 臺東縣太麻里鄉金崙村245-1號 | 負責人: 温承翰 | 統編: 59777512 | 核准設立 |
鼎薪防災科技有限公司 登記地址: 臺中市北區中清路一段372號2樓 | 負責人: 温承翰 | 統編: 83282650 | 核准設立 |
春日城建設有限公司 登記地址: 臺中市龍井區新仁路45巷11號3樓 | 負責人: 温承翰 | 統編: 96588990 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
|