陳建榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳建榮的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是泉鑫開發工程股份有限公司, 統一編號是55968145.
無其他 泉鑫開發工程 資料。
[ 搜尋所有 泉鑫開發工程 ... ]
根據姓名 陳建榮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳建榮 ...) | 敍述者: 吳采勳 | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 其他,人文藝術 | 敍述的主要人物: 陳建榮 | 發佈日期: 2014/06/12 | 故事摘要: 陳建榮今年54歲,從事石雕行業已經20多年,因為從小生長在花蓮經常接觸石雕,讓他也從事石雕工作。主要作品是木皮系列的石壺,因緣是10年前一場同學會中,老師希望他能在石壺中注入生命,加入自己的風格。陳建... @ 國民記憶庫故事資料 |
| OID: 2.16.886.110.90026.101416 | 電話: 02-22229379 | 地址: 新北市中和區連城路469巷79弄20號 | DN: o=陳建榮建築師事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 陳建榮 | 臺北市 | 場域: 學校 | 11201臺北市北投區學園路1號 國立臺北藝術大學 @ 文化部公共藝術 |
| 作者: 陳建榮作 | 出版機構: 就在藝術國際 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 100 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-88820-4-1 (精裝, 100面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)方慶綿;(中華民國)何采柔;(中華民國)邱昭財;(中華民國)段沐;(中華民國)秦政德;(中華民國)陳建榮;(中華民國)陳愷璜;(中華民國)張程鈞;(中華民國)崔廣宇;(中華民國)楊元太;(... | 活動起始日期: 2024/01/27 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)方慶綿;(中華民國)何采柔;(中華民國)邱昭財;(中華民國)段沐;(中華民國)秦政德;(中華民國)陳建榮;(中華民國)陳愷璜;(中華民國)張程鈞;(中華民國)崔廣宇;(中華民國)楊元太;(... | 活動起始日期: 2024/01/27 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 場館實際管理人電話: 06-2873204 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無停車場 | 臺南市安南區公學路五段627號 @ 全國運動場館資訊 |
| 場館實際管理人電話: 06-2873204 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 臺南市安南區公學路五段627號 @ 全國運動場館資訊 |
敍述者: 吳采勳 | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 其他,人文藝術 | 敍述的主要人物: 陳建榮 | 發佈日期: 2014/06/12 | 故事摘要: 陳建榮今年54歲,從事石雕行業已經20多年,因為從小生長在花蓮經常接觸石雕,讓他也從事石雕工作。主要作品是木皮系列的石壺,因緣是10年前一場同學會中,老師希望他能在石壺中注入生命,加入自己的風格。陳建... @ 國民記憶庫故事資料 |
OID: 2.16.886.110.90026.101416 | 電話: 02-22229379 | 地址: 新北市中和區連城路469巷79弄20號 | DN: o=陳建榮建築師事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
陳建榮 | 臺北市 | 場域: 學校 | 11201臺北市北投區學園路1號 國立臺北藝術大學 @ 文化部公共藝術 |
作者: 陳建榮作 | 出版機構: 就在藝術國際 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 100 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-88820-4-1 (精裝, 100面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)方慶綿;(中華民國)何采柔;(中華民國)邱昭財;(中華民國)段沐;(中華民國)秦政德;(中華民國)陳建榮;(中華民國)陳愷璜;(中華民國)張程鈞;(中華民國)崔廣宇;(中華民國)楊元太;(... | 活動起始日期: 2024/01/27 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)方慶綿;(中華民國)何采柔;(中華民國)邱昭財;(中華民國)段沐;(中華民國)秦政德;(中華民國)陳建榮;(中華民國)陳愷璜;(中華民國)張程鈞;(中華民國)崔廣宇;(中華民國)楊元太;(... | 活動起始日期: 2024/01/27 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
場館實際管理人電話: 06-2873204 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無停車場 | 臺南市安南區公學路五段627號 @ 全國運動場館資訊 |
場館實際管理人電話: 06-2873204 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 臺南市安南區公學路五段627號 @ 全國運動場館資訊 |
[ 搜尋所有 陳建榮 ... ]
名稱 泉鑫開發工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 泉鑫開發工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泉鑫開發工程股份有限公司 新竹市東區文華里光華街47巷6號 | 陳虹霖 | 55968145 | 解散 (核准解散日期: 2022-05-03) |
泉鑫開發工程股份有限公司 登記地址: 新竹市東區文華里光華街47巷6號 | 負責人: 陳虹霖 | 統編: 55968145 | 解散 (核准解散日期: 2022-05-03) |
姓名 陳建榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳建榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昕榮工程行 宜蘭縣壯圍鄉大福村壯濱路六段251巷17弄12號一樓 | 陳建榮 | 42000468 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070901671) |
榮億企業社 宜蘭縣冬山鄉廣興村廣興路134號一樓 | 陳建榮 | 42001261 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110903517) |
柏榮科技股份有限公司 新竹縣竹北市竹仁里15鄰中正東路188號 | 陳建榮 | 90064905 | 核准設立 |
陳建榮香舖 臺北市中山區德惠街125號1樓 | 陳建榮 | 12403387 | 歇業 - 獨資 |
陳建榮自營計程車行 新北市新店區明德路69巷8號5樓 | 陳建榮 | 38435336 | 歇業 - 獨資 |
榮森企業股份有限公司 彰化縣花壇鄉橋頭村榮興路250巷39號 | 陳建榮 | 90671633 | 核准設立 |
建榮建築設計工作室 新北市中和區連城路469巷79弄22號(1樓) | 陳建榮 | 10545425 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249235) |
金勝興商行 屏東縣潮州鎮同榮里西市路4號 | 陳建榮 | 08069993 | 核准設立 - 獨資 |
昕榮工程行 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福村壯濱路六段251巷17弄12號一樓 | 負責人: 陳建榮 | 統編: 42000468 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070901671) |
榮億企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉廣興村廣興路134號一樓 | 負責人: 陳建榮 | 統編: 42001261 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110903517) |
柏榮科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市竹仁里15鄰中正東路188號 | 負責人: 陳建榮 | 統編: 90064905 | 核准設立 |
陳建榮香舖 登記地址: 臺北市中山區德惠街125號1樓 | 負責人: 陳建榮 | 統編: 12403387 | 歇業 - 獨資 |
陳建榮自營計程車行 登記地址: 新北市新店區明德路69巷8號5樓 | 負責人: 陳建榮 | 統編: 38435336 | 歇業 - 獨資 |
榮森企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉橋頭村榮興路250巷39號 | 負責人: 陳建榮 | 統編: 90671633 | 核准設立 |
建榮建築設計工作室 登記地址: 新北市中和區連城路469巷79弄22號(1樓) | 負責人: 陳建榮 | 統編: 10545425 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249235) |
金勝興商行 登記地址: 屏東縣潮州鎮同榮里西市路4號 | 負責人: 陳建榮 | 統編: 08069993 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳建榮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
|