蔡博丞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡博丞的職稱是監察人, 持有股份數是24920, 公司名稱是安聯股份有限公司, 統一編號是59177974.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3211680 | 所代表法人: | 安聯股份有限公司 | 統一編號: 59177974 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3211680 | 所代表法人: | 安聯股份有限公司 | 統一編號: 59177974 |
[ 搜尋所有相關: 蔡博丞 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 安聯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 安聯 ...) | 聯絡方式: 06-3032260#107 | 是否收費: N | 活動地點: 歸仁區歸仁十三路一段6號5樓D508共創空間 | 開始日期: 20231222 | 結束日期: 20231222 | 發起單位: Anna | 主辦單位: 數位發展部產業發展署 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 06-3032260 | 是否收費: N | 活動地點: 歸仁區歸仁十三路一段6號 | 開始日期: 20231222 | 結束日期: 20231222 | 發起單位: Anna | 主辦單位: 數位發展部數位發展署 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: (04)2242-1717#242 | 是否收費: N | 活動地點: 線上課程 | 開始日期: 20230707 | 結束日期: 20230726 | 發起單位: 黃小姐 | 主辦單位: 財團法人資訊工業策進會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 02-66316603 | 是否收費: N | 活動地點: 歸仁區歸仁十三路一段6號(數位產業署沙崙資安服務基地C115攻防演訓教室) | 開始日期: 20230906 | 結束日期: 20230906 | 發起單位: 邱小姐 | 主辦單位: 財團法人資訊工業策進會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 英文品名: “Anker” Dental Implant System | 許可證字號: 衛部醫器製字第007855號 | 有效日期: 2028/04/14 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書 | 限制項目: 國 產;;安全監視 | 申請商名稱: 全球安聯科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Alliance” Passer (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第004303號 | 有效日期: 2022/09/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手動式骨科手術器械(N.4540)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 全球安聯科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Alliance” Rigid laryngoscope (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004808號 | 有效日期: 2018/09/10 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「硬式喉頭鏡(D.5540)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 全球安聯科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: Anker Protractor for clinical (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004761號 | 有效日期: 2018/08/07 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「臨床用量角器(N.4600)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD | 申請商名稱: 全球安聯科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
聯絡方式: 06-3032260#107 | 是否收費: N | 活動地點: 歸仁區歸仁十三路一段6號5樓D508共創空間 | 開始日期: 20231222 | 結束日期: 20231222 | 發起單位: Anna | 主辦單位: 數位發展部產業發展署 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 06-3032260 | 是否收費: N | 活動地點: 歸仁區歸仁十三路一段6號 | 開始日期: 20231222 | 結束日期: 20231222 | 發起單位: Anna | 主辦單位: 數位發展部數位發展署 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: (04)2242-1717#242 | 是否收費: N | 活動地點: 線上課程 | 開始日期: 20230707 | 結束日期: 20230726 | 發起單位: 黃小姐 | 主辦單位: 財團法人資訊工業策進會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 02-66316603 | 是否收費: N | 活動地點: 歸仁區歸仁十三路一段6號(數位產業署沙崙資安服務基地C115攻防演訓教室) | 開始日期: 20230906 | 結束日期: 20230906 | 發起單位: 邱小姐 | 主辦單位: 財團法人資訊工業策進會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
英文品名: “Anker” Dental Implant System | 許可證字號: 衛部醫器製字第007855號 | 有效日期: 2028/04/14 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書 | 限制項目: 國 產;;安全監視 | 申請商名稱: 全球安聯科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Alliance” Passer (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第004303號 | 有效日期: 2022/09/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「手動式骨科手術器械(N.4540)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 全球安聯科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Alliance” Rigid laryngoscope (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004808號 | 有效日期: 2018/09/10 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「硬式喉頭鏡(D.5540)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 全球安聯科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: Anker Protractor for clinical (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004761號 | 有效日期: 2018/08/07 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/16 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「臨床用量角器(N.4600)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD | 申請商名稱: 全球安聯科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 安聯 ... ]
根據姓名 蔡博丞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡博丞 ...) | (中華民國)台北首督芭蕾舞團 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (中華民國)台北首督芭蕾舞團 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 丞舞國際藝術有限公司 | 統一編號: 93604069 @ 董監事資料集 |
| 負責人姓名: 蔡博丞 | 統一編號: 90846423 | 所在地: 高雄市苓雅區輔仁路357巷136號4樓之2 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台輝環保工程有限公司 | 統一編號: 16961973 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 安聯股份有限公司 | 香味廣開發股份有限公司 | 統一編號: 24682862 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: 安聯股份有限公司 | 廣味香開發股份有限公司 | 統一編號: 80388264 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰諠科技有限公司 | 統一編號: 90490540 @ 董監事資料集 |
(中華民國)台北首督芭蕾舞團 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)台北首督芭蕾舞團 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 丞舞國際藝術有限公司 | 統一編號: 93604069 @ 董監事資料集 |
負責人姓名: 蔡博丞 | 統一編號: 90846423 | 所在地: 高雄市苓雅區輔仁路357巷136號4樓之2 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台輝環保工程有限公司 | 統一編號: 16961973 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 安聯股份有限公司 | 香味廣開發股份有限公司 | 統一編號: 24682862 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: 安聯股份有限公司 | 廣味香開發股份有限公司 | 統一編號: 80388264 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翰諠科技有限公司 | 統一編號: 90490540 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡博丞 ... ]
名稱 安聯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 安聯)
富亦安聯合工程有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區信義路343巷5號 | 負責人: 廖翊丞 | 統編: 16257961 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-18) |
享安聯合企業社 登記地址: 臺南市永康區西勢里西勢路143巷1號1樓 | 負責人: 黄琮凱 | 統編: 85924617 | 核准設立 - 獨資 |
大安聯合股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段218號11樓之1 | 負責人: 陳承聖 | 統編: 16430337 | 核准設立 |
永怡建消安聯合室內裝修有限公司 登記地址: 新北市板橋區宏國路78之2號 | 負責人: 馮品縈 | 統編: 53459820 | 核准設立 |
安聯通電訊股份有限公司 登記地址: 新北市土城區金城路3段48之1號12樓 | 負責人: 林泱秀 | 統編: 12794814 | 核准設立 |
台安聯合消防工程有限公司 登記地址: 基隆市中山區中和路174號 | 負責人: 許美緣 | 統編: 12915161 | 核准設立 |
安聯興業有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮海口里19鄰保安林4-43號1樓 | 負責人: 林子民 | 統編: 83273081 | 核准設立 |
御安聯合工程行 登記地址: 新北市汐止區大同路2段312巷22號3樓 | 負責人: 朱敏瑜 | 統編: 91734468 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 安聯 ... ]
姓名 蔡博丞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡博丞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博丞實業社 臺南市安南區塭南里安昌街131巷6號1樓 | 蔡博丞 | 93865991 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100043201) |
丞食商行 臺南市中西區南廠里大智街115號1樓 | 蔡博丞 | 92455359 | 核准設立 - 獨資 |
丞舞國際藝術有限公司 新北市三重區三賢街73號(1樓) | 蔡博丞 | 93604069 | 核准設立 |
珍味屋料理店 臺南市安南區城北里安中路6段716號1樓 | 蔡博丞 | 10865290 | 歇業 - 獨資 |
台輝環保工程有限公司 雲林縣斗南鎮舊社里新生三路519巷1號7樓之2 | 蔡博丞 | 16961973 | 核准設立 |
翰諠科技有限公司 臺南市安南區安豐六街10巷53弄36號1樓 | 蔡博丞 | 90490540 | 核准設立 |
婕偲美學有限公司 新北市汐止區新興路10號2樓 | 蔡博丞 | 90498368 | 核准設立 |
兆騰廣告事業有限公司 高雄市苓雅區輔仁路357巷136號4樓之2 | 蔡博丞 | 90846423 | 核准設立 |
博丞實業社 登記地址: 臺南市安南區塭南里安昌街131巷6號1樓 | 負責人: 蔡博丞 | 統編: 93865991 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100043201) |
丞食商行 登記地址: 臺南市中西區南廠里大智街115號1樓 | 負責人: 蔡博丞 | 統編: 92455359 | 核准設立 - 獨資 |
丞舞國際藝術有限公司 登記地址: 新北市三重區三賢街73號(1樓) | 負責人: 蔡博丞 | 統編: 93604069 | 核准設立 |
珍味屋料理店 登記地址: 臺南市安南區城北里安中路6段716號1樓 | 負責人: 蔡博丞 | 統編: 10865290 | 歇業 - 獨資 |
台輝環保工程有限公司 登記地址: 雲林縣斗南鎮舊社里新生三路519巷1號7樓之2 | 負責人: 蔡博丞 | 統編: 16961973 | 核准設立 |
翰諠科技有限公司 登記地址: 臺南市安南區安豐六街10巷53弄36號1樓 | 負責人: 蔡博丞 | 統編: 90490540 | 核准設立 |
婕偲美學有限公司 登記地址: 新北市汐止區新興路10號2樓 | 負責人: 蔡博丞 | 統編: 90498368 | 核准設立 |
兆騰廣告事業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路357巷136號4樓之2 | 負責人: 蔡博丞 | 統編: 90846423 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蔡博丞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
|