辜鴻博
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名辜鴻博的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是博英有限公司, 統一編號是68062087.
根據名稱 博英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 博英 ...) | OID: 2.16.886.119.90027.101850 | 電話: 04-22520215 | 地址: 臺中市南屯區公益路二段302號3樓之1、3樓之2 | DN: o=私立益思博英語短期補習班,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺南市政府 | 指定登錄理由: 1.創建於一九一七年之台南州佑事官邸乃屬西洋歷史式樣紅磚拱圈風格建築的經典範例,更為台灣現存極少數日治時期小型官邸。 @ 文資局古蹟 |
| 英文品名: "Dybo" IMMUNOQUICK C. Difficile GDH (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015658號 | 有效日期: 2020/09/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/05/06 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「微生物鑑別及測定器材(C.2660)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 帝博企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Dybo" IMMUNOQUICK TOX A/B (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015716號 | 有效日期: 2020/10/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/05/06 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「微生物鑑別及測定器材(C.2660)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 帝博企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Dybo" IMMUNOQUICK C. Difficile GDH (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015658號 | 有效日期: 20200911 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20190506 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 帝博企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Dybo" IMMUNOQUICK TOX A/B (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015716號 | 有效日期: 20201005 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20190506 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 帝博企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "BioIntelliSense" BioButton Remote Monitoring System | 許可證字號: 衛部醫器製字第007495號 | 有效日期: 2027/06/12 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: BIOST05020F以下空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 超弦股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "BioIntelliSense" BioButton Remote Monitoring System | 許可證字號: 衛部醫器製字第007495號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
OID: 2.16.886.119.90027.101850 | 電話: 04-22520215 | 地址: 臺中市南屯區公益路二段302號3樓之1、3樓之2 | DN: o=私立益思博英語短期補習班,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺南市政府 | 指定登錄理由: 1.創建於一九一七年之台南州佑事官邸乃屬西洋歷史式樣紅磚拱圈風格建築的經典範例,更為台灣現存極少數日治時期小型官邸。 @ 文資局古蹟 |
英文品名: "Dybo" IMMUNOQUICK C. Difficile GDH (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015658號 | 有效日期: 2020/09/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/05/06 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「微生物鑑別及測定器材(C.2660)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 帝博企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Dybo" IMMUNOQUICK TOX A/B (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015716號 | 有效日期: 2020/10/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/05/06 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「微生物鑑別及測定器材(C.2660)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 帝博企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Dybo" IMMUNOQUICK C. Difficile GDH (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015658號 | 有效日期: 20200911 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20190506 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 帝博企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Dybo" IMMUNOQUICK TOX A/B (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第015716號 | 有效日期: 20201005 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20190506 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 帝博企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "BioIntelliSense" BioButton Remote Monitoring System | 許可證字號: 衛部醫器製字第007495號 | 有效日期: 2027/06/12 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: BIOST05020F以下空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 超弦股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "BioIntelliSense" BioButton Remote Monitoring System | 許可證字號: 衛部醫器製字第007495號 @ 醫療器材說明書或包裝資料集 |
[ 搜尋所有 博英 ... ]
無其他 辜鴻博 資料。
[ 搜尋所有 辜鴻博 ... ]
名稱 博英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 博英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博英有限公司 新北市板橋區大華街128號7樓之1 | 辜鴻博 | 68062087 | 核准設立 |
華德博英文教科技股份有限公司 臺北市信義區福德街155號2樓 | 劉恩廷 | 12697355 | 核准設立 |
博英投資股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段321號5樓之1 | 李春暉 | 13081737 | 核准設立 |
博英科技有限公司 臺北市中山區南京東路3段77號11樓 | 申芳萍 | 52633245 | 核准設立 |
博英社國際股份有限公司 新北市三重區光復路1段88之6號7樓 | 黃智德 | 86296571 | 核准設立 |
新加坡商博英股份有限公司 臺中市清水區港新五路215號7樓之6 | PETROVIC ANTE | 90061442 | 核准設立 |
博英工程有限公司 新北市板橋區建國街九0號 | | 12830071 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-23) |
李博英 臺北市內湖區湖元里民權東路6段90巷25弄47號2樓 | | 42524731 | |
博英有限公司 登記地址: 新北市板橋區大華街128號7樓之1 | 負責人: 辜鴻博 | 統編: 68062087 | 核准設立 |
華德博英文教科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區福德街155號2樓 | 負責人: 劉恩廷 | 統編: 12697355 | 核准設立 |
博英投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段321號5樓之1 | 負責人: 李春暉 | 統編: 13081737 | 核准設立 |
博英科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段77號11樓 | 負責人: 申芳萍 | 統編: 52633245 | 核准設立 |
博英社國際股份有限公司 登記地址: 新北市三重區光復路1段88之6號7樓 | 負責人: 黃智德 | 統編: 86296571 | 核准設立 |
新加坡商博英股份有限公司 登記地址: 臺中市清水區港新五路215號7樓之6 | 負責人: PETROVIC ANTE | 統編: 90061442 | 核准設立 |
博英工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區建國街九0號 | 統編: 12830071 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-23) |
李博英 登記地址: 臺北市內湖區湖元里民權東路6段90巷25弄47號2樓 | 統編: 42524731 |
[ 查詢所有 博英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
|