暫缺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名暫缺的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是瑞市股份有限公司, 統一編號是70450730.
統一編號 | 70450730 |
公司名稱 | 瑞市股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 暫缺 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號70450730 |
公司名稱瑞市股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名暫缺 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名暫缺的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是瑞市股份有限公司, 統一編號是70450730.
統一編號 | 70450730 |
公司名稱 | 瑞市股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 暫缺 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號70450730 |
公司名稱瑞市股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名暫缺 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
顧惠文 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
黃素蘭 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 235000 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
顧炳容 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 365000 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
顧惠文職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
黃素蘭職稱: 監察人 | 持有股份數: 235000 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
顧炳容職稱: 董事長 | 持有股份數: 365000 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
[ 搜尋所有相關: 暫缺 @ 董監事資料集 ]
瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 | 電話號碼: | 臺北市信義區松仁路100號22樓 |
瑞市股份有限公司統一編號: 70450730 | 電話號碼: | 臺北市信義區松仁路100號22樓 |
[ 搜尋所有相關: 暫缺 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 70450730 資料。
[ 搜尋所有 70450730 ... ]
顧炳容 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞智金融科技股份有限公司 | 統一編號: 43847822 @ 董監事資料集 |
顧炳容 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞景股份有限公司 | 統一編號: 93757515 @ 董監事資料集 |
“迪瑞市” 牙科用圓頭銼(未滅菌) | 英文品名: “Diaswiss” Dental Bur (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第017140號 | 有效日期: 2021/11/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/09/08 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科用圓頭銼(F.3240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆鑽貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
“迪瑞市” 牙科用圓頭銼(未滅菌) | 英文品名: “Diaswiss” Dental Bur (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第017140號 | 有效日期: 20211101 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科用圓頭銼(F.3240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆鑽貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
顧炳容職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞智金融科技股份有限公司 | 統一編號: 43847822 @ 董監事資料集 |
顧炳容職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞景股份有限公司 | 統一編號: 93757515 @ 董監事資料集 |
“迪瑞市” 牙科用圓頭銼(未滅菌)英文品名: “Diaswiss” Dental Bur (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第017140號 | 有效日期: 2021/11/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/09/08 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科用圓頭銼(F.3240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆鑽貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
“迪瑞市” 牙科用圓頭銼(未滅菌)英文品名: “Diaswiss” Dental Bur (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第017140號 | 有效日期: 20211101 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科用圓頭銼(F.3240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆鑽貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 瑞市 ... ]
明躍 | 總機電話: 04-8299998 | 公司代號: 4151 | 住址: 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 | 成立日期: 20000612 | 明躍國際健康科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
永邑國際集團股份有限公司 | 總機電話: (02)2929-5373 | 公司代號: 2939 | 產業別: 18 | 營利事業統一編號: 72768516 | 住址: 新北市中和區建八路216號13樓 | 董事長: 紀喬兒 | 成立日期: 20150528 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
燦星網通股份有限公司 | 總機電話: (02)27956898 | 公司代號: 4930 | 產業別: 06 | 營利事業統一編號: 28986660 | 住址: 台北市內湖區堤頂大道一段333號6樓 | 董事長: 林技典 | 成立日期: 20091111 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
健喬信元醫藥生技股份有限公司 | 總機電話: (02)8797-7100 | 公司代號: 4114 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 43199950 | 住址: 台北市內湖區內湖路1段396號11樓 | 董事長: 林智暉 | 成立日期: 19700825 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
寶碩財務科技股份有限公司 | 總機電話: 02-8791-9799 | 公司代號: 5210 | 產業別: 30 | 營利事業統一編號: 23131763 | 住址: 台北市松山區八德路二段358號六樓之一 | 董事長: 許榮唐 | 成立日期: 19881123 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
腦康平持續性藥效膠囊 | 英文品名: AGGRENOX MODIFIED RELEASE CAPSULES | 許可證字號: 衛署藥輸字第023919號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/10/02 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2024/02/09 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 用於曾因血栓引起腦部短暫缺血或完全缺血中風病人、減少中風之再復發。 | 劑型: 持續性藥效膠囊劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: DIPYRIDAMOLE;;ACETYLSALICYLIC ACID | 製造商名稱: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG @ 全部藥品許可證資料集 |
缺額/暫缺 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 究穎國際娛樂股份有限公司 | 統一編號: 24963808 @ 董監事資料集 |
歌林 | 總機電話: (02)2314-1450 | 公司代號: 1606 | 住址: 台北市懷寧街106號二樓之一 | 成立日期: 19630808 | 歌林股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
明躍總機電話: 04-8299998 | 公司代號: 4151 | 住址: 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 | 成立日期: 20000612 | 明躍國際健康科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
永邑國際集團股份有限公司總機電話: (02)2929-5373 | 公司代號: 2939 | 產業別: 18 | 營利事業統一編號: 72768516 | 住址: 新北市中和區建八路216號13樓 | 董事長: 紀喬兒 | 成立日期: 20150528 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
燦星網通股份有限公司總機電話: (02)27956898 | 公司代號: 4930 | 產業別: 06 | 營利事業統一編號: 28986660 | 住址: 台北市內湖區堤頂大道一段333號6樓 | 董事長: 林技典 | 成立日期: 20091111 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
健喬信元醫藥生技股份有限公司總機電話: (02)8797-7100 | 公司代號: 4114 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 43199950 | 住址: 台北市內湖區內湖路1段396號11樓 | 董事長: 林智暉 | 成立日期: 19700825 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
寶碩財務科技股份有限公司總機電話: 02-8791-9799 | 公司代號: 5210 | 產業別: 30 | 營利事業統一編號: 23131763 | 住址: 台北市松山區八德路二段358號六樓之一 | 董事長: 許榮唐 | 成立日期: 19881123 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
腦康平持續性藥效膠囊英文品名: AGGRENOX MODIFIED RELEASE CAPSULES | 許可證字號: 衛署藥輸字第023919號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/10/02 | 註銷理由: 自請註銷 | 有效日期: 2024/02/09 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 用於曾因血栓引起腦部短暫缺血或完全缺血中風病人、減少中風之再復發。 | 劑型: 持續性藥效膠囊劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: DIPYRIDAMOLE;;ACETYLSALICYLIC ACID | 製造商名稱: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG @ 全部藥品許可證資料集 |
缺額/暫缺職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 究穎國際娛樂股份有限公司 | 統一編號: 24963808 @ 董監事資料集 |
歌林總機電話: (02)2314-1450 | 公司代號: 1606 | 住址: 台北市懷寧街106號二樓之一 | 成立日期: 19630808 | 歌林股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
[ 搜尋所有 暫缺 ... ]
歐洲瑞市管理委員會 | 地址: 高雄市大寮區內坑路108號之48 | 電話: 07-783-9348 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
瑞市股份有限公司 臺北市信義區松仁路100號22樓 | 顧炳容 | 70450730 | 核准設立 |
東瑞市商店 嘉義縣布袋鎮東安里過溝東勢頭18之5號 | 陳王玉珠 | 66322093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099301058) |
瑞市企業有限公司 高雄市鹽埕區莒光街104號 | 79878475 | 撤銷 (文號: 1988-12-13 建二公字 第73322號) | |
遠東瑞市社區管理委員會 臺北市北投區文林里文林北路220號B2 | 81587760 | ||
瑞市企業有限公司 臺北市中山區復興北路290號5樓之1 | 84140997 | 廢止 (095年09月27日 府建商字 第09571098900號) | |
歐洲瑞市便利商店 高雄市大寮區內坑里內坑路108-62號1樓 | 葉正雄 | 93999611 | 歇業 - 獨資 |
瑞市股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松仁路100號22樓 | 負責人: 顧炳容 | 統編: 70450730 | 核准設立 |
東瑞市商店 登記地址: 嘉義縣布袋鎮東安里過溝東勢頭18之5號 | 負責人: 陳王玉珠 | 統編: 66322093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099301058) |
瑞市企業有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區莒光街104號 | 統編: 79878475 | 撤銷 (文號: 1988-12-13 建二公字 第73322號) |
遠東瑞市社區管理委員會 登記地址: 臺北市北投區文林里文林北路220號B2 | 統編: 81587760 |
瑞市企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路290號5樓之1 | 統編: 84140997 | 廢止 (095年09月27日 府建商字 第09571098900號) |
歐洲瑞市便利商店 登記地址: 高雄市大寮區內坑里內坑路108-62號1樓 | 負責人: 葉正雄 | 統編: 93999611 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 瑞市 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
展麒紡織品有限公司 臺北市大安區仁愛路4段447號3樓 | 暫缺 | 12856640 | 核准設立,但已命令解散 |
凱撒大飯店股份有限公司新竹分公司 新竹市中華路2段75號 | 暫缺 | 16083884 | 廢止 |
神牛育樂有限公司 桃園市大溪區福安里慈康路680號 | 董事長暫缺 | 22582156 | 解散 |
華亞環境科技工程股份有限公司 臺北市松山區八德路4段246號5樓 | 暫缺 | 23121961 | 廢止 |
艾美克視訊科技股份有限公司 新竹市東區龍山里光復路一段538號2樓 | 暫缺 | 25181443 | 核准設立 |
未來資產證券投資信託股份有限公司台中分公司 臺中市北屯區台中港路1段160之1號5樓之2 | 暫缺 | 28476060 | 廢止 |
元大商業銀行股份有限公司館前分公司 臺北市松山區敦化南路1段68號2樓 | 暫缺 | 28993141 | 核准設立 |
愛維根社會企業股份有限公司中和分公司 新北市中和區成功路129號地下一層 | 暫缺 | 42627342 | 廢止 |
展麒紡織品有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段447號3樓 | 負責人: 暫缺 | 統編: 12856640 | 核准設立,但已命令解散 |
凱撒大飯店股份有限公司新竹分公司 登記地址: 新竹市中華路2段75號 | 負責人: 暫缺 | 統編: 16083884 | 廢止 |
神牛育樂有限公司 登記地址: 桃園市大溪區福安里慈康路680號 | 負責人: 董事長暫缺 | 統編: 22582156 | 解散 |
華亞環境科技工程股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段246號5樓 | 負責人: 暫缺 | 統編: 23121961 | 廢止 |
艾美克視訊科技股份有限公司 登記地址: 新竹市東區龍山里光復路一段538號2樓 | 負責人: 暫缺 | 統編: 25181443 | 核准設立 |
未來資產證券投資信託股份有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市北屯區台中港路1段160之1號5樓之2 | 負責人: 暫缺 | 統編: 28476060 | 廢止 |
元大商業銀行股份有限公司館前分公司 登記地址: 臺北市松山區敦化南路1段68號2樓 | 負責人: 暫缺 | 統編: 28993141 | 核准設立 |
愛維根社會企業股份有限公司中和分公司 登記地址: 新北市中和區成功路129號地下一層 | 負責人: 暫缺 | 統編: 42627342 | 廢止 |
[ 查詢所有 暫缺 ... ]
劉郁卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
呂永欽 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
許玉萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
吳育豪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
吳文卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
陳麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
柯耀南 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
簡政雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
高國銓 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
蔡瑞清 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
蔡克良 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
黃光燦 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
李培芬 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
劉振雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
吳建男 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
劉郁卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
呂永欽職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
許玉萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
吳育豪職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
吳文卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
陳麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
柯耀南職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
簡政雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
高國銓職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
蔡瑞清職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
蔡克良職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
黃光燦職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
李培芬職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
劉振雄職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
吳建男職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |