黃素蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃素蘭的職稱是監察人, 持有股份數是235000, 公司名稱是瑞市股份有限公司, 統一編號是70450730.
董監事資料集 資料集的 黃素蘭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃素蘭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 365000 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 365000 | 所代表法人: | 瑞市股份有限公司 | 統一編號: 70450730 |
[ 搜尋所有相關: 黃素蘭 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 70450730 | 電話號碼: | 臺北市信義區松仁路100號22樓 |
統一編號: 70450730 | 電話號碼: | 臺北市信義區松仁路100號22樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃素蘭 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 瑞市 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 瑞市 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞智金融科技股份有限公司 | 統一編號: 43847822 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞景股份有限公司 | 統一編號: 93757515 @ 董監事資料集 |
| 英文品名: “Diaswiss” Dental Bur (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第017140號 | 有效日期: 2021/11/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/09/08 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科用圓頭銼(F.3240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆鑽貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Diaswiss” Dental Bur (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第017140號 | 有效日期: 20211101 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科用圓頭銼(F.3240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆鑽貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞智金融科技股份有限公司 | 統一編號: 43847822 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: 瑞市股份有限公司 | 瑞景股份有限公司 | 統一編號: 93757515 @ 董監事資料集 |
英文品名: “Diaswiss” Dental Bur (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第017140號 | 有效日期: 2021/11/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/09/08 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科用圓頭銼(F.3240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆鑽貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Diaswiss” Dental Bur (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器輸壹字第017140號 | 有效日期: 20211101 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「牙科用圓頭銼(F.3240)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆鑽貿易有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 瑞市 ... ]
根據姓名 黃素蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃素蘭 ...) | 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 蘭卿企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: N-200113837-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 彰化縣彰化市民權市場84、86號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: N-200113837-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 彰化縣彰化市民權市場54、84、86號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 56802381 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市后里區公館里三豐路五段515號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 64840156 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區尚頂里中正二街182巷57號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 56802381 | 工廠負責人姓名: 黃素蘭 | 工廠地址: 臺中市后里區公館里三豐路五段529號 | 主要產品: 292其他專用機械設備 @ 臨時工廠名錄 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 蘭卿企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: N-200113837-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 彰化縣彰化市民權市場84、86號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: N-200113837-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 彰化縣彰化市民權市場54、84、86號 @ 食品業者登錄資料集 |
主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 56802381 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市后里區公館里三豐路五段515號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 64840156 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區尚頂里中正二街182巷57號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 56802381 | 工廠負責人姓名: 黃素蘭 | 工廠地址: 臺中市后里區公館里三豐路五段529號 | 主要產品: 292其他專用機械設備 @ 臨時工廠名錄 |
[ 搜尋所有 黃素蘭 ... ]
歐洲瑞市管理委員會 | 地址: 高雄市大寮區內坑路108號之48 | 電話: 07-783-9348 |
名稱 瑞市 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 瑞市)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞市股份有限公司 臺北市信義區松仁路100號22樓 | 顧炳容 | 70450730 | 核准設立 |
東瑞市商店 嘉義縣布袋鎮東安里過溝東勢頭18之5號 | 陳王玉珠 | 66322093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099301058) |
瑞市企業有限公司 高雄市鹽埕區莒光街104號 | | 79878475 | 撤銷 (文號: 1988-12-13 建二公字 第73322號) |
遠東瑞市社區管理委員會 臺北市北投區文林里文林北路220號B2 | | 81587760 | |
瑞市企業有限公司 臺北市中山區復興北路290號5樓之1 | | 84140997 | 廢止 (095年09月27日 府建商字 第09571098900號) |
歐洲瑞市便利商店 高雄市大寮區內坑里內坑路108-62號1樓 | 葉正雄 | 93999611 | 歇業 - 獨資 |
瑞市股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松仁路100號22樓 | 負責人: 顧炳容 | 統編: 70450730 | 核准設立 |
東瑞市商店 登記地址: 嘉義縣布袋鎮東安里過溝東勢頭18之5號 | 負責人: 陳王玉珠 | 統編: 66322093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099301058) |
瑞市企業有限公司 登記地址: 高雄市鹽埕區莒光街104號 | 統編: 79878475 | 撤銷 (文號: 1988-12-13 建二公字 第73322號) |
遠東瑞市社區管理委員會 登記地址: 臺北市北投區文林里文林北路220號B2 | 統編: 81587760 |
瑞市企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路290號5樓之1 | 統編: 84140997 | 廢止 (095年09月27日 府建商字 第09571098900號) |
歐洲瑞市便利商店 登記地址: 高雄市大寮區內坑里內坑路108-62號1樓 | 負責人: 葉正雄 | 統編: 93999611 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 瑞市 ... ]
姓名 黃素蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃素蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蘭陽勁仙草 宜蘭縣宜蘭市復興里健康路二段115號一樓 | 黃素蘭 | 41196197 | 停業 - 獨資 |
享宴小吃部 宜蘭縣宜蘭市復興里農權路一七九號一樓 | 黃素蘭 | 08689847 | 歇業 - 獨資 |
巧姿美容護膚坊 宜蘭縣宜蘭市慈安里慈安路一二巷二四號一樓 | 黃素蘭 | 17933316 | 歇業 - 獨資 |
風情宜蘭名產 宜蘭縣頭城鎮城南里青雲路三段九六號一樓 | 黃素蘭 | 99215849 | 歇業 - 獨資 |
心蘭飲食店 臺中市北屯區平心里瀋陽路3段27號 | 黃素蘭 | 21412128 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030717779) |
冠鈞企業社 新北市三重區大勇街89號?0樓 | 黃素蘭 | 02139178 | 核准設立 - 獨資 |
黑貓彩券行 新北市新店區新和街38號 | 黃素蘭 | 02414420 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025134492) |
北泰水電材料行 桃園縣桃園市東埔里埔新街100號 | 黃素蘭 | 02636767 | 歇業 - 獨資 |
蘭陽勁仙草 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市復興里健康路二段115號一樓 | 負責人: 黃素蘭 | 統編: 41196197 | 停業 - 獨資 |
享宴小吃部 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市復興里農權路一七九號一樓 | 負責人: 黃素蘭 | 統編: 08689847 | 歇業 - 獨資 |
巧姿美容護膚坊 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市慈安里慈安路一二巷二四號一樓 | 負責人: 黃素蘭 | 統編: 17933316 | 歇業 - 獨資 |
風情宜蘭名產 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮城南里青雲路三段九六號一樓 | 負責人: 黃素蘭 | 統編: 99215849 | 歇業 - 獨資 |
心蘭飲食店 登記地址: 臺中市北屯區平心里瀋陽路3段27號 | 負責人: 黃素蘭 | 統編: 21412128 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030717779) |
冠鈞企業社 登記地址: 新北市三重區大勇街89號?0樓 | 負責人: 黃素蘭 | 統編: 02139178 | 核准設立 - 獨資 |
黑貓彩券行 登記地址: 新北市新店區新和街38號 | 負責人: 黃素蘭 | 統編: 02414420 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025134492) |
北泰水電材料行 登記地址: 桃園縣桃園市東埔里埔新街100號 | 負責人: 黃素蘭 | 統編: 02636767 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃素蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
|