林賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林賢的職稱是監察人, 持有股份數是160000, 公司名稱是展豐實業股份有限公司, 統一編號是82923679.
根據名稱 展豐實業 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 展豐實業 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 玉展豐實業股份有限公司 | 統一編號: 16456595 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 展豐實業有限公司 | 到職日期: 0780508 | 統一編號: 05100422 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 展豐實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 05100422 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 玉展豐實業股份有限公司 | 統一編號: 16456595 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 展豐實業有限公司 | 到職日期: 0780508 | 統一編號: 05100422 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 展豐實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 05100422 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 展豐實業 ... ]
根據姓名 林賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林賢 ...) | (日本)小林賢伍 | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (日本)小林賢伍 | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 生產者: 林○賢 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣四湖鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 敍述者: 林玫杏 | 上傳者: 林玫杏 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 林賢湧 | 發佈日期: 2014/10/08 | 故事摘要: 75歲的林賢湧,家裡世代務農,6歲開始牽牛割草,8歲學校通知入學,因為學校離家太遠父母不放心,到9歲才上小學。5年級時母親因為難產而去世,隔年父親續弦。退伍後經姑媽介紹到苗栗農會當臨時雇員,2年後升為... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 作者: 小林賢伍(Kengo Kobayashi)作; 林嘉慶譯 | 出版機構: 時報文化 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263962088 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 小林賢伍(Kengo Kobayashi)作; 林嘉慶譯 | 出版機構: 時報文化 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263962095 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(日本)小林賢伍 | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(日本)小林賢伍 | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 林○賢 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣四湖鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
敍述者: 林玫杏 | 上傳者: 林玫杏 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 林賢湧 | 發佈日期: 2014/10/08 | 故事摘要: 75歲的林賢湧,家裡世代務農,6歲開始牽牛割草,8歲學校通知入學,因為學校離家太遠父母不放心,到9歲才上小學。5年級時母親因為難產而去世,隔年父親續弦。退伍後經姑媽介紹到苗栗農會當臨時雇員,2年後升為... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林賢圳、林冠名、高雅婷、黃琬玲、曾雍甯、廖震平、謝牧岐 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
作者: 小林賢伍(Kengo Kobayashi)作; 林嘉慶譯 | 出版機構: 時報文化 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263962088 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 小林賢伍(Kengo Kobayashi)作; 林嘉慶譯 | 出版機構: 時報文化 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263962095 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 林賢 ... ]
名稱 展豐實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 展豐實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
展豐實業社 臺南市安南區大安里大安街26巷4弄5號1樓 | 莊佳雯 | 56916602 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展豐實業社 南投縣草屯鎮御史里御富路三九三號一樓 | 林煥堯 | 81505108 | 核准設立 - 獨資 |
展豐實業股份有限公司 新北市林口區民有街71號 | 王麗雲 | 82923679 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-19) |
玉展豐實業股份有限公司 高雄市鼓山區明倫路148號 | | 16456595 | 廢止 (105年06月20日 高市府經商公字 第1056510790號) |
金展豐實業有限公司 新北市新店區中正路六六三巷一弄六號一樓 | | 89529618 | 廢止 (文號: 2006-2-8 經授中字 第0953464474號) |
展豐實業有限公司 臺北市中正區武昌街2段120巷15號2樓 | | 05100422 | 廢止 (文號: 2008-3-7 府產業商字 第09737120800號) |
展豐實業社 登記地址: 臺南市安南區大安里大安街26巷4弄5號1樓 | 負責人: 莊佳雯 | 統編: 56916602 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展豐實業社 登記地址: 南投縣草屯鎮御史里御富路三九三號一樓 | 負責人: 林煥堯 | 統編: 81505108 | 核准設立 - 獨資 |
展豐實業股份有限公司 登記地址: 新北市林口區民有街71號 | 負責人: 王麗雲 | 統編: 82923679 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-19) |
玉展豐實業股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區明倫路148號 | 統編: 16456595 | 廢止 (105年06月20日 高市府經商公字 第1056510790號) |
金展豐實業有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路六六三巷一弄六號一樓 | 統編: 89529618 | 廢止 (文號: 2006-2-8 經授中字 第0953464474號) |
展豐實業有限公司 登記地址: 臺北市中正區武昌街2段120巷15號2樓 | 統編: 05100422 | 廢止 (文號: 2008-3-7 府產業商字 第09737120800號) |
[ 查詢所有 展豐實業 ... ]
姓名 林賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
賢祐企業有限公司 新北市林口區中正路74巷6號 | 林賢智 | 54850703 | 核准設立 |
林賢乾自營計程車行 高雄市楠梓區裕昌里裕昌街37號 | 林賢乾 | 69770334 | 核准設立 - 獨資 |
萊庭股份有限公司 臺南市中西區光賢里光賢街23號、23號之一 | 林賢龍 | 12741774 | 核准設立 |
陳林賢自營計程車行 新北市坪林區粗?3村灣潭路10號 | 陳林賢 | 02289210 | 核准設立 - 獨資 |
賢美工作坊 臺東縣臺東市建和里三街一巷二十九號 | 林賢美 | 10824025 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070119970) |
喜悅臻品坊 臺南市中西區西賢里西賢一街151號1樓 | 林賢臻 | 10878963 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050970598) |
賢德鋼鐵股份有限公司 新北市汐止區環河街138號 | 林賢德 | 16681122 | 核准設立 |
賢友企業社 桃園市大溪區南興里仁和路二段548巷248號1樓 | 林賢友 | 42183038 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059001439) |
賢祐企業有限公司 登記地址: 新北市林口區中正路74巷6號 | 負責人: 林賢智 | 統編: 54850703 | 核准設立 |
林賢乾自營計程車行 登記地址: 高雄市楠梓區裕昌里裕昌街37號 | 負責人: 林賢乾 | 統編: 69770334 | 核准設立 - 獨資 |
萊庭股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區光賢里光賢街23號、23號之一 | 負責人: 林賢龍 | 統編: 12741774 | 核准設立 |
陳林賢自營計程車行 登記地址: 新北市坪林區粗?3村灣潭路10號 | 負責人: 陳林賢 | 統編: 02289210 | 核准設立 - 獨資 |
賢美工作坊 登記地址: 臺東縣臺東市建和里三街一巷二十九號 | 負責人: 林賢美 | 統編: 10824025 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070119970) |
喜悅臻品坊 登記地址: 臺南市中西區西賢里西賢一街151號1樓 | 負責人: 林賢臻 | 統編: 10878963 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050970598) |
賢德鋼鐵股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區環河街138號 | 負責人: 林賢德 | 統編: 16681122 | 核准設立 |
賢友企業社 登記地址: 桃園市大溪區南興里仁和路二段548巷248號1樓 | 負責人: 林賢友 | 統編: 42183038 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059001439) |
[ 查詢所有 林賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
|