劉彥成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉彥成的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是莫納有限公司, 統一編號是82924987.
| 統一編號: 82924987 | 電話號碼: 03-5280123 | 新竹市和平路152、154號 |
統一編號: 82924987 | 電話號碼: 03-5280123 | 新竹市和平路152、154號 |
[ 搜尋所有相關: 劉彥成 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: O-182924987-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 82924987 | 新竹市北區新竹市和平路152、154號 |
食品業者登錄字號: O-182924987-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 82924987 | 新竹市北區新竹市和平路152、154號 |
[ 搜尋所有相關: 劉彥成 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 莫納 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莫納 ...) | OID: 2.16.886.119.90026.103453 | 電話: 02-77289231 | 地址: 新北市林口區仁愛路二段502號之1號1層、502之2號1層 | DN: o=私立波莫納文理技藝短期補習班,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 更新日期: 2023/05/31 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 統一編號: 53650690 | 電話號碼: 03-5371128 | 新竹市香山區中隘里中華路6段705號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、292其他專用機械設備 | 統一編號: 53650690 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區中隘里中華路六段705號 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 林澍征 | 工廠地址: 新竹市香山區中隘里中華路六段705號 | 產業類別: 25金屬製品製造業,25金屬製品製造業,29機械設備製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
| 英文品名: LEMONAMIN TABLETS 0.75MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第009904號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1995/02/13 | 註銷理由: 製造廠地址變更;;有效期間已屆未能補件 | 有效日期: 1993/03/17 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: HALOPERIDOL | 製造商名稱: KYOTO PHARMACEUTICAL IND. LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: LEMONAMIN TABLETS 1.5MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第009911號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1995/02/13 | 註銷理由: 有效期間已屆未能補件;;製造廠地址變更 | 有效日期: 1993/03/18 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: HALOPERIDOL | 製造商名稱: KYOWA PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO, LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: “Mauna Kea” Fibered confocal Microscopic cellvizio system | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028694號 | 有效日期: 2026/07/21 | 註銷狀態: 已廢止 | 註銷日期: 2024/06/24 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Cellvizio 100 Series System | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 理工科技顧問股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
OID: 2.16.886.119.90026.103453 | 電話: 02-77289231 | 地址: 新北市林口區仁愛路二段502號之1號1層、502之2號1層 | DN: o=私立波莫納文理技藝短期補習班,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
更新日期: 2023/05/31 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
統一編號: 53650690 | 電話號碼: 03-5371128 | 新竹市香山區中隘里中華路6段705號 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 254金屬加工處理、292其他專用機械設備 | 統一編號: 53650690 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區中隘里中華路六段705號 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 林澍征 | 工廠地址: 新竹市香山區中隘里中華路六段705號 | 產業類別: 25金屬製品製造業,25金屬製品製造業,29機械設備製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
英文品名: LEMONAMIN TABLETS 0.75MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第009904號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1995/02/13 | 註銷理由: 製造廠地址變更;;有效期間已屆未能補件 | 有效日期: 1993/03/17 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: HALOPERIDOL | 製造商名稱: KYOTO PHARMACEUTICAL IND. LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: LEMONAMIN TABLETS 1.5MG | 許可證字號: 衛署藥輸字第009911號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1995/02/13 | 註銷理由: 有效期間已屆未能補件;;製造廠地址變更 | 有效日期: 1993/03/18 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: HALOPERIDOL | 製造商名稱: KYOWA PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO, LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: “Mauna Kea” Fibered confocal Microscopic cellvizio system | 許可證字號: 衛部醫器輸字第028694號 | 有效日期: 2026/07/21 | 註銷狀態: 已廢止 | 註銷日期: 2024/06/24 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: Cellvizio 100 Series System | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 理工科技顧問股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 莫納 ... ]
根據姓名 劉彥成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉彥成 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 24636447 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣銅鑼鄉中平村愛興街三號 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人姓名: 劉彥成 | 統一編號: 80415059 | 所在地: 屏東縣屏東市建豐路22號 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 負責人姓名: 劉彥成 | 統一編號: 29181016 | 所在地: 新北市三重區重新路五段525號7樓之1 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 聯耀企業有限公司 | 統一編號: 24636447 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 富麗國際置業有限公司 | 統一編號: 29181016 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 胤敦國際開發有限公司 | 統一編號: 42608078 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 家得馨不動產有限公司 | 統一編號: 80415059 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 欣江企業有限公司 | 統一編號: 83143834 @ 董監事資料集 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 24636447 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣銅鑼鄉中平村愛興街三號 @ 登記工廠名錄 |
負責人姓名: 劉彥成 | 統一編號: 80415059 | 所在地: 屏東縣屏東市建豐路22號 @ 不動產經紀業備查資料 |
負責人姓名: 劉彥成 | 統一編號: 29181016 | 所在地: 新北市三重區重新路五段525號7樓之1 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 聯耀企業有限公司 | 統一編號: 24636447 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 富麗國際置業有限公司 | 統一編號: 29181016 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 胤敦國際開發有限公司 | 統一編號: 42608078 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 家得馨不動產有限公司 | 統一編號: 80415059 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 欣江企業有限公司 | 統一編號: 83143834 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉彥成 ... ]
名稱 莫納 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莫納)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日商大成莫納克股份有限公司 新竹市香山區中隘里中華路6段705號 | 林澍征 | 53650690 | 核准設立 |
莫納有限公司 新竹市和平路152、154號 | 劉彥成 | 82924987 | 核准設立 |
莫納德科技有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 | 夏一鳴 XIA MICHAEL YIMING | 85028155 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-15) |
莫納商行 臺中市南屯區同心里文心路一段186號6樓之8 | 陳志成 | 87284898 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108619978) |
莫納工作室 臺南市善化區文昌里永福路19號1樓 | 蔡雅恩 | 88983836 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110039278) |
克雷莫納音樂工作室 新北市板橋區校前街60號(2樓) | 呂佳馨 | 91240205 | 歇業 - 獨資 |
莫納帝克有限公司 臺中市北屯區四民里四平路568巷1號23樓之7 | 廖啓宏 | 94222379 | 核准設立 |
傑莉莫納企業社 高雄市前鎮區中山二路91號17樓之8 | 陳竣燁 | 94598889 | 核准設立 - 獨資 |
日商大成莫納克股份有限公司 登記地址: 新竹市香山區中隘里中華路6段705號 | 負責人: 林澍征 | 統編: 53650690 | 核准設立 |
莫納有限公司 登記地址: 新竹市和平路152、154號 | 負責人: 劉彥成 | 統編: 82924987 | 核准設立 |
莫納德科技有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號13樓 | 負責人: 夏一鳴 XIA MICHAEL YIMING | 統編: 85028155 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-15) |
莫納商行 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段186號6樓之8 | 負責人: 陳志成 | 統編: 87284898 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108619978) |
莫納工作室 登記地址: 臺南市善化區文昌里永福路19號1樓 | 負責人: 蔡雅恩 | 統編: 88983836 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110039278) |
克雷莫納音樂工作室 登記地址: 新北市板橋區校前街60號(2樓) | 負責人: 呂佳馨 | 統編: 91240205 | 歇業 - 獨資 |
莫納帝克有限公司 登記地址: 臺中市北屯區四民里四平路568巷1號23樓之7 | 負責人: 廖啓宏 | 統編: 94222379 | 核准設立 |
傑莉莫納企業社 登記地址: 高雄市前鎮區中山二路91號17樓之8 | 負責人: 陳竣燁 | 統編: 94598889 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 莫納 ... ]
姓名 劉彥成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉彥成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彥成企業社 桃園市中壢區普仁里實踐路225號八樓之32 | 劉彥成 | 82030170 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089012586) |
欣江企業有限公司 臺北市南港區玉成街166巷13號2樓 | 劉彥成 | 83143834 | 核准設立 |
新和成企業社 新北市三重區重陽路1段146號2樓(現場僅供辦公室使用) | 劉彥成 | 17623522 | 歇業 - 獨資 |
胤敦國際開發有限公司 屏東縣屏東市大連里建豐路22號1樓 | 劉彥成 | 42608078 | 核准設立 |
八堡文化事業有限公司 彰化縣秀水鄉馬興村雅東巷24號 | 劉彥成 | 90631112 | 核准設立 |
楓羚素食館 桃園縣蘆竹鄉上竹村大竹路322號1樓 | 劉彥成 | 14375443 | 歇業 - 獨資 |
宏樺通訊器材行 新北市新店區順安街85號1樓 | 劉彥成 | 14499079 | 歇業 - 獨資 |
聯耀企業有限公司 苗栗縣銅鑼鄉中平村愛興街3號 | 劉彥成 | 24636447 | 核准設立 |
彥成企業社 登記地址: 桃園市中壢區普仁里實踐路225號八樓之32 | 負責人: 劉彥成 | 統編: 82030170 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089012586) |
欣江企業有限公司 登記地址: 臺北市南港區玉成街166巷13號2樓 | 負責人: 劉彥成 | 統編: 83143834 | 核准設立 |
新和成企業社 登記地址: 新北市三重區重陽路1段146號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 劉彥成 | 統編: 17623522 | 歇業 - 獨資 |
胤敦國際開發有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市大連里建豐路22號1樓 | 負責人: 劉彥成 | 統編: 42608078 | 核准設立 |
八堡文化事業有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉馬興村雅東巷24號 | 負責人: 劉彥成 | 統編: 90631112 | 核准設立 |
楓羚素食館 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉上竹村大竹路322號1樓 | 負責人: 劉彥成 | 統編: 14375443 | 歇業 - 獨資 |
宏樺通訊器材行 登記地址: 新北市新店區順安街85號1樓 | 負責人: 劉彥成 | 統編: 14499079 | 歇業 - 獨資 |
聯耀企業有限公司 登記地址: 苗栗縣銅鑼鄉中平村愛興街3號 | 負責人: 劉彥成 | 統編: 24636447 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉彥成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
|