王維中
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王維中的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是金治有限公司, 統一編號是83202283.
| 公司統編: 83202283 | 新北市三重區泉州街78之2號4樓 | 設立核准日期: 20210118 | 現況: 核准設立 |
公司統編: 83202283 | 新北市三重區泉州街78之2號4樓 | 設立核准日期: 20210118 | 現況: 核准設立 |
[ 搜尋所有相關: 王維中 @ 原住民族之公司及商業清冊 ]
| 統一編號: 83202283 | 電話號碼: 0939512101 | 臺中市西區自由路一段21號10樓 |
統一編號: 83202283 | 電話號碼: 0939512101 | 臺中市西區自由路一段21號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 王維中 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 金治 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 金治 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 1.具高度歷史、藝術或科學價值者:
本宅第與金門重要歷史人物林斐章有關。林斐章以商賈起家,富而好義,治家嚴肅有法,於清道光年間獨資捐建奎閣,引領金門文風。自清代中葉至民國初年,其家族為後浦地區仕紳鄉賢... @ 文資局古蹟 |
| (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 54107649 | 桃園市大溪區仁善里介壽路703巷8弄46號1樓 | 設立核准日期: 20121226 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 資料集識別碼: 150644 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-25 09:40:37 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺東縣政府 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 年臺東縣太麻里鄉合法開業地政士資料 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
| 姓名: 楊金治 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2992227 | 臺南市安平區建平十一街260號 @ 地政士開業資料 |
| 敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 吳金治 | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 今年高齡80歲的吳金治,一輩子都努力工作,至今雖然孩子都已撫養長大,但她仍持續工作賺錢餬口。加入社區志工行列後,讓她對人生開始改觀,不僅認識更多的人,志工服務過程也找到快樂,讓自己越活越年輕,常保充實... @ 國民記憶庫故事資料 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 1.具高度歷史、藝術或科學價值者:
本宅第與金門重要歷史人物林斐章有關。林斐章以商賈起家,富而好義,治家嚴肅有法,於清道光年間獨資捐建奎閣,引領金門文風。自清代中葉至民國初年,其家族為後浦地區仕紳鄉賢... @ 文資局古蹟 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 54107649 | 桃園市大溪區仁善里介壽路703巷8弄46號1樓 | 設立核准日期: 20121226 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
資料集識別碼: 150644 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-25 09:40:37 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺東縣政府 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 年臺東縣太麻里鄉合法開業地政士資料 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
姓名: 楊金治 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2992227 | 臺南市安平區建平十一街260號 @ 地政士開業資料 |
敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 吳金治 | 發佈日期: 2014/06/29 | 故事摘要: 今年高齡80歲的吳金治,一輩子都努力工作,至今雖然孩子都已撫養長大,但她仍持續工作賺錢餬口。加入社區志工行列後,讓她對人生開始改觀,不僅認識更多的人,志工服務過程也找到快樂,讓自己越活越年輕,常保充實... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 金治 ... ]
根據姓名 王維中 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 王維中 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: 金治有限公司 | 全擊股份有限公司 | 統一編號: 90031010 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 利河伯健康股份有限公司 | 統一編號: 95482724 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: 金治有限公司 | 全擊股份有限公司 | 統一編號: 90031010 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 利河伯健康股份有限公司 | 統一編號: 95482724 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王維中 ... ]
盧金治 | 地址: 高雄市鳳山區五甲二路255號1樓 | 電話: 07-721-0088 |
李蕭金治 | 地址: 雲林縣北港鎮樹腳里船埔35號 | 電話: 05-783-1252 |
林金治 | 地址: 南投縣仁愛鄉仁和路198號 | 電話: 049-280-1441 |
粘金治 | 地址: 彰化縣福興鄉新生路40號之40 | 電話: 04-770-4271 |
楊金治 | 地址: 台南市東區崇明十一街48號 | 電話: 06-289-2610 |
吳黃金治 | 地址: 桃園市龜山區新興街262號 | 電話: 03-328-2362 |
金治汽車商行 | 地址: 台北市北投區大業路496號1樓 | 電話: 02-2892-6779 |
康蔡金治 | 地址: 台中市西屯區中清路155號之121 | 電話: 04-2425-9517 |
金治實業有限公司 | 地址: 台南市安南區工明南二路67號 | 電話: 06-245-0237 |
呂金治 | 地址: 台北市萬華區環河南路一段100號 | 電話: 02-2382-1628 |
名稱 金治 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 金治)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金治商店 金門縣金湖鎮新市里復興路9號 | 鄭金治 | 26719549 | 核准設立 - 獨資 |
豪金治股份有限公司 新北市板橋區民生路2段234巷24弄3號2樓 | 曾景環 | 94209426 | 核准設立 |
金治科技有限公司 彰化縣芬園鄉溪頭村彰南路一段335巷32弄20號1樓 | 陳炳治 | 53843281 | 核准設立 |
金治實業有限公司 臺南市安南區工明南二路67號1樓 | 陳金治 | 80612100 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-01) |
金治商號 新北市板橋區中山路2段176巷25弄7號之1 | 洪金治 | 80929557 | 核准設立 - 獨資 |
金治裝潢行 新北市板橋區中山路2段90巷42之3號 | 林炳志 | 14883778 | 核准設立 - 獨資 |
金治企業行 高雄市楠梓區後昌路47巷30號 | 黃愉涵 | 17651667 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962085500) |
金治汽車商行 臺北市北投區大業路496號 | 洪錦 | 31100406 | 核准設立 - 獨資 |
金治商店 登記地址: 金門縣金湖鎮新市里復興路9號 | 負責人: 鄭金治 | 統編: 26719549 | 核准設立 - 獨資 |
豪金治股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區民生路2段234巷24弄3號2樓 | 負責人: 曾景環 | 統編: 94209426 | 核准設立 |
金治科技有限公司 登記地址: 彰化縣芬園鄉溪頭村彰南路一段335巷32弄20號1樓 | 負責人: 陳炳治 | 統編: 53843281 | 核准設立 |
金治實業有限公司 登記地址: 臺南市安南區工明南二路67號1樓 | 負責人: 陳金治 | 統編: 80612100 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-01) |
金治商號 登記地址: 新北市板橋區中山路2段176巷25弄7號之1 | 負責人: 洪金治 | 統編: 80929557 | 核准設立 - 獨資 |
金治裝潢行 登記地址: 新北市板橋區中山路2段90巷42之3號 | 負責人: 林炳志 | 統編: 14883778 | 核准設立 - 獨資 |
金治企業行 登記地址: 高雄市楠梓區後昌路47巷30號 | 負責人: 黃愉涵 | 統編: 17651667 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962085500) |
金治汽車商行 登記地址: 臺北市北投區大業路496號 | 負責人: 洪錦 | 統編: 31100406 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 金治 ... ]
姓名 王維中 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 王維中)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金治有限公司 臺中市西區自由路一段21號10樓 | 王維中 | 83202283 | 核准設立 |
福森商行 高雄市前鎮區瑞西里瑞西街48巷16號 | 王維中 | 76725594 | 歇業 - 獨資 |
飛來鑫彩券行 臺北市大安區通化街13號 | 王維中 | 93140364 | 核准設立 - 獨資 |
金治有限公司 登記地址: 臺中市西區自由路一段21號10樓 | 負責人: 王維中 | 統編: 83202283 | 核准設立 |
福森商行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞西里瑞西街48巷16號 | 負責人: 王維中 | 統編: 76725594 | 歇業 - 獨資 |
飛來鑫彩券行 登記地址: 臺北市大安區通化街13號 | 負責人: 王維中 | 統編: 93140364 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
|