陳明惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳明惠的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是馥譽企業股份有限公司, 統一編號是83470549.
董監事資料集 資料集的 陳明惠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳明惠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 馥譽企業股份有限公司 | 統一編號: 83470549 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥譽企業股份有限公司 | 統一編號: 83470549 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 馥譽企業股份有限公司 | 統一編號: 83470549 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 65000 | 所代表法人: | 馥譽企業股份有限公司 | 統一編號: 83470549 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥譽企業股份有限公司 | 統一編號: 83470549 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 馥譽企業股份有限公司 | 統一編號: 83470549 |
[ 搜尋所有相關: 陳明惠 @ 董監事資料集 ]
無其他 馥譽企業 資料。
[ 搜尋所有 馥譽企業 ... ]
根據姓名 陳明惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳明惠 ...) | 開放時間: 上午8:00~下午6:00 | | 電話: 886-5-7813330 | 地址: 嘉義縣新港鄉和共村頂菜園12號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 梁任宏/梁任宏工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70101臺南市東區大學路1號(海工大樓戶外圓形空地) @ 文化部公共藝術 |
| 梁任宏/梁任宏工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70101臺南市東區大學路1號(海工大樓一樓門廳) @ 文化部公共藝術 |
| 郭嘉羚、賴珮瑜 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市東區大學路1號(國立成功大學勝利校區游泳池及球類場館轉角,勝利路及育樂街口附近) @ 文化部公共藝術 |
| 敍述者: | 上傳者: 孫福應 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 陳明惠 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 頂菜園是一個連新港在地人都快要遺忘的地方,原本戶數就不多的這裡,加上青年人口外流,漸漸地失去原有的面貌。當陳明惠提出社區營造的那一刻,陳明惠飽受大家的質疑,從路人到公家部門,沒有人相信、支持他,但他從... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
開放時間: 上午8:00~下午6:00 | | 電話: 886-5-7813330 | 地址: 嘉義縣新港鄉和共村頂菜園12號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
梁任宏/梁任宏工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70101臺南市東區大學路1號(海工大樓戶外圓形空地) @ 文化部公共藝術 |
梁任宏/梁任宏工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 70101臺南市東區大學路1號(海工大樓一樓門廳) @ 文化部公共藝術 |
郭嘉羚、賴珮瑜 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市東區大學路1號(國立成功大學勝利校區游泳池及球類場館轉角,勝利路及育樂街口附近) @ 文化部公共藝術 |
敍述者: | 上傳者: 孫福應 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 陳明惠 | 發佈日期: 2013/12/09 | 故事摘要: 頂菜園是一個連新港在地人都快要遺忘的地方,原本戶數就不多的這裡,加上青年人口外流,漸漸地失去原有的面貌。當陳明惠提出社區營造的那一刻,陳明惠飽受大家的質疑,從路人到公家部門,沒有人相信、支持他,但他從... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)羅惠瑜 | 活動起始日期: 2024/02/24 | 活動結束日期: 2024/03/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 陳明惠 ... ]
名稱 馥譽企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 馥譽企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
馥譽企業股份有限公司 新北市新莊區民安東路21號4樓 | 蘇聖峯 | 83470549 | 核准設立 |
馥譽企業股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安東路21號4樓 | 負責人: 蘇聖峯 | 統編: 83470549 | 核准設立 |
姓名 陳明惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳明惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明恩商店 苗栗縣後龍鎮北龍里七鄰中華路三七號一樓 | 陳明惠 | 13351703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111003410) |
三易堂 新竹縣竹北市斗崙里光明一路369號1樓 | 陳明惠 | 99008047 | 核准設立 - 獨資 |
上好果菜行 高雄市鳳山區和興里和興路30號1樓 | 陳明惠 | 07879904 | 撤銷 - 獨資 |
潤發水果行 宜蘭縣宜蘭市復興里復興路一段五六號一樓 | 陳明惠 | 14907878 | 核准設立 - 獨資 |
棠宣企業社 新北市新店區安民街177號5樓 | 陳明惠 | 26721881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035247852) |
聖杉企業社 臺南市歸仁區後市里民族南街18巷77弄5號 | 陳明惠 | 36841914 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030264845) |
維希小舖 高雄市林園區王公路100巷27號8樓之4 | 陳明惠 | 36921374 | 歇業 - 獨資 |
維希小舖 高雄市林園區王公路100巷27號8樓之4 | 陳明惠 | 41286900 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560289700) |
明恩商店 登記地址: 苗栗縣後龍鎮北龍里七鄰中華路三七號一樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 13351703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1111003410) |
三易堂 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里光明一路369號1樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 99008047 | 核准設立 - 獨資 |
上好果菜行 登記地址: 高雄市鳳山區和興里和興路30號1樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 07879904 | 撤銷 - 獨資 |
潤發水果行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市復興里復興路一段五六號一樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 14907878 | 核准設立 - 獨資 |
棠宣企業社 登記地址: 新北市新店區安民街177號5樓 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 26721881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035247852) |
聖杉企業社 登記地址: 臺南市歸仁區後市里民族南街18巷77弄5號 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 36841914 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030264845) |
維希小舖 登記地址: 高雄市林園區王公路100巷27號8樓之4 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 36921374 | 歇業 - 獨資 |
維希小舖 登記地址: 高雄市林園區王公路100巷27號8樓之4 | 負責人: 陳明惠 | 統編: 41286900 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560289700) |
[ 查詢所有 陳明惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
|