康志強
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名康志強的職稱是董事, 持有股份數是720000, 公司名稱是典皇有限公司, 統一編號是83493825.
根據名稱 典皇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 典皇 ...) | 英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第006995號 | 有效日期: 2022/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/02/01 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: 〝Tienhueng〞Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001864號 | 有效日期: 2012/05/04 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/05/19 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第006995號 | 有效日期: 2022/10/27 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第004062號 | 有效日期: 2017/04/20 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/13 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第006995號 | 有效日期: 20221027 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: 〝Tienhueng〞Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001864號 | 有效日期: 20120504 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20140519 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第004062號 | 有效日期: 20170420 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191213 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 統一編號: 80099102 | 電話號碼: 02-23882393 | 臺北市中正區中華路1段77號 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第006995號 | 有效日期: 2022/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/02/01 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: 〝Tienhueng〞Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001864號 | 有效日期: 2012/05/04 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/05/19 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第006995號 | 有效日期: 2022/10/27 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第004062號 | 有效日期: 2017/04/20 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/13 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第006995號 | 有效日期: 20221027 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: 〝Tienhueng〞Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001864號 | 有效日期: 20120504 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20140519 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "Tienhueng" Corrective Medical Insole (Non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第004062號 | 有效日期: 20170420 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191213 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 典皇企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
統一編號: 80099102 | 電話號碼: 02-23882393 | 臺北市中正區中華路1段77號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 典皇 ... ]
根據姓名 康志強 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 康志強 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 強昇系統有限公司 | 統一編號: 83168779 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 奧森馥能管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 90696753 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 強昇系統有限公司 | 統一編號: 83168779 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 奧森馥能管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 90696753 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 康志強 ... ]
古典皇冠 | 地址: 新北市新莊區新興街43巷1號 | 電話: 02-2993-7891 |
典皇企業有限公司 | 地址: 台北市中正區中華路一段77號1樓 | 電話: 02-2388-2393 |
名稱 典皇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 典皇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
典皇實業有限公司 桃園市中壢區月眉里崇德路258巷170弄13號1樓 | 梁德榮 | 27261999 | 核准設立 |
典皇企業有限公司 臺北市中正區中華路1段77號 | 黃芸淨 | 80099102 | 核准設立 |
典皇有限公司 臺北市松山區民權東路3段106巷3弄26號1樓 | 康志強 | 83493825 | 核准設立 |
古典皇冠服飾精品名店 新北市新莊區新興街43巷1號 | 陳彥淑 | 14180550 | 歇業 - 獨資 |
古典皇家藝術有限公司 臺中市豐原區南村里直興街一○八之二號一樓 | | 16677077 | 解散 (094年03月08日 經授中字 第0943177055號) |
典皇有限公司 桃園市桃園區文化里中正路四七號 | | 16905946 | 撤銷 (090年07月30日 經90中字 第0903469728號) |
典皇生技股份有限公司 臺北市中正區中華路1段77號 | | 24270762 | 解散 (文號: 2010-8-25 府產業商字 第09987295900號) |
金典皇冠餐廳 高雄市鳳山區自由路39號 | 吳冠新 | 38703780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10760926600) |
典皇實業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區月眉里崇德路258巷170弄13號1樓 | 負責人: 梁德榮 | 統編: 27261999 | 核准設立 |
典皇企業有限公司 登記地址: 臺北市中正區中華路1段77號 | 負責人: 黃芸淨 | 統編: 80099102 | 核准設立 |
典皇有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段106巷3弄26號1樓 | 負責人: 康志強 | 統編: 83493825 | 核准設立 |
古典皇冠服飾精品名店 登記地址: 新北市新莊區新興街43巷1號 | 負責人: 陳彥淑 | 統編: 14180550 | 歇業 - 獨資 |
古典皇家藝術有限公司 登記地址: 臺中市豐原區南村里直興街一○八之二號一樓 | 統編: 16677077 | 解散 (094年03月08日 經授中字 第0943177055號) |
典皇有限公司 登記地址: 桃園市桃園區文化里中正路四七號 | 統編: 16905946 | 撤銷 (090年07月30日 經90中字 第0903469728號) |
典皇生技股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區中華路1段77號 | 統編: 24270762 | 解散 (文號: 2010-8-25 府產業商字 第09987295900號) |
金典皇冠餐廳 登記地址: 高雄市鳳山區自由路39號 | 負責人: 吳冠新 | 統編: 38703780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10760926600) |
[ 查詢所有 典皇 ... ]
姓名 康志強 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 康志強)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
強昇系統有限公司 新北市土城區延和路42巷2弄1號10樓 | 康志強 | 83168779 | 核准設立 |
康姿商行 新竹縣竹北市新崙里12鄰中華路109號1樓 | 康志強 | 42164145 | 廢止 (106年08月10日 府產商 字第 1060098098 號) - 獨資 |
伊豆贊小吃部 臺中市豐原區東湳里三豐路568號1樓 | 康志強 | 38859360 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110860656) |
興融物業有限公司 臺北市中正區館前路8號7樓 | 康志強 | 83475967 | 核准設立 |
展昇物業有限公司 臺北市大同區西寧北路78-16號8樓 | 康志強 | 83513890 | 核准設立 |
強昇系統有限公司 登記地址: 新北市土城區延和路42巷2弄1號10樓 | 負責人: 康志強 | 統編: 83168779 | 核准設立 |
康姿商行 登記地址: 新竹縣竹北市新崙里12鄰中華路109號1樓 | 負責人: 康志強 | 統編: 42164145 | 廢止 (106年08月10日 府產商 字第 1060098098 號) - 獨資 |
伊豆贊小吃部 登記地址: 臺中市豐原區東湳里三豐路568號1樓 | 負責人: 康志強 | 統編: 38859360 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110860656) |
興融物業有限公司 登記地址: 臺北市中正區館前路8號7樓 | 負責人: 康志強 | 統編: 83475967 | 核准設立 |
展昇物業有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路78-16號8樓 | 負責人: 康志強 | 統編: 83513890 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
|