李麗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李麗的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是致順科技有限公司, 統一編號是83714171.
| 統一編號: 83714171 | 電話號碼: 0989896555 | 新北市中和區建八路2號8樓之3 |
統一編號: 83714171 | 電話號碼: 0989896555 | 新北市中和區建八路2號8樓之3 |
[ 搜尋所有相關: 李麗 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 致順科技 資料。
[ 搜尋所有 致順科技 ... ]
根據姓名 李麗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李麗 ...) | (中華民國)李麗芬 | 活動起始日期: 2024/01/20 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李麗芬 | 活動起始日期: 2024/01/20 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 黃蘭雅、鈴木貴彥 | 新竹縣 | 場域: 其他 | 30841新竹縣寶山鄉雙溪村雙園路2段325號 @ 文化部公共藝術 |
| 敍述者: 郭月貞 | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 李麗紅 | 發佈日期: 2014/04/27 | 故事摘要: 李麗紅是女青年大隊第1期畢業,因家庭關係, 16歲就自力更生到嘉義榮總灣橋分院當播音員,並報考臺北女青年大隊。第一個任務隨反共義士從臺北遊行到基隆,她就在廣播車上一路廣播宣揚反共理念,第一次住基隆旅館... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)李麗紅/吳昭燕/翁玉靜/王媛儀/宋婉蓉/鄭良慧/李美林/蔡佳恩/許雪卿/ | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李麗紅/吳昭燕/翁玉靜/王媛儀/宋婉蓉/鄭良慧/李美林/蔡佳恩/許雪卿/ | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 簡明輝 / 水岸藝術文化研發有限公司 | 臺北市 | 場域: 街道設施 | 10853臺北市萬華區廣州街221之1號 牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 林芳仕 | 新竹縣 | 場域: 學校 | 30743新竹縣芎林鄉文山路288號 校門圓環左側 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)李麗芬 | 活動起始日期: 2024/01/20 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李麗芬 | 活動起始日期: 2024/01/20 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃蘭雅、鈴木貴彥 | 新竹縣 | 場域: 其他 | 30841新竹縣寶山鄉雙溪村雙園路2段325號 @ 文化部公共藝術 |
敍述者: 郭月貞 | 上傳者: 雷恩 | 故事類別: 生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 李麗紅 | 發佈日期: 2014/04/27 | 故事摘要: 李麗紅是女青年大隊第1期畢業,因家庭關係, 16歲就自力更生到嘉義榮總灣橋分院當播音員,並報考臺北女青年大隊。第一個任務隨反共義士從臺北遊行到基隆,她就在廣播車上一路廣播宣揚反共理念,第一次住基隆旅館... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)李麗紅/吳昭燕/翁玉靜/王媛儀/宋婉蓉/鄭良慧/李美林/蔡佳恩/許雪卿/ | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李麗紅/吳昭燕/翁玉靜/王媛儀/宋婉蓉/鄭良慧/李美林/蔡佳恩/許雪卿/ | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
簡明輝 / 水岸藝術文化研發有限公司 | 臺北市 | 場域: 街道設施 | 10853臺北市萬華區廣州街221之1號 牆面 @ 文化部公共藝術 |
林芳仕 | 新竹縣 | 場域: 學校 | 30743新竹縣芎林鄉文山路288號 校門圓環左側 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 李麗 ... ]
名稱 致順科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 致順科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
致順科技有限公司 新北市中和區建八路2號8樓之3 | 李麗 | 83714171 | 核准設立 |
致順科技有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路2號8樓之3 | 負責人: 李麗 | 統編: 83714171 | 核准設立 |
姓名 李麗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李麗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗麗商行 新竹市東區復中里經國路一段411號 | 李麗鈴 | 85407851 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090001265) |
麗麗小舖 桃園市大溪區仁和里員林路1段469巷33弄12號(1樓) | 李麗芬 | 92594330 | 核准設立 - 獨資 |
麗麗服飾店 臺北市松山區饒河街129號1樓 | 李麗麗 | 21221752 | 歇業 - 獨資 |
鄭李麗珠自營計程 臺北市松山區虎林街132巷86號︹之3︺ | 鄭李麗珠 | 01506034 | 核准設立 - 獨資 |
李麗如服飾精品店 高雄市前金區文東里五福3路27號2樓 | 李麗如 | 81845818 | 歇業 - 獨資 |
麗樺商行 屏東縣屏東市勝利里忠孝路229-90號 | 李麗玲 | 00317284 | 核准設立 - 獨資 |
巴麗絲美髮材料名店 臺北市松山區民生東路995巷2之1號2樓 | 李麗仙 | 01602347 | 核准設立 - 獨資 |
麗勤商店 新北市新莊區新興街82號?0樓 | 黃李麗琴 | 02161966 | 核准設立 - 獨資 |
麗麗商行 登記地址: 新竹市東區復中里經國路一段411號 | 負責人: 李麗鈴 | 統編: 85407851 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090001265) |
麗麗小舖 登記地址: 桃園市大溪區仁和里員林路1段469巷33弄12號(1樓) | 負責人: 李麗芬 | 統編: 92594330 | 核准設立 - 獨資 |
麗麗服飾店 登記地址: 臺北市松山區饒河街129號1樓 | 負責人: 李麗麗 | 統編: 21221752 | 歇業 - 獨資 |
鄭李麗珠自營計程 登記地址: 臺北市松山區虎林街132巷86號︹之3︺ | 負責人: 鄭李麗珠 | 統編: 01506034 | 核准設立 - 獨資 |
李麗如服飾精品店 登記地址: 高雄市前金區文東里五福3路27號2樓 | 負責人: 李麗如 | 統編: 81845818 | 歇業 - 獨資 |
麗樺商行 登記地址: 屏東縣屏東市勝利里忠孝路229-90號 | 負責人: 李麗玲 | 統編: 00317284 | 核准設立 - 獨資 |
巴麗絲美髮材料名店 登記地址: 臺北市松山區民生東路995巷2之1號2樓 | 負責人: 李麗仙 | 統編: 01602347 | 核准設立 - 獨資 |
麗勤商店 登記地址: 新北市新莊區新興街82號?0樓 | 負責人: 黃李麗琴 | 統編: 02161966 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李麗 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 295000 | 所代表法人: | 瑚嗡科技股份有限公司 | 統一編號: 16394079 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 瑚嗡科技股份有限公司 | 統一編號: 16394079 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑚嗡科技股份有限公司 | 統一編號: 16394079 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元新投資股份有限公司 | 統一編號: 16400262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 棉織有限公司 | 統一編號: 16400853 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 313068 | 所代表法人: | 二一零零科技股份有限公司 | 統一編號: 16407286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 61040 | 所代表法人: | 二一零零科技股份有限公司 | 統一編號: 16407286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 鴻邦水電工程有限公司 | 統一編號: 16416715 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宇範科技股份有限公司 | 統一編號: 16427332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 儀加科技有限公司 | 統一編號: 16429583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 和通國際股份有限公司 | 宏和管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16435023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 和通國際股份有限公司 | 宏和管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16435023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 499994 | 所代表法人: 美商 Southco, Inc. | 台灣索斯科股份有限公司 | 統一編號: 16440525 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美商百雅康國際股份有限公司 | 統一編號: 16444439 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三友電鍍股份有限公司 | 統一編號: 16388598 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 295000 | 所代表法人: | 瑚嗡科技股份有限公司 | 統一編號: 16394079 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 瑚嗡科技股份有限公司 | 統一編號: 16394079 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 瑚嗡科技股份有限公司 | 統一編號: 16394079 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元新投資股份有限公司 | 統一編號: 16400262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 棉織有限公司 | 統一編號: 16400853 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 313068 | 所代表法人: | 二一零零科技股份有限公司 | 統一編號: 16407286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 61040 | 所代表法人: | 二一零零科技股份有限公司 | 統一編號: 16407286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 鴻邦水電工程有限公司 | 統一編號: 16416715 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宇範科技股份有限公司 | 統一編號: 16427332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 儀加科技有限公司 | 統一編號: 16429583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 和通國際股份有限公司 | 宏和管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16435023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 和通國際股份有限公司 | 宏和管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16435023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 499994 | 所代表法人: 美商 Southco, Inc. | 台灣索斯科股份有限公司 | 統一編號: 16440525 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美商百雅康國際股份有限公司 | 統一編號: 16444439 |
|